ROBERT ŠIMÁK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
14.03.2022 |
Adresa: |
15600, 25303074, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Jaromíra Vejvody, 1398 |
|
Ing. MAREK MRAVINAČ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
14.03.2022 |
Adresa: |
10400, 25739743, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, Jupiterova, 1173, 5 |
|
Radek Sedmák
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.03.2022 |
Adresa: |
10200, 26682826, Hlavní město Praha, Praha 15, Hostivař, Berlínská, 1491, 13 |
|
ROBERT ŠIMÁK
|
Neaktivní
od 08.02.2024
|
předseda představenstva |
14.03.2022 |
Adresa: |
15600, 25303074, Praha, Zbraslav, Jaromíra Vejvody, 1398, Jaromíra Vejvody 1398, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Ing. MAREK MRAVINAČ
|
Neaktivní
od 08.02.2024
|
místopředseda představenstva |
14.03.2022 |
Adresa: |
10400, 25739743, Praha, Uhříněves, Jupiterova, 1173, 5, Jupiterova 1173/5, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
RADEK SEDMÁK
|
Neaktivní
od 08.02.2024
|
člen představenstva |
14.03.2022 |
Adresa: |
10200, 26682826, Praha, Hostivař, Berlínská, 1491, 13, Berlínská 1491/13, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
ROBERT ŠIMÁK
|
Neaktivní
od 14.03.2022
|
předseda |
11.01.2018 |
Adresa: |
15600, 25303074, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Jaromíra Vejvody, 1398 |
|
ROBERT ŠIMÁK
|
Neaktivní
od 14.03.2022
|
předseda |
11.01.2018 |
Adresa: |
15600, 25303074, Praha, Zbraslav, Jaromíra Vejvody, 1398, Jaromíra Vejvody 1398, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Ing. MAREK MRAVINAČ
|
Neaktivní
od 14.03.2022
|
místopředseda představenstva |
19.08.2016 |
Adresa: |
10400, 25739743, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, Jupiterova, 1173, 5 |
|
Ing. MAREK MRAVINAČ
|
Neaktivní
od 14.03.2022
|
místopředseda představenstva |
19.08.2016 |
Adresa: |
10400, 25739743, Praha, Uhříněves, Jupiterova, 1173, 5, Jupiterova 1173/5, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Ing. Marek Mravináč
|
Neaktivní
od 19.08.2016
|
místopředseda představenstva |
23.07.2012 |
Adresa: |
10400, 25739743, Praha 10, Jupiterova, 1173, 5 |
|
Radek Sedmák
|
Neaktivní
od 14.03.2022
|
člen představenstva |
23.07.2012 |
Adresa: |
10200, 26682826, Hlavní město Praha, Praha 15, Hostivař, Berlínská, 1491, 13 |
|
Ing. Marek Mravináč
|
Neaktivní
od 19.08.2016
|
místopředseda představenstva |
23.07.2012 |
Adresa: |
10400, 25739743, Praha, Uhříněves, Jupiterova, 1173, 5, Jupiterova 1173/5, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
RADEK SEDMÁK
|
Neaktivní
od 14.03.2022
|
člen představenstva |
23.07.2012 |
Adresa: |
10200, 26682826, Praha, Hostivař, Berlínská, 1491, 13, Berlínská 1491/13, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Ing. Ivan Chmúrny
|
Neaktivní
od 23.07.2012
|
místopředseda |
26.01.2011 |
Adresa: |
19016, 27613496, Praha 9, Újezd nad Lesy, Lstibořská, 2424, 16 |
|
Ing. Marek Mravináč
|
Neaktivní
od 23.07.2012
|
člen |
26.01.2011 |
Adresa: |
10400, 25739743, Praha 10, Jupiterova, 1173, 5 |
|
ROBERT ŠIMÁK
|
Neaktivní
od 11.01.2018
|
předseda |
26.01.2011 |
Adresa: |
15600, 25303074, Praha 5, Zbraslav, Jaromíra Vejvody, 1398 |
|
Ing. Ivan Chmúrny
|
Neaktivní
od 23.07.2012
|
místopředseda |
26.01.2011 |
Adresa: |
19016, 27613496, Praha, Újezd nad Lesy, Lstibořská, 2424, 16, Lstibořská 2424/16, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Ing. Marek Mravináč
|
Neaktivní
od 23.07.2012
|
člen |
26.01.2011 |
Adresa: |
10400, 25739743, Praha, Uhříněves, Jupiterova, 1173, 5, Jupiterova 1173/5, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
ROBERT ŠIMÁK
|
Neaktivní
od 11.01.2018
|
předseda |
26.01.2011 |
Adresa: |
15600, 25303074, Praha, Zbraslav, Jaromíra Vejvody, 1398, Jaromíra Vejvody 1398, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Robert Šimák
|
Neaktivní
od 26.01.2011
|
předseda |
09.04.2005 |
Adresa: |
15000, Praha 5, Zbraslav, Jaromíra Vejvody, 1398 |
|
Ing. Ivan Chmúrny
|
Neaktivní
od 26.01.2011
|
místopředseda |
09.04.2005 |
Adresa: |
47163, Staré Splavy, Přemyslovská, 230 |
|
ROBERT ŠIMÁK
|
Neaktivní
od 26.01.2011
|
předseda |
09.04.2005 |
Adresa: |
15600, 25303074, Praha, Zbraslav, Jaromíra Vejvody, 1398, Jaromíra Vejvody 1398, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Ing. Ivan Chmúrny
|
Neaktivní
od 26.01.2011
|
místopředseda |
09.04.2005 |
Adresa: |
230, Staré Splavy, Přemyslovská, 47163, Přemyslovská 230, 47163 Staré Splavy, Česká republika |
|
Robert Šimák
|
Neaktivní
od 09.04.2005
|
předseda |
01.10.2003 |
Adresa: |
12000, 21749566, Praha 2, Varšavská, 1006/27 |
|
Ing. Ivan Chmúrny
|
Neaktivní
od 09.04.2005
|
místopředseda |
01.10.2003 |
Adresa: |
14300, 21938539, Praha 4, Levského, 3197/35 |
|
Ing. Marek Mravináč
|
Neaktivní
od 26.01.2011
|
člen |
01.10.2003 |
Adresa: |
10100, 22660518, Praha 10, Oblouková, 28 |
|
Robert Šimák
|
Neaktivní
od 09.04.2005
|
předseda |
01.10.2003 |
Adresa: |
12000, 21749566, Praha, Vinohrady, Varšavská, 1006, 27, Varšavská 1006/27, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Ivan Chmúrny
|
Neaktivní
od 09.04.2005
|
místopředseda |
01.10.2003 |
Adresa: |
14300, 21938539, Praha, Modřany, Levského, 3197, 35, Levského 3197/35, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Marek Mravináč
|
Neaktivní
od 26.01.2011
|
člen |
01.10.2003 |
Adresa: |
10100, 22660518, Praha, Vršovice, Oblouková, 545, 28, Oblouková 545/28, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|