Ing. JANA VOJTÍŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.01.2016
|
předseda představenstva |
06.11.2015 |
Adresa: |
10400, 22584595, Hlavní město Praha, Praha, Křeslice, Ke Štítu, 33 |
|
Ing. JANA VOJTÍŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.01.2016
|
předseda představenstva |
06.11.2015 |
Adresa: |
10400, 22584595, Praha, Křeslice, Ke Štítu, 33, Ke Štítu 33, Křeslice, 10400 Praha 10 |
|
Ing. Jana Mouchová
|
Neaktivní
od 01.02.2013
|
člen představenstva |
19.01.2004 |
Adresa: |
14900, 21817316, Praha 4, V Hájích, 386/14 |
|
Ing. Miroslav Moucha
|
Neaktivní
od 01.02.2013
|
člen představenstva |
19.01.2004 |
Adresa: |
14900, 21817316, Praha 4, V Hájích, 386/14 |
|
Ing. Jana Vojtíšková
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
předseda představenstva |
19.01.2004 |
Adresa: |
16300, 22252312, Praha 6, Španielova, 1249/100 |
|
Ing. Jana Mouchová
|
Neaktivní
od 01.02.2013
|
člen představenstva |
19.01.2004 |
Adresa: |
14900, 21817316, Praha, Háje, V Hájích, 386, 14, V Hájích 386/14, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Miroslav Moucha
|
Neaktivní
od 01.02.2013
|
člen představenstva |
19.01.2004 |
Adresa: |
14900, 21817316, Praha, Háje, V Hájích, 386, 14, V Hájích 386/14, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Jana Vojtíšková
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
předseda představenstva |
19.01.2004 |
Adresa: |
16300, 22252312, Praha, Řepy, Španielova, 1249, 100, Španielova 1249/100, Řepy, 16300 Praha 6 |
|