JUDr. VERONIKA DUŠKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
24.03.2023 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha, Nusle, Svatoslavova, 849, 24, Svatoslavova 849/24, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
LIDMILA BOHÁČOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.03.2023 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha, Nusle, Svatoslavova, 849, 24, Svatoslavova 849/24, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
MUDr. EVA RUTH LOŽEKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
24.03.2023 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha, Nusle, Svatoslavova, 849, 24, Svatoslavova 849/24, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. EVA CAJTHAMLOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.03.2023 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha, Nusle, Svatoslavova, 849, 24, Svatoslavova 849/24, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
MUDr. EVA RUTH LOŽEKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.03.2022 |
Adresa: |
14000, 21947236, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Svatoslavova, 849, 24 |
|
JUDr. VERONIKA DUŠKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
23.01.2018 |
Adresa: |
14000, 21947236, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Svatoslavova, 849, 24 |
|
LIDMILA BOHÁČOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
23.01.2018 |
Adresa: |
14000, 21947236, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Svatoslavova, 849, 24 |
|
Ing. EVA CAJTHAMLOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.01.2018 |
Adresa: |
14000, 21947236, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Svatoslavova, 849, 24 |
|
MUDr. EVA RUTH LOŽEKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.03.2023
|
člen výboru |
11.03.2022 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha, Nusle, Svatoslavova, 849, 24, Svatoslavova 849/24, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
MUDr. EVA LOŽEKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2022
|
člen výboru |
23.01.2018 |
Adresa: |
14000, 21947236, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Svatoslavova, 849, 24 |
|
MUDr. Eva Ložeková
|
Neaktivní
od 11.03.2022
|
člen výboru |
23.01.2018 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha, Nusle, Svatoslavova, 849, 24, Svatoslavova 849/24, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. EVA CAJTHAMLOVÁ
|
Neaktivní
od 24.03.2023
|
člen výboru |
23.01.2018 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha, Nusle, Svatoslavova, 849, 24, Svatoslavova 849/24, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JUDr. VERONIKA DUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.03.2023
|
předseda výboru |
23.01.2018 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha, Nusle, Svatoslavova, 849, 24, Svatoslavova 849/24, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
LIDMILA BOHÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 24.03.2023
|
místopředseda výboru |
23.01.2018 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha, Nusle, Svatoslavova, 849, 24, Svatoslavova 849/24, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JUDr. VERONIKA DUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
předseda výboru |
28.01.2016 |
Adresa: |
14000, 21947236, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Svatoslavova, 849, 24 |
|
JUDr. VERONIKA DUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
předseda výboru |
28.01.2016 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha, Nusle, Svatoslavova, 849, 24, Svatoslavova 849/24, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JUDr. Veronika Dušková
|
Neaktivní
od 28.01.2016
|
předseda výboru |
09.01.2008 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha 4, Nusle, Svatoslavova, 24 |
|
Ing. Eva Cajthamlová
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
člen výboru |
09.01.2008 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha 4, Nusle, Svatoslavova, 24 |
|
JUDr. VERONIKA DUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.01.2016
|
předseda výboru |
09.01.2008 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha, Nusle, Svatoslavova, 849, 24, Svatoslavova 849/24, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. EVA CAJTHAMLOVÁ
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
člen výboru |
09.01.2008 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha, Nusle, Svatoslavova, 849, 24, Svatoslavova 849/24, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Michaela Votavová
|
Neaktivní
od 09.01.2008
|
předseda výboru |
08.11.2005 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha 4, Nusle, Svatoslavova, 24 |
|
Lidmila Boháčová
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
místopředseda výboru |
08.11.2005 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha 4, Nusle, Svatoslavova, 24 |
|
MUDr. Eva Ložeková
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
člen výboru |
08.11.2005 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha 4, Nusle, Svatoslavova, 24 |
|
Miroslava Pakostová
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
člen výboru |
08.11.2005 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha 4, Nusle, Svatoslavova, 24 |
|
Michaela Votavová
|
Neaktivní
od 09.01.2008
|
předseda výboru |
08.11.2005 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha, Nusle, Svatoslavova, 849, 24, Svatoslavova 849/24, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
MUDr. Eva Ložeková
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
člen výboru |
08.11.2005 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha, Nusle, Svatoslavova, 849, 24, Svatoslavova 849/24, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Miroslava Pakostová
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
člen výboru |
08.11.2005 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha, Nusle, Svatoslavova, 849, 24, Svatoslavova 849/24, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
LIDMILA BOHÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
místopředseda výboru |
08.11.2005 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha, Nusle, Svatoslavova, 849, 24, Svatoslavova 849/24, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Pavla Holubová
|
Neaktivní
od 08.11.2005
|
předseda výboru |
12.11.2003 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha 4, Nusle, Svatoslavova, 24 |
|
Ing. Eva Cajthamlová
|
Neaktivní
od 08.11.2005
|
místopředseda výboru |
12.11.2003 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha 4, Nusle, Svatoslavova, 24 |
|
PhDr. Olga Hanzlíková
|
Neaktivní
od 08.11.2005
|
člen výboru |
12.11.2003 |
Adresa: |
14000, 21945632, Praha 4, Nusle, Pod Vilami, 27/674 |
|
Lidmila Pobořilová
|
Neaktivní
od 08.11.2005
|
člen výboru |
12.11.2003 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha 4, Nusle, Svatoslavova, 24 |
|
JUDr. Veronika Dušková
|
Neaktivní
od 09.01.2008
|
člen výboru |
12.11.2003 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha 4, Nusle, Svatoslavova, 24 |
|
PhDr. OLGA HANZLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.11.2005
|
člen výboru |
12.11.2003 |
Adresa: |
14000, 21945632, Praha, Nusle, Pod vilami, 674, 27, Pod vilami 674/27, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Lidmila Pobořilová
|
Neaktivní
od 08.11.2005
|
člen výboru |
12.11.2003 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha, Nusle, Svatoslavova, 849, 24, Svatoslavova 849/24, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Pavla Holubová
|
Neaktivní
od 08.11.2005
|
předseda výboru |
12.11.2003 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha, Nusle, Svatoslavova, 849, 24, Svatoslavova 849/24, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. EVA CAJTHAMLOVÁ
|
Neaktivní
od 08.11.2005
|
místopředseda výboru |
12.11.2003 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha, Nusle, Svatoslavova, 849, 24, Svatoslavova 849/24, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JUDr. VERONIKA DUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.01.2008
|
člen výboru |
12.11.2003 |
Adresa: |
14000, 21947236, Praha, Nusle, Svatoslavova, 849, 24, Svatoslavova 849/24, Nusle, 14000 Praha 4 |
|