MONIKA ÁRKAI
|
Neaktivní
od 03.04.2019
|
člen správní rady |
28.12.2013 |
Adresa: |
25210, 6446817, Kytín, Kytín, 7 |
|
MONIKA ÁRKAI
|
Neaktivní
od 03.04.2019
|
člen správní rady |
28.12.2013 |
Adresa: |
25210, 6446817, Praha-západ, Kytín, Kytín, 7, č.p. 7, 25210 Kytín |
|
Dr. Peter Hancvencl
|
Neaktivní
od 05.01.2013
|
člen správní rady |
16.07.2008 |
Adresa: |
15000, 22086188, Praha 5, Janáčkovo nábřeží, 23 |
|
Mgr. Jan Krčmář
|
Neaktivní
od 03.04.2019
|
předseda správní rady |
16.07.2008 |
Adresa: |
19000, 22508538, Praha 9, Jablonecká, 716/7 |
|
Mgr. Gerhard Perst
|
Neaktivní
od 03.04.2019
|
člen správní rady |
16.07.2008 |
Adresa: |
25101, 12677302, Říčany, Milady Horákové, 312 |
|
Dr. Peter Hancvencl
|
Neaktivní
od 05.01.2013
|
člen správní rady |
16.07.2008 |
Adresa: |
15000, 22086188, Praha, Smíchov, Janáčkovo nábřeží, 1101, 23, Janáčkovo nábřeží 1101/23, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Mgr. Gerhard Perst
|
Neaktivní
od 03.04.2019
|
člen správní rady |
16.07.2008 |
Adresa: |
25101, 12677302, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Milady Horákové, 312, 4, Milady Horákové 312/4, Radošovice, 25101 Říčany |
|
Mgr. Jan Krčmář
|
Neaktivní
od 03.04.2019
|
předseda správní rady |
16.07.2008 |
Adresa: |
19000, 22508538, Praha, Prosek, Jablonecká, 716, 7, Jablonecká 716/7, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Mag. Walter Persché
|
Neaktivní
od 16.07.2008
|
předseda správní rady |
22.06.2005 |
Adresa: |
22196935, Praha 6, Na Míčánce, 47 |
|
Gerlinde Annemarie Persché
|
Neaktivní
od 16.07.2008
|
člen správní rady |
22.06.2005 |
Adresa: |
22196935, Praha 6, Na Míčánce, 47 |
|
Gerlinde Annemarie Persché
|
Neaktivní
od 16.07.2008
|
člen správní rady |
22.06.2005 |
Adresa: |
16000, 22196935, Praha, Dejvice, Na Míčánce, 1040, 47, Na Míčánce 1040/47, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Mag. Walter Persché
|
Neaktivní
od 16.07.2008
|
předseda správní rady |
22.06.2005 |
Adresa: |
16000, 22196935, Praha, Dejvice, Na Míčánce, 1040, 47, Na Míčánce 1040/47, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Dr. Heinz Irrgeher
|
Neaktivní
od 22.06.2005
|
předseda správní rady |
31.12.2003 |
Adresa: |
22086188, Praha 5, Janáčkovo nábřeží, 23 |
|
Dr. Heinz Irrgeher
|
Neaktivní
od 22.06.2005
|
předseda správní rady |
31.12.2003 |
Adresa: |
15000, 22086188, Praha, Smíchov, Janáčkovo nábřeží, 1101, 23, Janáčkovo nábřeží 1101/23, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Dr. Heinz Irrgeher
|
Neaktivní
od 31.12.2003
|
člen |
05.11.2003 |
Adresa: |
22086188, Praha 5, Janáčkovo nábřeží, 23 |
|
Mag. Walter Persché
|
Neaktivní
od 22.06.2005
|
člen |
05.11.2003 |
Adresa: |
22196935, Praha 6, Na Míčánce, 47 |
|
Andrea Schrammel
|
Neaktivní
od 16.07.2008
|
člen |
05.11.2003 |
Adresa: |
22079645, Praha 5, Viktora Huga, 10 |
|
Dr. Heinz Irrgeher
|
Neaktivní
od 31.12.2003
|
člen |
05.11.2003 |
Adresa: |
15000, 22086188, Praha, Smíchov, Janáčkovo nábřeží, 1101, 23, Janáčkovo nábřeží 1101/23, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Mag. Walter Persché
|
Neaktivní
od 22.06.2005
|
člen |
05.11.2003 |
Adresa: |
16000, 22196935, Praha, Dejvice, Na Míčánce, 1040, 47, Na Míčánce 1040/47, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Andrea Schrammel
|
Neaktivní
od 16.07.2008
|
člen |
05.11.2003 |
Adresa: |
15000, 22079645, Praha, Smíchov, Viktora Huga, 500, 10, Viktora Huga 500/10, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|