Mark Davidson
|
Neaktivní
od 01.08.2010
|
člen představenstva |
11.12.2009 |
Adresa: |
17000, 22298461, Praha 7, Holešovice, Kamenická, 365/1 |
|
Mark Davidson
|
Neaktivní
od 01.08.2010
|
člen představenstva |
11.12.2009 |
Adresa: |
17000, 22298461, Praha, Holešovice, Kamenická, 365, 1, Kamenická 365/1, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Markéta Hejmová
|
Neaktivní
od 01.08.2010
|
předseda představenstva |
15.10.2009 |
Adresa: |
25165, 30847435, Ondřejov, Na Křížku, 345 |
|
Markéta Hejmová
|
Neaktivní
od 01.08.2010
|
předseda představenstva |
15.10.2009 |
Adresa: |
25165, 30847435, Praha-východ, Ondřejov, Ondřejov, Na Křížku, 345, Na Křížku 345, 25165 Ondřejov |
|
Mark Davidson
|
Neaktivní
od 11.12.2009
|
člen představenstva |
16.03.2009 |
Adresa: |
91903, 101, Horné Orešany, Majdanské, 556 |
|
Mark Davidson
|
Neaktivní
od 11.12.2009
|
člen představenstva |
16.03.2009 |
Adresa: |
556, Horné Orešany, Majdanské, 91903, Majdanské 556, 91903 Horné Orešany, Slovensko |
|
Juraj Gerženi
|
Neaktivní
od 16.03.2009
|
člen představenstva |
31.10.2007 |
Adresa: |
08501, 101, Bardejov, Tehelná, 82 |
|
Juraj Gerženi
|
Neaktivní
od 16.03.2009
|
člen představenstva |
31.10.2007 |
Adresa: |
82, Bardejov, Tehelná, 08501, Tehelná 82, 08501 Bardejov, Slovensko |
|
Jiří Kubát
|
Neaktivní
od 01.08.2010
|
člen |
21.06.2006 |
Adresa: |
15000, 22019847, Praha 5, Slávy Horníka, 33 |
|
Jiří Kubát
|
Neaktivní
od 01.08.2010
|
člen |
21.06.2006 |
Adresa: |
15000, 22019847, Praha, Košíře, Slávy Horníka, 235, 33, Slávy Horníka 235/33, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
David Jelen
|
Neaktivní
od 21.06.2006
|
člen |
27.07.2005 |
Adresa: |
22374205, Praha 8, Šimůnkova, 1685/22 |
|
Ingmar C.F.J. Booij
|
Neaktivní
od 01.08.2010
|
člen |
27.07.2005 |
Adresa: |
15200, 999999999, Praha 5, Voskovcova, 1075 |
|
David Jelen
|
Neaktivní
od 21.06.2006
|
člen |
27.07.2005 |
Adresa: |
18200, 22374205, Praha, Kobylisy, Šimůnkova, 1685, 22, Šimůnkova 1685/22, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ingmar C.F.J. Booij
|
Neaktivní
od 01.08.2010
|
člen |
27.07.2005 |
Adresa: |
1075, Praha 5, Voskovcova, 15200, Voskovcova 1075, 15200 Praha 5, Česká republika |
|
Simona Spáčilová
|
Neaktivní
od 27.07.2005
|
člen představenstva |
14.10.2004 |
Adresa: |
14800, 21845794, Praha 4, Filipova, 2018/10 |
|
Simona Spáčilová
|
Neaktivní
od 27.07.2005
|
člen představenstva |
14.10.2004 |
Adresa: |
14800, 21845794, Praha, Chodov, Filipova, 2018, 10, Filipova 2018/10, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Ĺubica Jurčová
|
Neaktivní
od 14.10.2004
|
člen představenstva |
06.10.2003 |
Adresa: |
15000, 22020331, Praha 5, Košíře, Brožíkova, 278/2 |
|
Ivana Urbanová
|
Neaktivní
od 27.07.2005
|
člen představenstva |
06.10.2003 |
Adresa: |
29001, 999999999, Poděbrady, Dr. Horákové, 49 |
|
Markéta Hejmová
|
Neaktivní
od 15.10.2009
|
předseda představenstva |
06.10.2003 |
Adresa: |
10000, 22602038, Praha 10, Strašnice, Mirošovická, 12 |
|
Ĺubica Jurčová
|
Neaktivní
od 14.10.2004
|
člen představenstva |
06.10.2003 |
Adresa: |
15000, 22020331, Praha, Košíře, Brožíkova, 278, 2, Brožíkova 278/2, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Ivana Urbanová
|
Neaktivní
od 27.07.2005
|
člen představenstva |
06.10.2003 |
Adresa: |
49, Poděbrady, Dr. Horákové, 29001, Dr. Horákové 49, 29001 Poděbrady, Česká republika |
|
Markéta Hejmová
|
Neaktivní
od 15.10.2009
|
předseda představenstva |
06.10.2003 |
Adresa: |
10000, 22602038, Praha, Strašnice, Mirošovická, 268, 12, Mirošovická 268/12, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|