Ing. PETR JELÍNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
23.04.2021 |
Adresa: |
28166, 28335066, Praha-východ, Jevany, Jevany, Pražská, 365 |
|
PETRONILA DUBOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.04.2021 |
Adresa: |
19000, 26678519, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Valečovská, 838, 7 |
|
Ing. PETR JELÍNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
23.04.2021 |
Adresa: |
28166, 28335066, Praha-východ, Jevany, Jevany, Pražská, 365, Pražská 365, 28166 Jevany |
|
PETRONILA DUBOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.04.2021 |
Adresa: |
19000, 26678519, Praha, Prosek, Valečovská, 838, 7, Valečovská 838/7, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Ing. PAVEL JANDA
|
Aktivní
|
jednatel |
30.01.2014 |
Adresa: |
16900, 22263501, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Na Hubálce, 707, 10 |
|
Ing. PAVEL JANDA
|
Aktivní
|
jednatel |
30.01.2014 |
Adresa: |
16900, 22263501, Praha, Střešovice, Na Hubálce, 707, 10, Na Hubálce 707/10, Střešovice, 16900 Praha 6 |
|
Ing. PAVEL JANDA
|
Neaktivní
od 30.01.2014
|
jednatel |
22.01.2014 |
Adresa: |
16900, 22263501, Praha 6, Střešovice, Na Hubálce, 707, 10 |
|
Ing. PAVEL JANDA
|
Neaktivní
od 30.01.2014
|
jednatel |
22.01.2014 |
Adresa: |
16900, 22263501, Praha, Střešovice, Na Hubálce, 707, 10, Na Hubálce 707/10, Střešovice, 16900 Praha 6 |
|
Ing. Pavel Janda
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
jednatel |
22.10.2003 |
Adresa: |
22303847, Praha 7, Heřmanova, 829/14 |
|
ing. Pavel Janda
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
jednatel |
22.10.2003 |
Adresa: |
17000, 22303847, Praha, Holešovice, Heřmanova, 829, 14, Heřmanova 829/14, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|