TOMÁŠ HRUBÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.06.2013 |
Adresa: |
13000, 21773998, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Havlíčkovo náměstí, 700, 9 |
|
TOMÁŠ HRUBÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.06.2013 |
Adresa: |
13000, 21773998, Praha, Žižkov, Havlíčkovo náměstí, 700, 9, Havlíčkovo náměstí 700/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Bedřich Janáček
|
Neaktivní
od 18.06.2013
|
jednatel |
13.11.2012 |
Adresa: |
19800, 27492915, Praha 9, Hloubětín, Nepelova, 948, 2 |
|
Ing. Bedřich Janáček
|
Neaktivní
od 18.06.2013
|
jednatel |
13.11.2012 |
Adresa: |
19800, 27492915, Praha, Hloubětín, Nepelova, 948, 2, Nepelova 948/2, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Allan Jírek
|
Neaktivní
od 13.11.2012
|
jednatel |
14.06.2007 |
Adresa: |
14000, 21948780, Praha 4, Petra Rezka, 1070/6 |
|
Ing. ALLAN JÍREK
|
Neaktivní
od 13.11.2012
|
jednatel |
14.06.2007 |
Adresa: |
14000, 21948780, Praha, Nusle, Petra Rezka, 1070, 6, Petra Rezka 1070/6, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Mag. Alois Lanegger
|
Neaktivní
od 14.06.2007
|
jednatel |
17.06.2004 |
Adresa: |
101, Fruchtgasse 3, 1020 Wien |
|
Mag. Alois Lanegger
|
Neaktivní
od 14.06.2007
|
jednatel |
17.06.2004 |
Adresa: |
Fruchtgasse 3, 1020 Wien |
|
Ing. Allan Jírek
|
Neaktivní
od 17.06.2004
|
jednatel |
19.11.2003 |
Adresa: |
14043, 21948780, Praha 4, Petra Rezka, 1070/6 |
|
Ing. ALLAN JÍREK
|
Neaktivní
od 17.06.2004
|
jednatel |
19.11.2003 |
Adresa: |
14000, 21948780, Praha, Nusle, Petra Rezka, 1070, 6, Petra Rezka 1070/6, Nusle, 14000 Praha 4 |
|