KAREL HROMÁDKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
20.03.2016 |
Adresa: |
14000, 28350278, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b |
|
KAREL HROMÁDKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
20.03.2016 |
Adresa: |
14000, 28350278, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b, Antala Staška 2059/80b, Krč, 14000 Praha 4 |
|
MICHAL KOUBA
|
Neaktivní
od 07.10.2015
|
člen představenstva |
12.09.2015 |
Adresa: |
53009, 7732490, Pardubice, Pardubice, Trnová, Jožky Jabůrkové, 272 |
|
MICHAL KOUBA
|
Neaktivní
od 07.10.2015
|
člen představenstva |
12.09.2015 |
Adresa: |
53009, 7732490, Pardubice, Pardubice, Trnová, Jožky Jabůrkové, 272, Jožky Jabůrkové 272, Trnová, 53009 Pardubice |
|
KAREL HROMÁDKA
|
Neaktivní
od 20.03.2016
|
předseda představenstva |
21.11.2014 |
Adresa: |
14700, 21805849, Hlavní město Praha, Praha, Braník, K Ryšánce, 898, 19 |
|
KAREL HROMÁDKA
|
Neaktivní
od 20.03.2016
|
předseda představenstva |
21.11.2014 |
Adresa: |
14700, 21805849, Praha, Braník, K Ryšánce, 898, 19, K Ryšánce 898/19, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Jan Rejda
|
Neaktivní
od 21.11.2014
|
předseda představenstva |
18.09.2008 |
Adresa: |
53351, 26055767, Pardubice, Rosice, Rybitevská, 671 |
|
Michal Kouba
|
Neaktivní
od 12.09.2015
|
člen představenstva |
18.09.2008 |
Adresa: |
53353, 7690801, Pardubice, Ohrazenice, Marie Majerové, 286 |
|
Lenka Plzová
|
Neaktivní
od 12.12.2016
|
člen představenstva |
18.09.2008 |
Adresa: |
53002, 7702566, Pardubice, Zelené Předměstí, Češkova, 1358 |
|
Jan Rejda
|
Neaktivní
od 21.11.2014
|
předseda představenstva |
18.09.2008 |
Adresa: |
53351, 26055767, Pardubice, Pardubice, Rosice, Rybitevská, 671, Rybitevská 671, Rosice, 53351 Pardubice |
|
Michal Kouba
|
Neaktivní
od 12.09.2015
|
člen představenstva |
18.09.2008 |
Adresa: |
53353, 7690801, Pardubice, Pardubice, Ohrazenice, Marie Majerové, 286, Marie Majerové 286, Ohrazenice, 53353 Pardubice |
|
LENKA PLZOVÁ
|
Neaktivní
od 12.12.2016
|
člen představenstva |
18.09.2008 |
Adresa: |
53002, 7702566, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Češkova, 1358, Češkova 1358, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Martin Lafek
|
Neaktivní
od 18.09.2008
|
předseda představenstva |
04.02.2008 |
Adresa: |
10000, 22668829, Praha 10, Sámova, 1182/21 |
|
Jan Rejda
|
Neaktivní
od 18.09.2008
|
místopředseda představenstva |
04.02.2008 |
Adresa: |
53351, 26055767, Pardubice, Rosice, Rybitevská, 671 |
|
Martin Lafek
|
Neaktivní
od 18.09.2008
|
předseda představenstva |
04.02.2008 |
Adresa: |
10100, 22668829, Praha, Vršovice, Sámova, 1182, 21, Sámova 1182/21, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Jan Rejda
|
Neaktivní
od 18.09.2008
|
místopředseda představenstva |
04.02.2008 |
Adresa: |
53351, 26055767, Pardubice, Pardubice, Rosice, Rybitevská, 671, Rybitevská 671, Rosice, 53351 Pardubice |
|
Jan Rejda
|
Neaktivní
od 04.02.2008
|
předseda představenstva |
07.06.2005 |
Adresa: |
53351, Pardubice - Rosice, Rybitevská, 671 |
|
Květa Vránová
|
Neaktivní
od 18.09.2008
|
člen představenstva |
07.06.2005 |
Adresa: |
14200, Praha 4-Kamýk, Šatrova, 661/3 |
|
Jan Rejda
|
Neaktivní
od 04.02.2008
|
předseda představenstva |
07.06.2005 |
Adresa: |
53351, 26055767, Pardubice, Pardubice, Rosice, Rybitevská, 671, Rybitevská 671, Rosice, 53351 Pardubice |
|
Květa Vránová
|
Neaktivní
od 18.09.2008
|
člen představenstva |
07.06.2005 |
Adresa: |
14200, 21851956, Praha, Kamýk, Šatrova, 661, 3, Šatrova 661/3, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Antonín Šesták
|
Neaktivní
od 08.10.2004
|
předseda představenstva |
28.01.2004 |
Adresa: |
10000, 22625399, Praha 10, Pod Strání, 2161/21 |
|
Ing. Bedřich Tóth
|
Neaktivní
od 07.06.2005
|
člen představenstva |
28.01.2004 |
Adresa: |
38101, 8686661, Český Krumlov, Urbinská, 146 |
|
Martin Fíla
|
Neaktivní
od 04.02.2008
|
člen představenstva |
28.01.2004 |
Adresa: |
14200, 21869031, Praha 4, Hurbanova, 1178/24 |
|
Antonín Šesták
|
Neaktivní
od 08.10.2004
|
předseda představenstva |
28.01.2004 |
Adresa: |
10000, 22625399, Praha, Strašnice, Pod strání, 2161, 21, Pod strání 2161/21, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Bedřich Tóth
|
Neaktivní
od 07.06.2005
|
člen představenstva |
28.01.2004 |
Adresa: |
38101, 8686661, Český Krumlov, Český Krumlov, Domoradice, Urbinská, 146, Urbinská 146, Domoradice, 38101 Český Krumlov |
|
Martin Fíla
|
Neaktivní
od 04.02.2008
|
člen představenstva |
28.01.2004 |
Adresa: |
14200, 21869031, Praha, Krč, Hurbanova, 1178, 24, Hurbanova 1178/24, Krč, 14200 Praha 4 |
|