JAROSLAVA SUKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
01.01.2024 |
Adresa: |
13000, 21796211, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2618, 116, Jeseniova 2618/116, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Bytové družstvo Žižkov
00033529 |
Aktivní
|
Předseda výboru |
30.08.2021 |
Adresa: |
13000, 21795053, Praha 3, Praha 3, Pod lipami, 2511/64 |
|
Bytové družstvo Žižkov
00033529 |
Aktivní
|
Předseda výboru |
30.08.2021 |
Adresa: |
13000, 21795053, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2511, 64, Pod lipami 2511/64, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JAROSLAVA SUKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
05.03.2019 |
Adresa: |
13000, 21796211, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2618, 116 |
|
JUDr. HANA KUKRÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 03.06.2022
|
Člen výboru |
06.01.2022 |
Adresa: |
10800, 82284679, Hlavní město Praha, Praha, Malešice, Mölzerova, 726, 11 |
|
JUDr. HANA KUKRÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 03.06.2022
|
Člen výboru |
06.01.2022 |
Adresa: |
10800, 82284679, Praha, Malešice, Mölzerova, 726, 11, Mölzerova 726/11, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
JUDr. HANA KUKRÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 06.01.2022
|
Člen výboru |
05.03.2019 |
Adresa: |
13000, 21796203, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2617, 114 |
|
JUDr. HANA KUKRÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 06.01.2022
|
Člen výboru |
05.03.2019 |
Adresa: |
13000, 21796203, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2617, 114, Jeseniova 2617/114, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JAROSLAVA SUKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.12.2023
|
Místopředseda výboru |
05.03.2019 |
Adresa: |
13000, 21796211, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2618, 116, Jeseniova 2618/116, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. MILOSLAV TOPINKA
|
Neaktivní
od 28.08.2018
|
člen výboru |
18.01.2017 |
Adresa: |
13000, 21796211, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2618, 116 |
|
MILOŠ VEJNAR
|
Neaktivní
od 30.08.2021
|
předseda výboru |
18.01.2017 |
Adresa: |
13000, 21795169, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Buková, 2520, 15 |
|
JUDr. MILOSLAV TOPINKA
|
Neaktivní
od 28.08.2018
|
člen výboru |
18.01.2017 |
Adresa: |
13000, 21796211, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2618, 116, Jeseniova 2618/116, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MILOŠ VEJNAR
|
Neaktivní
od 30.08.2021
|
předseda výboru |
18.01.2017 |
Adresa: |
13000, 21795169, Praha, Žižkov, Buková, 2520, 15, Buková 2520/15, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JAN HOFFMANN
|
Neaktivní
od 18.01.2017
|
člen výboru |
02.07.2014 |
Adresa: |
13000, 21796203, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2617, 114 |
|
VENDULA KOUŇOVSKÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2017
|
předseda výboru |
02.07.2014 |
Adresa: |
10000, 22613773, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Novostrašnická, 1215, 72 |
|
JAROSLAVA SUKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.03.2019
|
místopředseda výboru |
02.07.2014 |
Adresa: |
13000, 21796211, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2618, 116 |
|
JAN HOFFMANN
|
Neaktivní
od 18.01.2017
|
člen výboru |
02.07.2014 |
Adresa: |
13000, 21796203, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2617, 114, Jeseniova 2617/114, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
VENDULA KOUŇOVSKÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2017
|
předseda výboru |
02.07.2014 |
Adresa: |
10000, 22613773, Praha, Strašnice, Novostrašnická, 1215, 72, Novostrašnická 1215/72, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
JAROSLAVA SUKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.03.2019
|
místopředseda výboru |
02.07.2014 |
Adresa: |
13000, 21796211, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2618, 116, Jeseniova 2618/116, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Marie Prošková
|
Neaktivní
od 28.09.2013
|
člen výboru |
02.04.2008 |
Adresa: |
21796203, Praha 3, Žižkov, Jeseniova, 2617/114 |
|
Marie Prošková
|
Neaktivní
od 28.09.2013
|
člen výboru |
02.04.2008 |
Adresa: |
13000, 21796203, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2617, 114, Jeseniova 2617/114, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Miroslav Zámečníček
|
Neaktivní
od 02.04.2008
|
místopředseda výboru |
22.11.2003 |
Adresa: |
21796203, Praha 3, Žižkov, Jeseniova, 2617/114 |
|
Ladislav Kvapil
|
Neaktivní
od 28.09.2013
|
předseda výboru |
22.11.2003 |
Adresa: |
21796211, Praha 3, Žižkov, Jeseniova, 2618/116 |
|
Ing. Zdeněk Bydžovský
|
Neaktivní
od 28.09.2013
|
člen výboru |
22.11.2003 |
Adresa: |
21796203, Praha 3, Žižkov, Jeseniova, 2617/114 |
|
Miroslav Zámečníček
|
Neaktivní
od 02.04.2008
|
místopředseda výboru |
22.11.2003 |
Adresa: |
13000, 21796203, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2617, 114, Jeseniova 2617/114, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Zdeněk Bydžovský
|
Neaktivní
od 28.09.2013
|
člen výboru |
22.11.2003 |
Adresa: |
13000, 21796203, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2617, 114, Jeseniova 2617/114, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ladislav Kvapil
|
Neaktivní
od 28.09.2013
|
předseda výboru |
22.11.2003 |
Adresa: |
13000, 21796211, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2618, 116, Jeseniova 2618/116, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|