TOMÁŠ ULVER
|
Aktivní
|
předseda výboru |
12.07.2023 |
Adresa: |
10100, 22671030, Praha, Vršovice, náměstí Svatopluka Čecha, 1357, 9, náměstí Svatopluka Čecha 1357/9, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
TOMÁŠ ULVER
|
Aktivní
|
předseda výboru |
14.07.2017 |
Adresa: |
15000, 22078142, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Na Valentince, 361, 9 |
|
PETR POLÁČEK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
12.07.2017 |
Adresa: |
66484, 13199323, Brno-venkov, Lukovany, Lukovany, 40 |
|
RENATA DUŠKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.07.2017 |
Adresa: |
37701, 14807351, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 573 |
|
PETR POLÁČEK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
12.07.2017 |
Adresa: |
66484, 13199323, Brno-venkov, Lukovany, Lukovany, 40, č.p. 40, 66484 Lukovany |
|
RENATA DUŠKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.07.2017 |
Adresa: |
37701, 14807351, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 573, sídliště Vajgar 573, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
TOMÁŠ ULVER
|
Neaktivní
od 12.07.2023
|
předseda výboru |
14.07.2017 |
Adresa: |
15000, 22078142, Praha, Smíchov, Na Valentince, 361, 9, Na Valentince 361/9, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Tomáš Ulver
|
Neaktivní
od 14.07.2017
|
předseda výboru |
12.07.2017 |
Adresa: |
15000, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Na Valentince, 361, 9 |
|
TOMÁŠ ULVER
|
Neaktivní
od 14.07.2017
|
předseda výboru |
12.07.2017 |
Adresa: |
15000, 22078142, Praha, Smíchov, Na Valentince, 361, 9, Na Valentince 361/9, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Tomáš Ulver
|
Neaktivní
od 12.07.2017
|
předseda výboru |
19.06.2009 |
Adresa: |
15000, 22078142, Praha 5, Smíchov, Na Valentince, 361/9 |
|
Jaroslav Kosobud
|
Neaktivní
od 12.07.2017
|
místopředseda výboru |
19.06.2009 |
Adresa: |
10100, 22671030, Praha 10, Vršovice, Nám. Svatopluka Čecha, 1357/9 |
|
Jaroslav Starosta
|
Neaktivní
od 12.07.2017
|
člen výboru |
19.06.2009 |
Adresa: |
10100, 22671030, Praha 10, Vršovice, Nám. Svatopluka Čecha, 1357/9 |
|
TOMÁŠ ULVER
|
Neaktivní
od 12.07.2017
|
předseda výboru |
19.06.2009 |
Adresa: |
15000, 22078142, Praha, Smíchov, Na Valentince, 361, 9, Na Valentince 361/9, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Jaroslav Kosobud
|
Neaktivní
od 12.07.2017
|
místopředseda výboru |
19.06.2009 |
Adresa: |
10100, 22671030, Praha, Vršovice, náměstí Svatopluka Čecha, 1357, 9, náměstí Svatopluka Čecha 1357/9, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Jaroslav Starosta
|
Neaktivní
od 12.07.2017
|
člen výboru |
19.06.2009 |
Adresa: |
10100, 22671030, Praha, Vršovice, náměstí Svatopluka Čecha, 1357, 9, náměstí Svatopluka Čecha 1357/9, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Štefan Fábry
|
Neaktivní
od 19.06.2009
|
předseda výboru |
26.11.2003 |
Adresa: |
22671030, Praha 10, Nám. Svatopluka Čecha, 1357/9 |
|
Tomáš Ulver
|
Neaktivní
od 19.06.2009
|
místopředseda výboru |
26.11.2003 |
Adresa: |
22078142, Praha 5, Na Valentince, 361/9 |
|
Zdeněk Lněnička
|
Neaktivní
od 19.06.2009
|
člen výboru |
26.11.2003 |
Adresa: |
22671030, Praha 10, Nám. Svatopluka Čecha, 1357/9 |
|
Štefan Fábry
|
Neaktivní
od 19.06.2009
|
předseda výboru |
26.11.2003 |
Adresa: |
10100, 22671030, Praha, Vršovice, náměstí Svatopluka Čecha, 1357, 9, náměstí Svatopluka Čecha 1357/9, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
TOMÁŠ ULVER
|
Neaktivní
od 19.06.2009
|
místopředseda výboru |
26.11.2003 |
Adresa: |
15000, 22078142, Praha, Smíchov, Na Valentince, 361, 9, Na Valentince 361/9, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Zdeněk Lněnička
|
Neaktivní
od 19.06.2009
|
člen výboru |
26.11.2003 |
Adresa: |
10100, 22671030, Praha, Vršovice, náměstí Svatopluka Čecha, 1357, 9, náměstí Svatopluka Čecha 1357/9, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|