Informace o společnosti
Datum aktualizace:
03.07.2024
Název: | Prospero In s.r.o. |
ICO: | 27091341 |
Registrovaná adresa: | 11000, 21715084, Praha, Staré Město, Kaprova, 42, 14, Kaprova 42/14, Staré Město, 11000 Praha 1 |
Začleněno na: | 29.09.2003 |
Datum ukončení: | 01.07.2024 |
Předmět podnikání: |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Czech Lifestyle, s.r.o. 27288145 | Aktivní | 16.03.2015 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
OLEKSANDR DUDAR | Aktivní | jednatel | 12.01.2018 |
|
|||
OLEKSANDR DUDAR | Neaktivní od 01.07.2024 | jednatel | 12.01.2018 |
|
|||
VÁCLAV ONDRUŠEK | Neaktivní od 12.01.2018 | jednatel | 20.03.2017 |
|
|||
VÁCLAV ONDRUŠEK | Neaktivní od 12.01.2018 | jednatel | 20.03.2017 |
|
|||
JAN BĚLOHLÁVEK | Neaktivní od 20.03.2017 | jednatel | 16.03.2015 |
|
|||
Jan Bělohlávek | Neaktivní od 20.03.2017 | jednatel | 16.03.2015 |
|
|||
Pavel Pásek | Neaktivní od 16.03.2015 | Jednatel | 22.08.2013 |
|
|||
Pavel Pásek | Neaktivní od 16.03.2015 | Jednatel | 22.08.2013 |
|
|||
Pavel Pásek | Neaktivní od 22.08.2013 | Jednatel | 10.11.2005 |
|
|||
Pavel Pásek | Neaktivní od 22.08.2013 | Jednatel | 10.11.2005 |
|
|||
Igor Klimovič | Neaktivní od 10.11.2005 | jednatel | 29.09.2003 |
|
|||
Igor Klimovič | Neaktivní od 10.11.2005 | jednatel | 29.09.2003 |
|
Registrační číslo Prospero In s.r.o. je 27091341.
Registrační adresa Prospero In s.r.o. je 11000, 21715084, Praha, Staré Město, Kaprova, 42, 14, Kaprova 42/14, Staré Město, 11000 Praha 1.
Prospero In s.r.o. byla založena 29.09.2003.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Czech Lifestyle, s.r.o..