LUBOŠ MEIXNER
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.09.2016 |
Adresa: |
56151, 73076724, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Mírová, 919 |
|
KAROLÍNA MEIXNEROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.09.2016 |
Adresa: |
56151, 30106788, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Úzká, 12 |
|
KAROLÍNA MEIXNEROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.09.2016 |
Adresa: |
56151, 30106788, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Úzká, 12, Úzká 12, 56151 Letohrad |
|
BLANKA MEIXNEROVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2018
|
jednatel |
18.09.2016 |
Adresa: |
56151, 30106788, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Úzká, 12 |
|
BLANKA MEIXNEROVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2018
|
jednatel |
18.09.2016 |
Adresa: |
56151, 30106788, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Úzká, 12, Úzká 12, 56151 Letohrad |
|
LUBOŠ MEIXNER
|
Neaktivní
od 03.03.2023
|
Jednatel |
18.09.2016 |
Adresa: |
56151, 73076724, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Mírová, 919, Mírová 919, 56151 Letohrad |
|
LUBOŠ MEIXNER
|
Neaktivní
od 18.09.2016
|
Jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
56151, 73076724, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Mírová, 919 |
|
LUBOŠ MEIXNER
|
Neaktivní
od 18.09.2016
|
Jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
56151, 73076724, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Mírová, 919, Mírová 919, 56151 Letohrad |
|
LUBOŠ MEIXNER
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
Jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
56151, 30106788, Letohrad, Letohrad, Úzká, 12 |
|
BLANKA MEIXNEROVÁ
|
Neaktivní
od 18.09.2016
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
56151, 30106788, Letohrad, Letohrad, Úzká, 12 |
|
LUBOŠ MEIXNER
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
Jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
56151, 30106788, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Úzká, 12, Úzká 12, 56151 Letohrad |
|
BLANKA MEIXNEROVÁ
|
Neaktivní
od 18.09.2016
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
56151, 30106788, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Úzká, 12, Úzká 12, 56151 Letohrad |
|
Blanka Meixnerová
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
15.11.2004 |
Adresa: |
22737391, Praha 6, Řepy, Zrzavého, 1082/10 |
|
Blanka Meixnerová
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
15.11.2004 |
Adresa: |
16300, 22737391, Praha, Řepy, Zrzavého, 1082, 10, Zrzavého 1082/10, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Luboš Meixner
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
Jednatel |
23.01.2004 |
Adresa: |
Praha 6 - Řepy, Zrzavého, čp. 1082/10 |
|
Luboš Meixner
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
Jednatel |
23.01.2004 |
Adresa: |
čp. 1082/10, Praha 6 - Řepy, Zrzavého, Zrzavého čp. 1082/10, Praha 6 - Řepy, Česká republika |
|