Bc. LENKA MALÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.08.2019 |
Adresa: |
28601, 11634341, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Zahradní, 1401 |
|
Bc. LENKA MALÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.08.2019 |
Adresa: |
28601, 11634341, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Zahradní, 1401, Zahradní 1401, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
JAKUB PAVLÍK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
18.11.2015 |
Adresa: |
28601, 11634332, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Zahradní, 1400 |
|
JAKUB PAVLÍK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
18.11.2015 |
Adresa: |
28601, 11634332, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Zahradní, 1400, Zahradní 1400, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
ALENA LÍSKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.09.2015 |
Adresa: |
28601, 11634341, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Zahradní, 1401 |
|
ALENA LÍSKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.09.2015 |
Adresa: |
28601, 11634341, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Zahradní, 1401, Zahradní 1401, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
JAKUB PAVLÍK
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
předseda výboru |
09.09.2015 |
Adresa: |
28601, 11631023, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Topolová, 1056, 27 |
|
Bc. LENKA VANCOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
člen výboru |
09.09.2015 |
Adresa: |
28601, 11634341, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Zahradní, 1401 |
|
JAKUB PAVLÍK
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
předseda výboru |
09.09.2015 |
Adresa: |
28601, 11631023, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Topolová, 1056, 27, Topolová 1056/27, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
Bc. LENKA VANCOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
člen výboru |
09.09.2015 |
Adresa: |
28601, 11634341, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Zahradní, 1401, Zahradní 1401, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
Blanka Skálová
|
Neaktivní
od 09.09.2015
|
předseda výboru |
04.08.2010 |
Adresa: |
11634332, Čáslav, Zahradní, 1400 |
|
Alena Lísková
|
Neaktivní
od 09.09.2015
|
místopředseda výboru |
04.08.2010 |
Adresa: |
11634341, Čáslav, Zahradní, 1401 |
|
Jiří Martinec
|
Neaktivní
od 09.09.2015
|
člen výboru |
04.08.2010 |
Adresa: |
11634341, Čáslav, Zahradní, 1401 |
|
Blanka Skálová
|
Neaktivní
od 09.09.2015
|
předseda výboru |
04.08.2010 |
Adresa: |
28601, 11634332, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Zahradní, 1400, Zahradní 1400, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
ALENA LÍSKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.09.2015
|
místopředseda výboru |
04.08.2010 |
Adresa: |
28601, 11634341, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Zahradní, 1401, Zahradní 1401, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
Jiří Martinec
|
Neaktivní
od 09.09.2015
|
člen výboru |
04.08.2010 |
Adresa: |
28601, 11634341, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Zahradní, 1401, Zahradní 1401, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
Blanka Skálová
|
Neaktivní
od 04.08.2010
|
předseda výboru |
22.10.2003 |
Adresa: |
11634332, Čáslav, Zahradní, 1400 |
|
Josef Dušovský
|
Neaktivní
od 04.08.2010
|
člen výboru |
22.10.2003 |
Adresa: |
11634341, Čáslav, Zahradní, 1401 |
|
Jiří Martinec
|
Neaktivní
od 04.08.2010
|
člen výboru |
22.10.2003 |
Adresa: |
11634341, Čáslav, Zahradní, 1401 |
|
Blanka Skálová
|
Neaktivní
od 04.08.2010
|
předseda výboru |
22.10.2003 |
Adresa: |
28601, 11634332, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Zahradní, 1400, Zahradní 1400, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
Josef Dušovský
|
Neaktivní
od 04.08.2010
|
člen výboru |
22.10.2003 |
Adresa: |
28601, 11634341, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Zahradní, 1401, Zahradní 1401, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
Jiří Martinec
|
Neaktivní
od 04.08.2010
|
člen výboru |
22.10.2003 |
Adresa: |
28601, 11634341, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Zahradní, 1401, Zahradní 1401, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|