ROBERT SCHNEIDER
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.02.2023 |
Adresa: |
11000, 21725489, Praha, Staré Město, V kolkovně, 910, 8 |
|
ROBERT SCHNEIDER
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.02.2023 |
Adresa: |
11000, 21725489, Praha, Staré Město, V kolkovně, 910, 8, V kolkovně 910/8, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
ROBERT SCHNEIDER
|
Neaktivní
od 10.02.2023
|
člen představenstva |
05.12.2022 |
Adresa: |
11800, 21695059, Praha, Malá Strana, U lužického semináře, 97, 18 |
|
ROBERT SCHNEIDER
|
Neaktivní
od 10.02.2023
|
člen představenstva |
05.12.2022 |
Adresa: |
11800, 21695059, Praha, Malá Strana, U lužického semináře, 97, 18, U lužického semináře 97/18, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
ROBERT SCHNEIDER
|
Neaktivní
od 05.12.2022
|
člen představenstva |
23.11.2017 |
Adresa: |
11800, 21695059, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, U lužického semináře, 97, 18 |
|
ROBERT SCHNEIDER
|
Neaktivní
od 05.12.2022
|
člen představenstva |
23.11.2017 |
Adresa: |
11800, 21695059, Praha, Malá Strana, U lužického semináře, 97, 18, U lužického semináře 97/18, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
EDUARD KORANDA
|
Neaktivní
od 23.11.2017
|
člen představenstva |
04.01.2016 |
Adresa: |
11800, 21695059, Praha, Malá Strana, U lužického semináře, 97, 18 |
|
EDUARD KORANDA
|
Neaktivní
od 23.11.2017
|
člen představenstva |
04.01.2016 |
Adresa: |
11800, 21695059, Praha, Malá Strana, U lužického semináře, 97, 18, U lužického semináře 97/18, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
EDUARD KORANDA
|
Neaktivní
od 04.01.2016
|
člen představenstva |
22.05.2013 |
Adresa: |
11800, 21695059, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, U lužického semináře, 97, 18 |
|
EDUARD KORANDA
|
Neaktivní
od 04.01.2016
|
člen představenstva |
22.05.2013 |
Adresa: |
11800, 21695059, Praha, Malá Strana, U lužického semináře, 97, 18, U lužického semináře 97/18, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Jan Marek
|
Neaktivní
od 22.05.2013
|
člen představenstva |
16.04.2012 |
Adresa: |
30100, 24556190, Plzeň, U Borského parku, 2634, 22 |
|
JAN MAREK
|
Neaktivní
od 22.05.2013
|
člen představenstva |
16.04.2012 |
Adresa: |
30100, 24556190, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, U Borského parku, 2634, 22, U Borského parku 2634/22, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Václav Mráz
|
Neaktivní
od 16.04.2012
|
člen představenstva |
15.09.2009 |
Adresa: |
30100, Plzeň 3, Jižní Předměstí, Mánesova, 1916/82 |
|
Václav Mráz
|
Neaktivní
od 16.04.2012
|
člen představenstva |
15.09.2009 |
Adresa: |
30100, 24548359, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Mánesova, 1916, 82, Mánesova 1916/82, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Václav Mráz
|
Neaktivní
od 15.09.2009
|
Člen představenstva |
03.09.2003 |
Adresa: |
30100, 24548359, Plzeň, Mánesova, 82 |
|
Václav Mráz
|
Neaktivní
od 15.09.2009
|
Člen představenstva |
03.09.2003 |
Adresa: |
30100, 24548359, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Mánesova, 1916, 82, Mánesova 1916/82, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|