NIKOLA KRSTEV
|
Aktivní
|
předseda výboru |
17.08.2022 |
Adresa: |
14000, 21868590, Praha, Krč, U krčské vodárny, 1134, 63 |
|
JAROSLAV BICAN
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
17.08.2022 |
Adresa: |
14000, 21868590, Praha, Krč, U krčské vodárny, 1134, 63 |
|
IVA VOLESKÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
17.08.2022 |
Adresa: |
14000, 21868590, Praha, Krč, U krčské vodárny, 1134, 63 |
|
NIKOLA KRSTEV
|
Aktivní
|
předseda výboru |
17.08.2022 |
Adresa: |
14000, 21868590, Praha, Krč, U krčské vodárny, 1134, 63, U krčské vodárny 1134/63, Krč, 14000 Praha 4 |
|
JAROSLAV BICAN
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
17.08.2022 |
Adresa: |
14000, 21868590, Praha, Krč, U krčské vodárny, 1134, 63, U krčské vodárny 1134/63, Krč, 14000 Praha 4 |
|
IVA VOLESKÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
17.08.2022 |
Adresa: |
14000, 21868590, Praha, Krč, U krčské vodárny, 1134, 63, U krčské vodárny 1134/63, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. JAROSLAV BERÁNEK
|
Neaktivní
od 17.08.2022
|
předseda výboru |
24.12.2021 |
Adresa: |
14000, 21868590, Hlavní město Praha, Praha, Krč, U krčské vodárny, 1134, 63 |
|
Ing. ALEXANDR HOLUB
|
Neaktivní
od 17.08.2022
|
místopředseda výboru |
24.12.2021 |
Adresa: |
18100, 22323953, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Čimická, 768, 94 |
|
RNDr. SVĚTLUŠKA JÍLKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.08.2022
|
člen výboru |
24.12.2021 |
Adresa: |
14000, 21868590, Hlavní město Praha, Praha, Krč, U krčské vodárny, 1134, 63 |
|
Ing. Jaroslav Beránek
|
Neaktivní
od 17.08.2022
|
předseda výboru |
24.12.2021 |
Adresa: |
14000, 21868590, Praha, Krč, U krčské vodárny, 1134, 63, U krčské vodárny 1134/63, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. ALEXANDR HOLUB
|
Neaktivní
od 17.08.2022
|
místopředseda výboru |
24.12.2021 |
Adresa: |
18100, 22323953, Praha, Bohnice, Čimická, 768, 94, Čimická 768/94, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
RNDr. SVĚTLUŠKA JÍLKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.08.2022
|
člen výboru |
24.12.2021 |
Adresa: |
14000, 21868590, Praha, Krč, U krčské vodárny, 1134, 63, U krčské vodárny 1134/63, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. JAROSLAV BERÁNEK
|
Neaktivní
od 24.12.2021
|
předseda výboru |
06.08.2017 |
Adresa: |
14000, 21868590, Hlavní město Praha, Praha, Krč, U krčské vodárny, 1134, 63 |
|
Ing. ALEXANDR HOLUB
|
Neaktivní
od 24.12.2021
|
člen výboru |
06.08.2017 |
Adresa: |
18100, 22323953, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Čimická, 768, 94 |
|
Ing. Jaroslav Beránek
|
Neaktivní
od 24.12.2021
|
předseda výboru |
06.08.2017 |
Adresa: |
14000, 21868590, Praha, Krč, U krčské vodárny, 1134, 63, U krčské vodárny 1134/63, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. ALEXANDR HOLUB
|
Neaktivní
od 24.12.2021
|
člen výboru |
06.08.2017 |
Adresa: |
18100, 22323953, Praha, Bohnice, Čimická, 768, 94, Čimická 768/94, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Jana Švarcová
|
Neaktivní
od 24.12.2021
|
člen výboru |
25.07.2007 |
Adresa: |
14000, 21868590, Praha 4, Krč, U Krčské vodárny, 1134/63 |
|
Jana Švarcová
|
Neaktivní
od 24.12.2021
|
člen výboru |
25.07.2007 |
Adresa: |
14000, 21868590, Praha, Krč, U krčské vodárny, 1134, 63, U krčské vodárny 1134/63, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Petr Medek
|
Neaktivní
od 25.07.2007
|
místopředseda výboru |
18.01.2007 |
Adresa: |
14000, 21868590, Praha 4, Krč, U Krčské vodárny, 1134/63 |
|
Marie Hustopecká
|
Neaktivní
od 25.07.2007
|
člen výboru |
18.01.2007 |
Adresa: |
14000, 21868590, Praha 4, Krč, U Krčské vodárny, 1134/63 |
|
Dagmar Strnadová
|
Neaktivní
od 25.07.2007
|
člen výboru |
18.01.2007 |
Adresa: |
14000, 21868590, Praha 4, Krč, U Krčské vodárny, 1134/63 |
|
Ing. Jaroslav Beránek
|
Neaktivní
od 06.08.2017
|
předseda výboru |
18.01.2007 |
Adresa: |
14000, 21868590, Praha 4, Krč, U Krčské vodárny, 1134/63 |
|
Ing. Alexandr Holub
|
Neaktivní
od 06.08.2017
|
člen výboru |
18.01.2007 |
Adresa: |
18100, 22323953, Praha 8, Čimická, 768 |
|
Marie Hustopecká
|
Neaktivní
od 25.07.2007
|
člen výboru |
18.01.2007 |
Adresa: |
14000, 21868590, Praha, Krč, U krčské vodárny, 1134, 63, U krčské vodárny 1134/63, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Dagmar Strnadová
|
Neaktivní
od 25.07.2007
|
člen výboru |
18.01.2007 |
Adresa: |
14000, 21868590, Praha, Krč, U krčské vodárny, 1134, 63, U krčské vodárny 1134/63, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Petr Medek
|
Neaktivní
od 25.07.2007
|
místopředseda výboru |
18.01.2007 |
Adresa: |
14000, 21868590, Praha, Krč, U krčské vodárny, 1134, 63, U krčské vodárny 1134/63, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. ALEXANDR HOLUB
|
Neaktivní
od 06.08.2017
|
člen výboru |
18.01.2007 |
Adresa: |
18100, 22323953, Praha, Bohnice, Čimická, 768, 94, Čimická 768/94, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Jaroslav Beránek
|
Neaktivní
od 06.08.2017
|
předseda výboru |
18.01.2007 |
Adresa: |
14000, 21868590, Praha, Krč, U krčské vodárny, 1134, 63, U krčské vodárny 1134/63, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Jana Etzlová
|
Neaktivní
od 18.01.2007
|
člen |
04.08.2006 |
Adresa: |
14000, 21868590, Praha 4, Krč, U Krčské vodárny, 1134/63 |
|
Jana Etzlová
|
Neaktivní
od 18.01.2007
|
člen |
04.08.2006 |
Adresa: |
14000, 21868590, Praha, Krč, U krčské vodárny, 1134, 63, U krčské vodárny 1134/63, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Jana Švarcová
|
Neaktivní
od 04.08.2006
|
člen |
04.12.2003 |
Adresa: |
21868590, Praha 4, Krč, U Krčské vodárny, 1134/63 |
|
Anna Brzoňová
|
Neaktivní
od 18.01.2007
|
předseda |
04.12.2003 |
Adresa: |
21868590, Praha 4, Krč, U Krčské vodárny, 1134/63 |
|
Emanuel Holý
|
Neaktivní
od 18.01.2007
|
člen |
04.12.2003 |
Adresa: |
21868590, Praha 4, Krč, U Krčské vodárny, 1134/63 |
|
Jana Švarcová
|
Neaktivní
od 04.08.2006
|
člen |
04.12.2003 |
Adresa: |
14000, 21868590, Praha, Krč, U krčské vodárny, 1134, 63, U krčské vodárny 1134/63, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Emanuel Holý
|
Neaktivní
od 18.01.2007
|
člen |
04.12.2003 |
Adresa: |
14000, 21868590, Praha, Krč, U krčské vodárny, 1134, 63, U krčské vodárny 1134/63, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Anna Brzoňová
|
Neaktivní
od 18.01.2007
|
předseda |
04.12.2003 |
Adresa: |
14000, 21868590, Praha, Krč, U krčské vodárny, 1134, 63, U krčské vodárny 1134/63, Krč, 14000 Praha 4 |
|