Ing. JIŘÍ VOTRUBA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
24.12.2020 |
Adresa: |
12000, 21756686, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Sázavská, 2031, 32 |
|
LUCIE ČERMÁKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
24.12.2020 |
Adresa: |
12000, 21756686, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Sázavská, 2031, 32 |
|
JUDr. JAROMÍR CÍSAŘ
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.12.2020 |
Adresa: |
12000, 21732566, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Salmovská, 1524, 12 |
|
Ing. JIŘÍ VOTRUBA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
24.12.2020 |
Adresa: |
12000, 21756686, Praha, Vinohrady, Sázavská, 2031, 32, Sázavská 2031/32, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
LUCIE ČERMÁKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
24.12.2020 |
Adresa: |
12000, 21756686, Praha, Vinohrady, Sázavská, 2031, 32, Sázavská 2031/32, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JUDr. JAROMÍR CÍSAŘ
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.12.2020 |
Adresa: |
12000, 21732566, Praha, Nové Město, Salmovská, 1524, 12, Salmovská 1524/12, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Ing. JIŘÍ VOTRUBA
|
Neaktivní
od 24.12.2020
|
předseda výboru |
18.01.2016 |
Adresa: |
12000, 21756686, Praha, Vinohrady, Sázavská, 2031, 32 |
|
JIŘÍ PAVLATA
|
Neaktivní
od 24.12.2020
|
Místopředseda výboru |
18.01.2016 |
Adresa: |
12000, 21756686, Praha, Vinohrady, Sázavská, 2031, 32 |
|
LUCIE ČERMÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.12.2020
|
Člen výboru |
18.01.2016 |
Adresa: |
12000, 21756686, Praha, Vinohrady, Sázavská, 2031, 32 |
|
Ing. JIŘÍ VOTRUBA
|
Neaktivní
od 24.12.2020
|
předseda výboru |
18.01.2016 |
Adresa: |
12000, 21756686, Praha, Vinohrady, Sázavská, 2031, 32, Sázavská 2031/32, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JIŘÍ PAVLATA
|
Neaktivní
od 24.12.2020
|
Místopředseda výboru |
18.01.2016 |
Adresa: |
12000, 21756686, Praha, Vinohrady, Sázavská, 2031, 32, Sázavská 2031/32, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
LUCIE ČERMÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.12.2020
|
Člen výboru |
18.01.2016 |
Adresa: |
12000, 21756686, Praha, Vinohrady, Sázavská, 2031, 32, Sázavská 2031/32, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. JIŘÍ VOTRUBA
|
Neaktivní
od 18.01.2016
|
místopředseda výboru |
16.07.2015 |
Adresa: |
12000, 21756686, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Sázavská, 2031, 32 |
|
Ing. JIŘÍ VOTRUBA
|
Neaktivní
od 18.01.2016
|
místopředseda výboru |
16.07.2015 |
Adresa: |
12000, 21756686, Praha, Vinohrady, Sázavská, 2031, 32, Sázavská 2031/32, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Jiří Votruba
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
místopředseda výboru |
26.11.2003 |
Adresa: |
12000, 21756686, Praha 2, Sázavská, 32 |
|
Jindřich Hurt
|
Neaktivní
od 18.01.2016
|
předseda výboru |
26.11.2003 |
Adresa: |
12000, 21756686, Praha 2, Sázavská, 32 |
|
Jiří Pavlata
|
Neaktivní
od 18.01.2016
|
člen výboru |
26.11.2003 |
Adresa: |
12000, 21756686, Praha 2, Sázavská, 32 |
|
Ing. JIŘÍ VOTRUBA
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
místopředseda výboru |
26.11.2003 |
Adresa: |
12000, 21756686, Praha, Vinohrady, Sázavská, 2031, 32, Sázavská 2031/32, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JIŘÍ PAVLATA
|
Neaktivní
od 18.01.2016
|
člen výboru |
26.11.2003 |
Adresa: |
12000, 21756686, Praha, Vinohrady, Sázavská, 2031, 32, Sázavská 2031/32, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JINDŘICH HURT
|
Neaktivní
od 18.01.2016
|
předseda výboru |
26.11.2003 |
Adresa: |
12000, 21756686, Praha, Vinohrady, Sázavská, 2031, 32, Sázavská 2031/32, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|