BLANKA SZABÓ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
26.01.2021 |
Adresa: |
29307, 15527301, Mladá Boleslav, Josefův Důl, Josefův Důl, 17 |
|
LUKÁŠ FRANC
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
26.01.2021 |
Adresa: |
29307, 15527301, Mladá Boleslav, Josefův Důl, Josefův Důl, 17 |
|
MILUŠE KUNCLOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
26.01.2021 |
Adresa: |
29307, 15527301, Mladá Boleslav, Josefův Důl, Josefův Důl, 17 |
|
BLANKA SZABÓ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
26.01.2021 |
Adresa: |
29307, 15527301, Mladá Boleslav, Josefův Důl, Josefův Důl, 17, č.p. 17, 29307 Josefův Důl |
|
LUKÁŠ FRANC
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
26.01.2021 |
Adresa: |
29307, 15527301, Mladá Boleslav, Josefův Důl, Josefův Důl, 17, č.p. 17, 29307 Josefův Důl |
|
MILUŠE KUNCLOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
26.01.2021 |
Adresa: |
29307, 15527301, Mladá Boleslav, Josefův Důl, Josefův Důl, 17, č.p. 17, 29307 Josefův Důl |
|
BLANKA SZABÓ
|
Neaktivní
od 26.01.2021
|
předseda výboru |
16.04.2016 |
Adresa: |
29307, 15527301, Josefův Důl, Josefův Důl, 17 |
|
LUKÁŠ FRANC
|
Neaktivní
od 26.01.2021
|
místopředseda výboru |
16.04.2016 |
Adresa: |
29307, 15527301, Josefův Důl, Josefův Důl, 17 |
|
MILUŠE KUNCLOVÁ
|
Neaktivní
od 26.01.2021
|
člen výboru |
16.04.2016 |
Adresa: |
29307, 15527301, Josefův Důl, Josefův Důl, 17 |
|
BLANKA SZABÓ
|
Neaktivní
od 26.01.2021
|
předseda výboru |
16.04.2016 |
Adresa: |
29307, 15527301, Mladá Boleslav, Josefův Důl, Josefův Důl, 17, č.p. 17, 29307 Josefův Důl |
|
LUKÁŠ FRANC
|
Neaktivní
od 26.01.2021
|
místopředseda výboru |
16.04.2016 |
Adresa: |
29307, 15527301, Mladá Boleslav, Josefův Důl, Josefův Důl, 17, č.p. 17, 29307 Josefův Důl |
|
MILUŠE KUNCLOVÁ
|
Neaktivní
od 26.01.2021
|
člen výboru |
16.04.2016 |
Adresa: |
29307, 15527301, Mladá Boleslav, Josefův Důl, Josefův Důl, 17, č.p. 17, 29307 Josefův Důl |
|
JINDŘICH VČELÁK
|
Neaktivní
od 16.04.2016
|
místopředseda výboru |
14.11.2015 |
Adresa: |
29307, 15527301, Mladá Boleslav, Josefův Důl, Josefův Důl, 17 |
|
JINDŘICH VČELÁK
|
Neaktivní
od 16.04.2016
|
místopředseda výboru |
14.11.2015 |
Adresa: |
29307, 15527301, Mladá Boleslav, Josefův Důl, Josefův Důl, 17, č.p. 17, 29307 Josefův Důl |
|
Jindřich Včelák
|
Neaktivní
od 14.11.2015
|
místopředseda výboru |
13.06.2007 |
Adresa: |
29307, 15527301, Josefův Důl, čp. 17 |
|
Zdeňka Boubínová
|
Neaktivní
od 16.04.2016
|
předseda výboru |
13.06.2007 |
Adresa: |
29307, 15527301, Josefův Důl, čp. 17 |
|
Jiří Němeček
|
Neaktivní
od 16.04.2016
|
člen výboru |
13.06.2007 |
Adresa: |
29307, 15527301, Josefův Důl, čp. 17 |
|
JINDŘICH VČELÁK
|
Neaktivní
od 14.11.2015
|
místopředseda výboru |
13.06.2007 |
Adresa: |
29307, 15527301, Mladá Boleslav, Josefův Důl, Josefův Důl, 17, č.p. 17, 29307 Josefův Důl |
|
Jiří Němeček
|
Neaktivní
od 16.04.2016
|
člen výboru |
13.06.2007 |
Adresa: |
29307, 15527301, Mladá Boleslav, Josefův Důl, Josefův Důl, 17, č.p. 17, 29307 Josefův Důl |
|
Zdeňka Boubínová
|
Neaktivní
od 16.04.2016
|
předseda výboru |
13.06.2007 |
Adresa: |
29307, 15527301, Mladá Boleslav, Josefův Důl, Josefův Důl, 17, č.p. 17, 29307 Josefův Důl |
|
Roman Ráček
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
předseda výboru |
18.09.2003 |
Adresa: |
29307, Josefův D§l čp. 17 |
|
Jindřich Včelák
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
místopředseda výboru |
18.09.2003 |
Adresa: |
29307, 15527301, Josefův Důl čp. 17 |
|
Stanislav Pěnička
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
člen výboru |
18.09.2003 |
Adresa: |
29307, 15527301, Josefův Důl čp. 17 |
|
Roman Ráček
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
předseda výboru |
18.09.2003 |
Adresa: |
Josefův D§l čp. 17, 29307, 29307 Josefův D§l čp. 17, Česká republika |
|
JINDŘICH VČELÁK
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
místopředseda výboru |
18.09.2003 |
Adresa: |
29307, 15527301, Mladá Boleslav, Josefův Důl, Josefův Důl, 17, č.p. 17, 29307 Josefův Důl |
|
Stanislav Pěnička
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
člen výboru |
18.09.2003 |
Adresa: |
29307, 15527301, Mladá Boleslav, Josefův Důl, Josefův Důl, 17, č.p. 17, 29307 Josefův Důl |
|