WOLFGANG GUIDO LUNARDON
|
Neaktivní
od 01.07.2016
|
jednatel |
09.03.2015 |
Adresa: |
46303, 42406854, Stráž nad Nisou, Stráž nad Nisou, Traktoristů, 642 |
|
WOLFGANG GUIDO LUNARDON
|
Neaktivní
od 01.07.2016
|
jednatel |
09.03.2015 |
Adresa: |
46303, 42406854, Liberec, Stráž nad Nisou, Stráž nad Nisou, Traktoristů, 642, Traktoristů 642, 46303 Stráž nad Nisou |
|
WOLFGANG LUNARDON
|
Neaktivní
od 09.03.2015
|
jednatel |
25.09.2013 |
Adresa: |
14000, 26050439, Praha 4, Nusle, Na Bučance, 1704, 11a |
|
FILIP KUBRICHT
|
Neaktivní
od 01.07.2016
|
jednatel |
25.09.2013 |
Adresa: |
43001, 23500158, Chomutov, Chomutov, Vilová, 1671, 6 |
|
WOLFGANG LUNARDON
|
Neaktivní
od 09.03.2015
|
jednatel |
25.09.2013 |
Adresa: |
14000, 26050439, Praha, Nusle, Na Bučance, 1704, 11a, Na Bučance 1704/11a, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
FILIP KUBRICHT
|
Neaktivní
od 01.07.2016
|
jednatel |
25.09.2013 |
Adresa: |
43001, 23500158, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Vilová, 1671, 6, Vilová 1671/6, 43001 Chomutov |
|
Ing. Tatiana Nógliová
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
jednatel |
12.12.2012 |
Adresa: |
Partizánske, Gen. Svobodu 828/59, PSČ 958 01 |
|
Ing. Daniel Matula
|
Neaktivní
od 12.12.2012
|
jednatel |
28.02.2012 |
Adresa: |
25228, 6515291, Černošice, Na Marsu, 1125 |
|
Ing. Daniel Matula
|
Neaktivní
od 12.12.2012
|
jednatel |
28.02.2012 |
Adresa: |
25228, 6515291, Praha-západ, Černošice, Černošice, Na Marsu, 1125, Na Marsu 1125, 25228 Černošice |
|
Ing. Tomáš Trčka
|
Neaktivní
od 28.02.2012
|
jednatel |
12.12.2007 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Jihovýchodní II., 10 |
|
Ing. Martin Skalický
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
jednatel |
12.12.2007 |
Adresa: |
15000, 22041371, Praha 5, Motol, Vstupní, 1 |
|
Ing. Tomáš Trčka
|
Neaktivní
od 28.02.2012
|
jednatel |
12.12.2007 |
Adresa: |
15521, 22109498, Praha, Sobín, Blatnická, 10, 1, Blatnická 10/1, Sobín, 15521 Praha 5 |
|
Ing. Martin Skalický
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
jednatel |
12.12.2007 |
Adresa: |
15000, 22041371, Praha, Motol, Vstupní, 150, 1, Vstupní 150/1, Motol, 15000 Praha 5 |
|
Christopher Marsden
|
Neaktivní
od 12.12.2007
|
jednatel |
16.11.2005 |
Adresa: |
Londýn, Lancaster Road 3 |
|
Hana Šmídová
|
Neaktivní
od 16.11.2005
|
Jednatel |
08.12.2003 |
Adresa: |
15000, 22119086, Praha 5, Vackova, 1551 |
|
Hana Šmídová
|
Neaktivní
od 16.11.2005
|
Jednatel |
08.12.2003 |
Adresa: |
15500, 22119086, Praha, Stodůlky, Vackova, 1551, 6, Vackova 1551/6, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|