OLEKSANDR NUIAKSHYN
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.08.2020 |
Adresa: |
21000, Vinnycja, Bloka 14/8 |
|
OLEKSANDR NUIAKSHYN
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.08.2020 |
Adresa: |
Vinnycja, Bloka 14/8, 21000, Bloka 14/8, 21000 Vinnycja, Ukrajina |
|
ELENA MITRYUKOVA
|
Neaktivní
od 06.08.2020
|
jednatel |
30.07.2019 |
Adresa: |
11000, 21723664, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Benediktská, 722, 11 |
|
OLGA MITRJUKOVA
|
Neaktivní
od 06.08.2020
|
jednatel |
30.07.2019 |
Adresa: |
11000, 21723664, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Benediktská, 722, 11 |
|
Elena Mitryukova
|
Neaktivní
od 06.08.2020
|
jednatel |
30.07.2019 |
Adresa: |
11000, 21723664, Praha, Staré Město, Benediktská, 722, 11, Benediktská 722/11, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
OLGA MITRJUKOVA
|
Neaktivní
od 06.08.2020
|
jednatel |
30.07.2019 |
Adresa: |
11000, 21723664, Praha, Staré Město, Benediktská, 722, 11, Benediktská 722/11, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
YANA YUSHKEVICH
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
jednatel |
03.09.2017 |
Adresa: |
19000, 76296814, Hlavní město Praha, Praha, Hrdlořezy, Učňovská, 398, 2 |
|
YANA YUSHKEVICH
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
jednatel |
03.09.2017 |
Adresa: |
19000, 76296814, Praha, Hrdlořezy, Učňovská, 398, 2, Učňovská 398/2, Hrdlořezy, 19000 Praha 9 |
|
Alevtina Yushkevich
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
jednatel |
08.03.2017 |
Adresa: |
Moskva, Zelenodolskaja, 26/109 |
|
Valentina Kotkina
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
jednatel |
08.03.2017 |
Adresa: |
Moskva, Zelenodolskaja, 26/109 |
|
Alevtina Yushkevich
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
jednatel |
08.03.2017 |
Adresa: |
26/109, Moskva, Zelenodolskaja, Zelenodolskaja 26/109, Moskva, Rusko |
|
Valentina Kotkina
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
jednatel |
08.03.2017 |
Adresa: |
26/109, Moskva, Zelenodolskaja, Zelenodolskaja 26/109, Moskva, Rusko |
|
YANA YUSHKEVICH
|
Neaktivní
od 03.09.2017
|
jednatel |
06.01.2017 |
Adresa: |
15500, 75059240, Hlavní město Praha, Praha, Řeporyje, Kakosova, 1190, 6 |
|
YANA YUSHKEVICH
|
Neaktivní
od 03.09.2017
|
jednatel |
06.01.2017 |
Adresa: |
15500, 75059240, Praha, Řeporyje, Kakosova, 1190, 6, Kakosova 1190/6, Řeporyje, 15500 Praha 5 |
|
Alevtina Yushkevich
|
Neaktivní
od 08.03.2017
|
|
26.11.2009 |
Adresa: |
Moskva, Zelenodolskaja, 26/109 |
|
Valentina Kotkina
|
Neaktivní
od 08.03.2017
|
jednatel |
26.11.2009 |
Adresa: |
Moskva, Zelenodolskaja, 26/109 |
|
Alevtina Yushkevich
|
Neaktivní
od 08.03.2017
|
|
26.11.2009 |
Adresa: |
26/109, Moskva, Zelenodolskaja, Zelenodolskaja 26/109, Moskva, Rusko |
|
Valentina Kotkina
|
Neaktivní
od 08.03.2017
|
jednatel |
26.11.2009 |
Adresa: |
26/109, Moskva, Zelenodolskaja, Zelenodolskaja 26/109, Moskva, Rusko |
|
Yana Yushkevich
|
Neaktivní
od 06.01.2017
|
jednatel |
06.11.2007 |
Adresa: |
15800, Praha 5, Jinonice, Za Zámečkem, 746/5A |
|
Yana Yushkevich
|
Neaktivní
od 06.01.2017
|
jednatel |
06.11.2007 |
Adresa: |
746/5A, Praha 5, Jinonice, Za Zámečkem, 15800, Za Zámečkem 746/5A, 15800 Praha 5 - Jinonice, Česká republika |
|
Yana Yushkevich
|
Neaktivní
od 06.11.2007
|
jednatel |
15.12.2004 |
Adresa: |
16000, Praha 6, Dejvice, Evropská, 659/91 |
|
Yana Yushkevich
|
Neaktivní
od 06.11.2007
|
jednatel |
15.12.2004 |
Adresa: |
16000, 22191844, Praha, Dejvice, Evropská, 659, 124, Evropská 659/124, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Yana Yushkevich
|
Neaktivní
od 15.12.2004
|
jednatel |
03.12.2003 |
Adresa: |
12000, 21741611, Praha 2, Francouzská, 16/229 |
|
Yana Yushkevich
|
Neaktivní
od 15.12.2004
|
jednatel |
03.12.2003 |
Adresa: |
12000, 21741611, Praha, Vinohrady, Francouzská, 229, 16, Francouzská 229/16, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|