Okresní stavební bytové družstvo Beroun
00053929 |
Aktivní
|
předseda výboru SVJ |
08.12.2023 |
Adresa: |
26601, 5928524, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Plzeňská, 136, 57, Plzeňská 136/57, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
LUBOŠ HROMAS
|
Aktivní
|
člen výboru SVJ |
08.12.2023 |
Adresa: |
26701, 22824391, Beroun, Králův Dvůr, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304, Pod Hájem 304, 26701 Králův Dvůr |
|
ZDENĚK HROMKA
|
Aktivní
|
člen výboru SVJ |
08.12.2023 |
Adresa: |
26701, 22824391, Beroun, Králův Dvůr, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304, Pod Hájem 304, 26701 Králův Dvůr |
|
TEREZA RYTÍŘOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
08.06.2021 |
Adresa: |
26701, 22824391, Beroun, Králův Dvůr, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304 |
|
ZDENĚK HROMKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.06.2021 |
Adresa: |
26701, 22824391, Beroun, Králův Dvůr, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304 |
|
LUBOŠ HROMAS
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.05.2019 |
Adresa: |
26701, 22824391, Beroun, Králův Dvůr, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304 |
|
TEREZA RYTÍŘOVÁ
|
Neaktivní
od 08.12.2023
|
Předseda výboru |
08.06.2021 |
Adresa: |
26701, 22824391, Beroun, Králův Dvůr, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304, Pod Hájem 304, 26701 Králův Dvůr |
|
ZDENĚK HROMKA
|
Neaktivní
od 08.12.2023
|
člen výboru |
08.06.2021 |
Adresa: |
26701, 22824391, Beroun, Králův Dvůr, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304, Pod Hájem 304, 26701 Králův Dvůr |
|
LUBOŠ HROMAS
|
Neaktivní
od 08.12.2023
|
člen výboru |
16.05.2019 |
Adresa: |
26701, 22824391, Beroun, Králův Dvůr, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304, Pod Hájem 304, 26701 Králův Dvůr |
|
PETRA JONÁŠOVÁ
|
Neaktivní
od 16.05.2019
|
člen výboru |
24.02.2016 |
Adresa: |
26701, 22824391, Králův Dvůr, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304 |
|
EVA KRÁSLOVÁ
|
Neaktivní
od 08.06.2021
|
předseda výboru |
24.02.2016 |
Adresa: |
26701, 22824391, Králův Dvůr, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304 |
|
JAN KUBRICHT
|
Neaktivní
od 08.06.2021
|
místopředseda výboru |
24.02.2016 |
Adresa: |
26701, 22824391, Králův Dvůr, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304 |
|
PETRA JONÁŠOVÁ
|
Neaktivní
od 16.05.2019
|
člen výboru |
24.02.2016 |
Adresa: |
26701, 22824391, Beroun, Králův Dvůr, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304, Pod Hájem 304, 26701 Králův Dvůr |
|
JAN KUBRICHT
|
Neaktivní
od 08.06.2021
|
místopředseda výboru |
24.02.2016 |
Adresa: |
26701, 22824391, Beroun, Králův Dvůr, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304, Pod Hájem 304, 26701 Králův Dvůr |
|
EVA KRÁSLOVÁ
|
Neaktivní
od 08.06.2021
|
předseda výboru |
24.02.2016 |
Adresa: |
26701, 22824391, Beroun, Králův Dvůr, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304, Pod Hájem 304, 26701 Králův Dvůr |
|
EVA KRÁSLOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
předseda výboru |
02.12.2015 |
Adresa: |
26701, 22824391, Beroun, Králův Dvůr, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304 |
|
EVA KRÁSLOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
předseda výboru |
02.12.2015 |
Adresa: |
26701, 22824391, Beroun, Králův Dvůr, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304, Pod Hájem 304, 26701 Králův Dvůr |
|
VÁCLAVA VESELÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
člen výboru |
22.08.2013 |
Adresa: |
26701, 22824391, Králův Dvůr, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304 |
|
VÁCLAVA VESELÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
člen výboru |
22.08.2013 |
Adresa: |
26701, 22824391, Beroun, Králův Dvůr, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304, Pod Hájem 304, 26701 Králův Dvůr |
|
Jan Kubricht
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
místopředseda výboru |
16.02.2012 |
Adresa: |
26701, 22824391, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304 |
|
JAN KUBRICHT
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
místopředseda výboru |
16.02.2012 |
Adresa: |
26701, 22824391, Beroun, Králův Dvůr, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304, Pod Hájem 304, 26701 Králův Dvůr |
|
Jaroslav Vodrážka
|
Neaktivní
od 22.08.2013
|
člen výboru |
05.06.2010 |
Adresa: |
26701, 22824391, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304 |
|
Eva Kráslová
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
předseda výboru |
05.06.2010 |
Adresa: |
26701, 22824391, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304 |
|
Jaroslav Vodrážka
|
Neaktivní
od 22.08.2013
|
člen výboru |
05.06.2010 |
Adresa: |
26701, 22824391, Beroun, Králův Dvůr, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304, Pod Hájem 304, 26701 Králův Dvůr |
|
EVA KRÁSLOVÁ
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
předseda výboru |
05.06.2010 |
Adresa: |
26701, 22824391, Beroun, Králův Dvůr, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304, Pod Hájem 304, 26701 Králův Dvůr |
|
Aleš Kropáč
|
Neaktivní
od 05.06.2010
|
předseda výboru |
27.08.2008 |
Adresa: |
26701, 22824391, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304 |
|
Marie Nováková
|
Neaktivní
od 05.06.2010
|
člen výboru |
27.08.2008 |
Adresa: |
26701, 22824391, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304 |
|
Jiří Krásl
|
Neaktivní
od 16.02.2012
|
místopředseda výboru |
27.08.2008 |
Adresa: |
22824391, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304 |
|
Aleš Kropáč
|
Neaktivní
od 05.06.2010
|
předseda výboru |
27.08.2008 |
Adresa: |
26701, 22824391, Beroun, Králův Dvůr, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304, Pod Hájem 304, 26701 Králův Dvůr |
|
Marie Nováková
|
Neaktivní
od 05.06.2010
|
člen výboru |
27.08.2008 |
Adresa: |
26701, 22824391, Beroun, Králův Dvůr, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304, Pod Hájem 304, 26701 Králův Dvůr |
|
Jiří Krásl
|
Neaktivní
od 16.02.2012
|
místopředseda výboru |
27.08.2008 |
Adresa: |
26701, 22824391, Beroun, Králův Dvůr, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304, Pod Hájem 304, 26701 Králův Dvůr |
|
Jiří Krásl
|
Neaktivní
od 27.08.2008
|
místopředseda výboru |
03.06.2006 |
Adresa: |
22824391, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304 |
|
Jiří Krásl
|
Neaktivní
od 27.08.2008
|
místopředseda výboru |
03.06.2006 |
Adresa: |
26701, 22824391, Beroun, Králův Dvůr, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304, Pod Hájem 304, 26701 Králův Dvůr |
|
Josef Pavlíček
|
Neaktivní
od 03.06.2006
|
místopředseda výboru |
27.11.2003 |
Adresa: |
22824391, Králův Dvůr, Pod Hájem, č.p. 304 |
|
Ota Neuman
|
Neaktivní
od 27.08.2008
|
předseda výboru |
27.11.2003 |
Adresa: |
22824391, Králův Dvůr, Pod Hájem, č.p. 304 |
|
Václava Veselá
|
Neaktivní
od 27.08.2008
|
člen výboru |
27.11.2003 |
Adresa: |
22824391, Králův Dvůr, Pod Hájem, č.p. 304 |
|
Josef Pavlíček
|
Neaktivní
od 03.06.2006
|
místopředseda výboru |
27.11.2003 |
Adresa: |
26701, 22824391, Beroun, Králův Dvůr, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304, Pod Hájem 304, 26701 Králův Dvůr |
|
Ota Neuman
|
Neaktivní
od 27.08.2008
|
předseda výboru |
27.11.2003 |
Adresa: |
26701, 22824391, Beroun, Králův Dvůr, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304, Pod Hájem 304, 26701 Králův Dvůr |
|
VÁCLAVA VESELÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2008
|
člen výboru |
27.11.2003 |
Adresa: |
26701, 22824391, Beroun, Králův Dvůr, Králův Dvůr, Pod Hájem, 304, Pod Hájem 304, 26701 Králův Dvůr |
|