JAN REJFEK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.10.2016 |
Adresa: |
11000, 21693854, Hlavní město Praha, Praha, Josefov, Břehová, 209, 6 |
|
JAN REJFEK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.10.2016 |
Adresa: |
11000, 21693854, Praha, Josefov, Břehová, 209, 6, Břehová 209/6, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Jan Rejfek
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
jednatel |
28.06.2006 |
Adresa: |
29301, 21264708, Mladá Boleslav, Dvořákova, 1145 |
|
Jan Rejfek
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
jednatel |
28.06.2006 |
Adresa: |
29301, 21264708, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Dvořákova, 1145, Dvořákova 1145, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
Tomáš Dorociak
|
Neaktivní
od 28.06.2006
|
jednatel |
16.06.2005 |
Adresa: |
19800, 22422021, Praha 9, V Novém Hloubětíně, 241/19 |
|
Tomáš Dorociak
|
Neaktivní
od 28.06.2006
|
jednatel |
16.06.2005 |
Adresa: |
19800, 22422021, Praha, Hloubětín, V Novém Hloubětíně, 241, 19, V Novém Hloubětíně 241/19, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
Mgr. Katarína Bošelová
|
Neaktivní
od 26.05.2005
|
Jednatel |
26.09.2003 |
Adresa: |
19800, 22422021, Praha 9, V Novém Hloubětíně, 241/19 |
|
Mgr. Katarína Bošelová
|
Neaktivní
od 26.05.2005
|
Jednatel |
26.09.2003 |
Adresa: |
19800, 22422021, Praha, Hloubětín, V Novém Hloubětíně, 241, 19, V Novém Hloubětíně 241/19, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|