MARIYA SEMENOVA
|
Aktivní
|
jednatel |
29.11.2018 |
Adresa: |
Syktyvkar, Garažnaja 9/4 |
|
MARIYA SEMENOVA
|
Neaktivní
od 23.08.2023
|
jednatel |
29.11.2018 |
Adresa: |
Syktyvkar, Garažnaja 9/4, Garažnaja 9/4, Syktyvkar, Rusko |
|
IGOR IAVORSKYI
|
Neaktivní
od 29.11.2018
|
jednatel |
03.03.2018 |
Adresa: |
Lvovska obl., Melnične 34 |
|
IGOR IAVORSKYI
|
Neaktivní
od 29.11.2018
|
jednatel |
03.03.2018 |
Adresa: |
Lvovska obl., Melnične 34, Melnične 34, Lvovska obl., Ukrajina |
|
OLEKSANDR MININ
|
Neaktivní
od 03.03.2018
|
jednatel |
29.07.2015 |
Adresa: |
10600, 22687572, Praha, Záběhlice, Hledíková, 3008, 2 |
|
VIKTORIYA KOSTENYUKOVA
|
Neaktivní
od 03.03.2018
|
jednatel |
29.07.2015 |
Adresa: |
10600, 22687572, Praha, Záběhlice, Hledíková, 3008, 2 |
|
NATALIYA KOSTENYUKOVA
|
Neaktivní
od 03.03.2018
|
jednatel |
29.07.2015 |
Adresa: |
10600, 22687572, Praha, Záběhlice, Hledíková, 3008, 2 |
|
YULIYA KOSTENYUKOVA
|
Neaktivní
od 03.03.2018
|
jednatel |
29.07.2015 |
Adresa: |
10600, 22687572, Praha, Záběhlice, Hledíková, 3008, 2 |
|
OLEKSANDR MININ
|
Neaktivní
od 03.03.2018
|
jednatel |
29.07.2015 |
Adresa: |
10600, 22687572, Praha, Záběhlice, Hledíková, 3008, 2, Hledíková 3008/2, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
VIKTORIYA KOSTENYUKOVA
|
Neaktivní
od 03.03.2018
|
jednatel |
29.07.2015 |
Adresa: |
10600, 22687572, Praha, Záběhlice, Hledíková, 3008, 2, Hledíková 3008/2, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
NATALIYA KOSTENYUKOVA
|
Neaktivní
od 03.03.2018
|
jednatel |
29.07.2015 |
Adresa: |
10600, 22687572, Praha, Záběhlice, Hledíková, 3008, 2, Hledíková 3008/2, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
YULIYA KOSTENYUKOVA
|
Neaktivní
od 03.03.2018
|
jednatel |
29.07.2015 |
Adresa: |
10600, 22687572, Praha, Záběhlice, Hledíková, 3008, 2, Hledíková 3008/2, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Oleksandr Minin
|
Neaktivní
od 29.07.2015
|
jednatel |
09.06.2009 |
Adresa: |
18000, 22377824, Praha 8, Heydukova, 412/10 |
|
Viktoriya Kostenyukova
|
Neaktivní
od 29.07.2015
|
jednatel |
09.06.2009 |
Adresa: |
18000, 22377824, Praha 8, Heydukova, 412/10 |
|
Nataliya Kostenyukova
|
Neaktivní
od 29.07.2015
|
jednatel |
09.06.2009 |
Adresa: |
18000, 22377824, Praha 8, Heydukova, 412/10 |
|
Yuliya Kostenyukova
|
Neaktivní
od 29.07.2015
|
jednatel |
09.06.2009 |
Adresa: |
18000, 22377824, Praha 8, Heydukova, 412/10 |
|
Oleksandr Minin
|
Neaktivní
od 29.07.2015
|
jednatel |
09.06.2009 |
Adresa: |
18000, 22377824, Praha, Libeň, Heydukova, 412, 10, Heydukova 412/10, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Viktoriya Kostenyukova
|
Neaktivní
od 29.07.2015
|
jednatel |
09.06.2009 |
Adresa: |
18000, 22377824, Praha, Libeň, Heydukova, 412, 10, Heydukova 412/10, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Nataliya Kostenyukova
|
Neaktivní
od 29.07.2015
|
jednatel |
09.06.2009 |
Adresa: |
18000, 22377824, Praha, Libeň, Heydukova, 412, 10, Heydukova 412/10, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Yuliya Kostenyukova
|
Neaktivní
od 29.07.2015
|
jednatel |
09.06.2009 |
Adresa: |
18000, 22377824, Praha, Libeň, Heydukova, 412, 10, Heydukova 412/10, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Oleksandr Minin
|
Neaktivní
od 09.06.2009
|
jednatel |
02.04.2008 |
Adresa: |
Roveňki, ul. Sverdlova 95/21 |
|
Oleksandr Minin
|
Neaktivní
od 02.04.2008
|
jednatel |
13.08.2003 |
Adresa: |
Roveňki, ul. Sverdlova 95/21 |
|
jednatel Viktoriya Kostenyukova
|
Neaktivní
od 02.04.2008
|
|
13.08.2003 |
Adresa: |
Roveňki, ul. Sverdlova 95/21 |
|