JANA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.05.2019
|
jednatel |
18.04.2019 |
Adresa: |
14300, 26095904, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Písková, 830, 25 |
|
JANA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.05.2019
|
jednatel |
18.04.2019 |
Adresa: |
14300, 26095904, Praha, Modřany, Písková, 830, 25, Písková 830/25, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
JANA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.04.2019
|
jednatel |
30.12.2018 |
Adresa: |
14300, 21939519, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Petržílova, 3297, 5 |
|
JANA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.04.2019
|
jednatel |
30.12.2018 |
Adresa: |
14300, 21939519, Praha, Modřany, Petržílova, 3297, 5, Petržílova 3297/5, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
JANA RITTEROVÁ
|
Neaktivní
od 30.12.2018
|
jednatel |
12.01.2018 |
Adresa: |
14300, 21939519, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Petržílova, 3297, 5 |
|
JANA RITTEROVÁ
|
Neaktivní
od 30.12.2018
|
jednatel |
12.01.2018 |
Adresa: |
14300, 21939519, Praha, Modřany, Petržílova, 3297, 5, Petržílova 3297/5, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
JANA KŘÍŽOVÁ
|
Neaktivní
od 12.01.2018
|
jednatel |
06.09.2017 |
Adresa: |
14300, 21939519, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Petržílova, 3297, 5 |
|
JANA KŘÍŽOVÁ
|
Neaktivní
od 12.01.2018
|
jednatel |
06.09.2017 |
Adresa: |
14300, 21939519, Praha, Modřany, Petržílova, 3297, 5, Petržílova 3297/5, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
PAVEL KLAUZ
|
Neaktivní
od 06.09.2017
|
jednatel |
15.01.2013 |
Adresa: |
13000, 21773998, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Havlíčkovo náměstí, 700, 9 |
|
PAVEL KLAUZ
|
Neaktivní
od 06.09.2017
|
jednatel |
15.01.2013 |
Adresa: |
13000, 21773998, Praha, Žižkov, Havlíčkovo náměstí, 700, 9, Havlíčkovo náměstí 700/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Hana Klauzová
|
Neaktivní
od 15.01.2013
|
jednatel |
16.03.2005 |
Adresa: |
25744, 14348217, Krňany, Třebsín, 295E |
|
HANA KLAUZOVÁ
|
Neaktivní
od 15.01.2013
|
jednatel |
16.03.2005 |
Adresa: |
25744, 14348217, Benešov, Krňany, Třebsín, Třebsín č.ev. 295, 25744 Krňany |
|
František Klauz
|
Neaktivní
od 15.01.2013
|
jednatel |
08.12.2003 |
Adresa: |
13000, 21767734, Praha 3, Husitská, 72/35 |
|
František Klauz
|
Neaktivní
od 15.01.2013
|
jednatel |
08.12.2003 |
Adresa: |
13000, 21767734, Praha, Žižkov, Husitská, 72, 35, Husitská 72/35, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|