Ing. MIROSLAV LOUKOTA
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.03.2023 |
Adresa: |
16500, 22279342, Praha, Suchdol, K Horoměřicům, 1110, 23, K Horoměřicům 1110/23, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Ing. JIŘÍ MOTYČKA
|
Aktivní
|
předseda statutárního orgánu |
16.08.2019 |
Adresa: |
16500, 22279342, Hlavní město Praha, Praha, Suchdol, K Horoměřicům, 1110, 23 |
|
JAN HNILICA
|
Aktivní
|
člen statutárního orgánu |
16.08.2019 |
Adresa: |
16500, 22279351, Hlavní město Praha, Praha, Suchdol, K Horoměřicům, 1111, 25 |
|
MARTA JIRKOVÁ
|
Aktivní
|
člen statutárního orgánu |
16.08.2019 |
Adresa: |
16500, 22279342, Hlavní město Praha, Praha, Suchdol, K Horoměřicům, 1110, 23 |
|
Marta Jirková
|
Aktivní
|
člen statutárního orgánu |
16.08.2019 |
Adresa: |
16500, 22279342, Praha, Suchdol, K Horoměřicům, 1110, 23, K Horoměřicům 1110/23, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Ing. JIŘÍ MOTYČKA
|
Aktivní
|
předseda statutárního orgánu |
16.08.2019 |
Adresa: |
16500, 22279342, Praha, Suchdol, K Horoměřicům, 1110, 23, K Horoměřicům 1110/23, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
JAN HNILICA
|
Aktivní
|
člen statutárního orgánu |
16.08.2019 |
Adresa: |
16500, 22279351, Praha, Suchdol, K Horoměřicům, 1111, 25, K Horoměřicům 1111/25, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Ing. Josef Pulkrábek
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
14.01.2004 |
Adresa: |
16500, 22279369, Praha 6, K Horoměřicům, 27 |
|
Ing. Miroslav Loukota
|
Aktivní
|
člen výboru |
14.01.2004 |
Adresa: |
16500, 22279342, Praha 6, K Horoměřicům, 23 |
|
Ing. Josef Pulkrábek
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
14.01.2004 |
Adresa: |
16500, 22279369, Praha, Suchdol, K Horoměřicům, 1112, 27, K Horoměřicům 1112/27, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Ing. MIROSLAV ZIMMER
|
Neaktivní
od 16.08.2019
|
předseda výboru |
04.03.2015 |
Adresa: |
16500, 22279369, Hlavní město Praha, Praha, Suchdol, K Horoměřicům, 1112, 27 |
|
Ing. JIŘÍ MOTYČKA
|
Neaktivní
od 16.08.2019
|
místopředseda výboru |
04.03.2015 |
Adresa: |
16500, 22279342, Hlavní město Praha, Praha, Suchdol, K Horoměřicům, 1110, 23 |
|
Ing. MIROSLAV ZIMMER
|
Neaktivní
od 16.08.2019
|
předseda výboru |
04.03.2015 |
Adresa: |
16500, 22279369, Praha, Suchdol, K Horoměřicům, 1112, 27, K Horoměřicům 1112/27, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Ing. JIŘÍ MOTYČKA
|
Neaktivní
od 16.08.2019
|
místopředseda výboru |
04.03.2015 |
Adresa: |
16500, 22279342, Praha, Suchdol, K Horoměřicům, 1110, 23, K Horoměřicům 1110/23, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Ing. Jiří Motyčka
|
Neaktivní
od 04.03.2015
|
předseda výboru |
14.01.2004 |
Adresa: |
16500, 22279342, Praha 6, K Horoměřicům, 23 |
|
Ing. Ladislav Štolc
|
Neaktivní
od 04.03.2015
|
člen výboru |
14.01.2004 |
Adresa: |
16500, 22279342, Praha 6, K Horoměřicům, 23 |
|
Ing. Miroslav Zimmer
|
Neaktivní
od 04.03.2015
|
člen výboru |
14.01.2004 |
Adresa: |
16500, 22279369, Praha 6, K Horoměřicům, 27 |
|
Ing. Marie Prášilová
|
Neaktivní
od 07.03.2018
|
člen výboru |
14.01.2004 |
Adresa: |
16500, 22279351, Praha 6, K Horoměřicům, 25 |
|
Ing. Helena Fettrová
|
Neaktivní
od 07.03.2018
|
člen výboru |
14.01.2004 |
Adresa: |
16500, 22279369, Praha 6, K Horoměřicům, 27 |
|
Ing. Vladimír Švachula
|
Neaktivní
od 16.08.2019
|
člen výboru |
14.01.2004 |
Adresa: |
16500, 22279351, Praha 6, K Horoměřicům, 25 |
|
Ing. Ladislav Štolc
|
Neaktivní
od 04.03.2015
|
člen výboru |
14.01.2004 |
Adresa: |
16500, 22279342, Praha, Suchdol, K Horoměřicům, 1110, 23, K Horoměřicům 1110/23, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Ing. JIŘÍ MOTYČKA
|
Neaktivní
od 04.03.2015
|
předseda výboru |
14.01.2004 |
Adresa: |
16500, 22279342, Praha, Suchdol, K Horoměřicům, 1110, 23, K Horoměřicům 1110/23, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Ing. MIROSLAV ZIMMER
|
Neaktivní
od 04.03.2015
|
člen výboru |
14.01.2004 |
Adresa: |
16500, 22279369, Praha, Suchdol, K Horoměřicům, 1112, 27, K Horoměřicům 1112/27, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Ing. MARIE PRÁŠILOVÁ
|
Neaktivní
od 07.03.2018
|
člen výboru |
14.01.2004 |
Adresa: |
16500, 22279351, Praha, Suchdol, K Horoměřicům, 1111, 25, K Horoměřicům 1111/25, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Ing. Helena Fettrová
|
Neaktivní
od 07.03.2018
|
člen výboru |
14.01.2004 |
Adresa: |
16500, 22279369, Praha, Suchdol, K Horoměřicům, 1112, 27, K Horoměřicům 1112/27, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Ing. Vladimír Švachula
|
Neaktivní
od 16.08.2019
|
člen výboru |
14.01.2004 |
Adresa: |
16500, 22279351, Praha, Suchdol, K Horoměřicům, 1111, 25, K Horoměřicům 1111/25, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Ing. MIROSLAV LOUKOTA
|
Neaktivní
od 04.03.2023
|
člen výboru |
14.01.2004 |
Adresa: |
16500, 22279342, Praha, Suchdol, K Horoměřicům, 1110, 23, K Horoměřicům 1110/23, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|