PAVEL JANÁČ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
31.03.2023 |
Adresa: |
13000, 21794804, Praha, Žižkov, K lučinám, 2488, 8, K lučinám 2488/8, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JIŘÍ PÍPAL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
14.02.2013 |
Adresa: |
16100, 22233164, Hlavní město Praha, Praha, Ruzyně, Kralupská, 66, 23 |
|
PAVEL JANÁČ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
14.02.2013 |
Adresa: |
13000, 21795304, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, K lučinám, 2534, 22 |
|
JAROSLAVA JINDROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
14.02.2013 |
Adresa: |
13000, 21794693, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Na vrcholu, 2477, 22 |
|
JIŘÍ PÍPAL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
14.02.2013 |
Adresa: |
16100, 22233164, Praha, Ruzyně, Kralupská, 66, 23, Kralupská 66/23, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
JAROSLAVA JINDROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
14.02.2013 |
Adresa: |
13000, 21794693, Praha, Žižkov, Na vrcholu, 2477, 22, Na vrcholu 2477/22, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
PAVEL JANÁČ
|
Neaktivní
od 31.03.2023
|
místopředseda výboru |
14.02.2013 |
Adresa: |
13000, 21795304, Praha, Žižkov, K lučinám, 2534, 22, K lučinám 2534/22, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jana Drhlíková
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
člen výboru |
16.08.2011 |
Adresa: |
21794693, Praha 3, Žižkov, Na Vrcholu, 2477/22 |
|
MUDr. Pavel Luža
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
předseda výboru |
16.08.2011 |
Adresa: |
22694129, Praha 4, V lískách, 1778 |
|
Pavel Janáč
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
místopředseda výboru |
16.08.2011 |
Adresa: |
21795304, Praha 3, K Lučinám, 2534/22 |
|
PhDr. Jaroslava Jindrová
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
člen výboru |
16.08.2011 |
Adresa: |
13000, 21794693, Praha 3, Na Vrcholu, 2477, 22 |
|
Jana Drhlíková
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
člen výboru |
16.08.2011 |
Adresa: |
13000, 21794693, Praha, Žižkov, Na vrcholu, 2477, 22, Na vrcholu 2477/22, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MUDr. Pavel Luža
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
předseda výboru |
16.08.2011 |
Adresa: |
14200, 22694129, Praha, Krč, V lískách, 1778, 1, V lískách 1778/1, Krč, 14200 Praha 4 |
|
PAVEL JANÁČ
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
místopředseda výboru |
16.08.2011 |
Adresa: |
13000, 21795304, Praha, Žižkov, K lučinám, 2534, 22, K lučinám 2534/22, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
PhDr. Jaroslava Jindrová
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
člen výboru |
16.08.2011 |
Adresa: |
13000, 21794693, Praha, Žižkov, Na vrcholu, 2477, 22, Na vrcholu 2477/22, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MUDr. Pavel Luža
|
Neaktivní
od 16.08.2011
|
předseda výboru |
05.04.2006 |
Adresa: |
22694129, Praha 4, V lískách, 1778 |
|
Ing. Michal Hrabě
|
Neaktivní
od 16.08.2011
|
místopředseda výboru |
05.04.2006 |
Adresa: |
21794715, Praha 3, Na Vrcholu, 2479/18 |
|
Pavel Janáč
|
Neaktivní
od 16.08.2011
|
člen výboru |
05.04.2006 |
Adresa: |
21795304, Praha 3, K Lučinám, 2534/22 |
|
Ing. Michal Hrabě
|
Neaktivní
od 16.08.2011
|
místopředseda výboru |
05.04.2006 |
Adresa: |
13000, 21794715, Praha, Žižkov, Na vrcholu, 2479, 18, Na vrcholu 2479/18, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
PAVEL JANÁČ
|
Neaktivní
od 16.08.2011
|
člen výboru |
05.04.2006 |
Adresa: |
13000, 21795304, Praha, Žižkov, K lučinám, 2534, 22, K lučinám 2534/22, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MUDr. Pavel Luža
|
Neaktivní
od 16.08.2011
|
předseda výboru |
05.04.2006 |
Adresa: |
14200, 22694129, Praha, Krč, V lískách, 1778, 1, V lískách 1778/1, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Václav Kocourek
|
Neaktivní
od 05.04.2006
|
předseda výboru |
31.12.2003 |
Adresa: |
21794707, Praha 3, Žižkov, Na Vrcholu, 2478/20 |
|
PhDr. Jaroslava Jindrová
|
Neaktivní
od 05.04.2006
|
místopředseda výboru |
31.12.2003 |
Adresa: |
21794693, Praha 3, Žižkov, Na Vrcholu, 2477/22 |
|
Jana Drhlíková
|
Neaktivní
od 16.08.2011
|
člen výboru |
31.12.2003 |
Adresa: |
21794693, Praha 3, Žižkov, Na Vrcholu, 2477/22 |
|
Květoslava Havlicová
|
Neaktivní
od 16.08.2011
|
člen výboru |
31.12.2003 |
Adresa: |
21794693, Praha 3, Žižkov, Na Vrcholu, 2477/22 |
|
Ing. Václav Kocourek
|
Neaktivní
od 05.04.2006
|
předseda výboru |
31.12.2003 |
Adresa: |
13000, 21794707, Praha, Žižkov, Na vrcholu, 2478, 20, Na vrcholu 2478/20, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
PhDr. Jaroslava Jindrová
|
Neaktivní
od 05.04.2006
|
místopředseda výboru |
31.12.2003 |
Adresa: |
13000, 21794693, Praha, Žižkov, Na vrcholu, 2477, 22, Na vrcholu 2477/22, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jana Drhlíková
|
Neaktivní
od 16.08.2011
|
člen výboru |
31.12.2003 |
Adresa: |
13000, 21794693, Praha, Žižkov, Na vrcholu, 2477, 22, Na vrcholu 2477/22, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Květoslava Havlicová
|
Neaktivní
od 16.08.2011
|
člen výboru |
31.12.2003 |
Adresa: |
13000, 21794693, Praha, Žižkov, Na vrcholu, 2477, 22, Na vrcholu 2477/22, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|