THIERRY DRINKA
|
Neaktivní
od 30.12.2013
|
jednatel |
08.10.2013 |
Adresa: |
L-2166, Lucemburk, 3 rue Mozart |
|
JULIEN PETITFRERE
|
Neaktivní
od 30.12.2013
|
jednatel |
08.10.2013 |
Adresa: |
57330, Zoufftgen, 32, rue des Ch nes |
|
BARBORA BRÜHLOVÁ
|
Neaktivní
od 30.12.2013
|
jednatel |
08.10.2013 |
Adresa: |
19800, 27907643, Praha 9, Kyje, Sicherova, 1606, 11 |
|
EVA BÁRTKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.12.2013
|
jednatel |
08.10.2013 |
Adresa: |
14200, 21892563, Praha 4, Lhotka, Novodvorská, 418, 145 |
|
THIERRY DRINKA
|
Neaktivní
od 30.12.2013
|
jednatel |
08.10.2013 |
Adresa: |
Lucemburk, 3 rue Mozart, L-2166, 3 rue Mozart, L-2166 Lucemburk, Lucembursko |
|
JULIEN PETITFRERE
|
Neaktivní
od 30.12.2013
|
jednatel |
08.10.2013 |
Adresa: |
Zoufftgen, 32, rue des Ch nes, 57330, 32, rue des Ch nes, 57330 Zoufftgen, Francie |
|
BARBORA BRÜHLOVÁ
|
Neaktivní
od 30.12.2013
|
jednatel |
08.10.2013 |
Adresa: |
19800, 27907643, Praha, Kyje, Sicherova, 1606, 11, Sicherova 1606/11, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
EVA BÁRTKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.12.2013
|
jednatel |
08.10.2013 |
Adresa: |
14200, 21892563, Praha, Lhotka, Novodvorská, 418, 145, Novodvorská 418/145, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Frank Tölle
|
Neaktivní
od 18.07.2006
|
|
18.07.2006 |
Adresa: |
40474, 101, Düsseldorf, Neusserwerg, 44 |
|
Frank Tölle
|
Neaktivní
od 01.10.2006
|
|
18.07.2006 |
Adresa: |
40474, 101, Düsseldorf, Neusserweg, 44 |
|
Frank Tölle
|
Neaktivní
od 18.07.2006
|
|
18.07.2006 |
Adresa: |
44, Düsseldorf, Neusserwerg, 40474, Neusserwerg 44, 40474 Düsseldorf, Německo |
|
Frank Tölle
|
Neaktivní
od 01.10.2006
|
|
18.07.2006 |
Adresa: |
44, Düsseldorf, Neusserweg, 40474, Neusserweg 44, 40474 Düsseldorf, Německo |
|
Vladimir Nicholas Dackiw
|
Neaktivní
od 18.07.2006
|
jednatel |
25.08.2003 |
Adresa: |
11000, 21719691, Praha 1, Martinská, 4 |
|
Vladimir Nicholas Dackiw
|
Neaktivní
od 18.07.2006
|
jednatel |
25.08.2003 |
Adresa: |
11000, 21719691, Praha, Staré Město, Martinská, 418, 4, Martinská 418/4, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|