Robert Neale
|
Neaktivní
od 12.12.2008
|
|
11.08.2008 |
Adresa: |
16000, 22195254, Praha 6, Na Markvartce, 16/900 |
|
Matthew Stillman
|
Neaktivní
od 12.12.2008
|
|
11.08.2008 |
Adresa: |
17000, 22295267, Praha 7, Sochařská, 17 |
|
Timothy Duffill
|
Neaktivní
od 12.12.2008
|
předseda představenstva |
11.08.2008 |
Adresa: |
15600, 22137629, Praha 5, Beaufortova, 746 |
|
Robert Neale
|
Neaktivní
od 12.12.2008
|
|
11.08.2008 |
Adresa: |
16000, 22195254, Praha, Dejvice, Na Markvartce, 900, 16, Na Markvartce 900/16, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Matthew Stillman
|
Neaktivní
od 12.12.2008
|
|
11.08.2008 |
Adresa: |
17000, 22295267, Praha, Bubeneč, Sochařská, 525, 17, Sochařská 525/17, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Timothy Duffill
|
Neaktivní
od 12.12.2008
|
předseda představenstva |
11.08.2008 |
Adresa: |
15600, 22137629, Praha, Zbraslav, Beaufortova, 746, Beaufortova 746, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Ing. Martin Vobr
|
Neaktivní
od 11.08.2008
|
člen představenstva |
05.05.2008 |
Adresa: |
10100, 22659854, Praha, Žitomírská, 489/7 |
|
Ing. Vanda Mihóková
|
Neaktivní
od 11.08.2008
|
předseda představenstva |
05.05.2008 |
Adresa: |
14100, 999999999, Praha 4, Trnavská, 6 |
|
Ing. Vanda Mihóková
|
Neaktivní
od 11.08.2008
|
předseda představenstva |
05.05.2008 |
Adresa: |
14100, 31459510, Praha, Michle, Trnavská, 2794, 6, Trnavská 2794/6, Michle, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Martin Vobr
|
Neaktivní
od 11.08.2008
|
člen představenstva |
05.05.2008 |
Adresa: |
10100, 22659854, Praha, Vršovice, Žitomírská, 489, 7, Žitomírská 489/7, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. Vanda Mihóková
|
Neaktivní
od 05.05.2008
|
člen představenstva |
13.02.2007 |
Adresa: |
14100, 999999999, Praha 4, Trnavská, 6 |
|
Ing. Vanda Mihóková
|
Neaktivní
od 05.05.2008
|
člen představenstva |
13.02.2007 |
Adresa: |
14100, 31459510, Praha, Michle, Trnavská, 2794, 6, Trnavská 2794/6, Michle, 14100 Praha 4 |
|
Ing. David Průdek
|
Neaktivní
od 05.05.2008
|
Předseda představenstva |
21.02.2006 |
Adresa: |
21845905, Praha 4, Nad Opatovem, 2029/7 |
|
Ing. Libor Laichman
|
Neaktivní
od 11.08.2008
|
Člen |
21.02.2006 |
Adresa: |
25164, 27325105, Mnichovice, Myšlín, Slepá, 115 |
|
Ing. DAVID PRŮDEK
|
Neaktivní
od 05.05.2008
|
Předseda představenstva |
21.02.2006 |
Adresa: |
14900, 21845905, Praha, Chodov, Nad Opatovem, 2029, 7, Nad Opatovem 2029/7, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Libor Laichman
|
Neaktivní
od 11.08.2008
|
Člen |
21.02.2006 |
Adresa: |
25164, 27325105, Praha-východ, Mnichovice, Myšlín, Slepá, 115, Slepá 115, Myšlín, 25164 Mnichovice |
|
Ing. Miroslav Šafařík
|
Neaktivní
od 13.02.2007
|
Člen |
18.05.2005 |
Adresa: |
39501, 20164891, Pacov, Truhlářská, 471 |
|
Ing. Miroslav Šafařík
|
Neaktivní
od 13.02.2007
|
Člen |
18.05.2005 |
Adresa: |
39501, 20164891, Pelhřimov, Pacov, Pacov, Truhlářská, 471, Truhlářská 471, 39501 Pacov |
|
Ing. Miroslav Šafařík
|
Neaktivní
od 18.05.2005
|
Člen |
20.10.2003 |
Adresa: |
39501, 20168951, Pacov, Sídliště Míru, 926 |
|
Ing. David Průdek
|
Neaktivní
od 21.02.2006
|
Člen |
20.10.2003 |
Adresa: |
21845905, Praha 4, Nad Opatovem, 2029/7 |
|
Ing. Libor Laichman
|
Neaktivní
od 21.02.2006
|
Člen |
20.10.2003 |
Adresa: |
2, Bruntál, Bruntál, Břidličná, Nábřežní, 421 |
|
Ing. Miroslav Šafařík
|
Neaktivní
od 18.05.2005
|
Člen |
20.10.2003 |
Adresa: |
39501, 20168951, Pelhřimov, Pacov, Pacov, Sídliště Míru, 926, Sídliště Míru 926, 39501 Pacov |
|
Ing. DAVID PRŮDEK
|
Neaktivní
od 21.02.2006
|
Člen |
20.10.2003 |
Adresa: |
14900, 21845905, Praha, Chodov, Nad Opatovem, 2029, 7, Nad Opatovem 2029/7, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Libor Laichman
|
Neaktivní
od 21.02.2006
|
Člen |
20.10.2003 |
Adresa: |
421, Bruntál, Bruntál, Břidličná, Nábřežní, Nábřežní 421, Bruntál - Břidličná, okres: Bruntál, Česká republika |
|