David Mizrahi
|
Neaktivní
od 04.03.2006
|
člen představenstva |
21.10.2005 |
Adresa: |
21727261, Praha 1, Staré město, Pařížská, 1075 |
|
David Mizrahi
|
Neaktivní
od 04.03.2006
|
člen představenstva |
21.10.2005 |
Adresa: |
11000, 21727261, Praha, Staré Město, Pařížská, 1075, 5, Pařížská 1075/5, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
David Mizrahi
|
Neaktivní
od 21.10.2005
|
předseda představenstva |
14.10.2005 |
Adresa: |
15000, 22079891, Praha 5, Stroupežnického, 522/18 |
|
Elena Hudeková
|
Neaktivní
od 21.10.2005
|
místopředseda představenstva |
14.10.2005 |
Adresa: |
91928, 101, Búčany, 415 |
|
Helena Čmelíková
|
Neaktivní
od 21.10.2005
|
člen představenstva |
14.10.2005 |
Adresa: |
60200, 1, Brno 3, Ptašínského, 3 |
|
Romana Tůmová
|
Neaktivní
od 21.10.2005
|
člen představenstva |
14.10.2005 |
Adresa: |
13000, 21783225, Praha 3, Roháčova, 111 |
|
David Mizrahi
|
Neaktivní
od 21.10.2005
|
předseda představenstva |
14.10.2005 |
Adresa: |
15000, 22079891, Praha, Smíchov, Stroupežnického, 522, 18, Stroupežnického 522/18, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Elena Hudeková
|
Neaktivní
od 21.10.2005
|
místopředseda představenstva |
14.10.2005 |
Adresa: |
415, Búčany, 91928, 91928 Búčany 415, Slovensko |
|
Helena Čmelíková
|
Neaktivní
od 21.10.2005
|
člen představenstva |
14.10.2005 |
Adresa: |
60200, 19748671, Brno-město, Brno, Ponava, Ptašínského, 306, 3, Ptašínského 306/3, Ponava, 60200 Brno |
|
Romana Tůmová
|
Neaktivní
od 21.10.2005
|
člen představenstva |
14.10.2005 |
Adresa: |
13000, 21783225, Praha, Žižkov, Roháčova, 1523, 111, Roháčova 1523/111, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Miroslav Příkop
|
Neaktivní
od 14.10.2005
|
člen představenstva |
27.09.2005 |
Adresa: |
2942046, Benešov, Benešov, Wolkerova, 1013 |
|
Ing. Radek Steinhaizl
|
Neaktivní
od 14.10.2005
|
člen |
27.09.2005 |
Adresa: |
17705037, Prachatice, Prachatice, Pod Cvrčkovem, 783 |
|
Marcello de Vivo
|
Neaktivní
od 14.10.2005
|
člen |
27.09.2005 |
Adresa: |
22027301, Praha 5, Mikšovského, 895/4 |
|
Ing. Petr Svinka
|
Neaktivní
od 14.10.2005
|
člen |
27.09.2005 |
Adresa: |
19216076, Brno, Bohunice, Moldavská, 9 |
|
Ing. Miroslav Příkop
|
Neaktivní
od 14.10.2005
|
člen představenstva |
27.09.2005 |
Adresa: |
25601, 2942046, Benešov, Benešov, Benešov, Wolkerova, 1013, Wolkerova 1013, 25601 Benešov |
|
Ing. Radek Steinhaizl
|
Neaktivní
od 14.10.2005
|
člen |
27.09.2005 |
Adresa: |
38301, 17705037, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Pod Cvrčkovem, 783, Pod Cvrčkovem 783, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
Marcello De Vivo
|
Neaktivní
od 14.10.2005
|
člen |
27.09.2005 |
Adresa: |
15800, 22027301, Praha, Košíře, Mikšovského, 895, 4, Mikšovského 895/4, Košíře, 15800 Praha 5 |
|
Ing. Petr Svinka
|
Neaktivní
od 14.10.2005
|
člen |
27.09.2005 |
Adresa: |
62500, 19216076, Brno-město, Brno, Bohunice, Moldavská, 530, 9, Moldavská 530/9, Bohunice, 62500 Brno |
|
Mgr. Lucie Motlíková
|
Neaktivní
od 27.09.2005
|
člen představenstva |
23.09.2004 |
Adresa: |
13000, 21796785, Praha 3, Na Jarově, 7 |
|
Mgr. Lucie Motlíková
|
Neaktivní
od 27.09.2005
|
člen představenstva |
23.09.2004 |
Adresa: |
13000, 21796785, Praha, Žižkov, Na Jarově, 2673, 7, Na Jarově 2673/7, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Veronika Hornychová
|
Neaktivní
od 23.09.2004
|
člen představenstva |
19.01.2004 |
Adresa: |
14900, 21839832, Praha 4, Zdiměřická, 1430/15 |
|
Veronika Hornychová
|
Neaktivní
od 23.09.2004
|
člen představenstva |
19.01.2004 |
Adresa: |
14900, 21839832, Praha, Chodov, Zdiměřická, 1430, 15, Zdiměřická 1430/15, Chodov, 14900 Praha 4 |
|