PETR PYTLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2020 |
Adresa: |
10100, 22657126, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, U vršovického nádraží, 242, 14 |
|
PETR PYTLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2020 |
Adresa: |
10100, 22657126, Praha, Vršovice, U vršovického nádraží, 242, 14, U vršovického nádraží 242/14, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
PAVEL HANUŠ
|
Neaktivní
od 25.02.2020
|
jednatel |
17.03.2015 |
Adresa: |
14200, 21902020, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Přírodní, 653, 8 |
|
PAVEL HANUŠ
|
Neaktivní
od 25.02.2020
|
jednatel |
17.03.2015 |
Adresa: |
14200, 21902020, Praha, Libuš, Přírodní, 653, 8, Přírodní 653/8, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
doc.MUDr. MIROSLAV HANUŠ
|
Neaktivní
od 17.03.2015
|
jednatel |
24.10.2013 |
Adresa: |
16000, 22185348, Praha 6, Bubeneč, Juárezova, 1071, 17 |
|
doc.MUDr. MIROSLAV HANUŠ
|
Neaktivní
od 17.03.2015
|
jednatel |
24.10.2013 |
Adresa: |
16000, 22185348, Praha, Bubeneč, Juárezova, 1071, 17, Juárezova 1071/17, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Doc.MUDr. Miroslav Hanuš
|
Neaktivní
od 24.10.2013
|
jednatel |
18.02.2004 |
Adresa: |
Praha 6, Bubeneč, Juarezova, 17 |
|
doc.MUDr. MIROSLAV HANUŠ
|
Neaktivní
od 24.10.2013
|
jednatel |
18.02.2004 |
Adresa: |
16000, 22185348, Praha, Bubeneč, Juárezova, 1071, 17, Juárezova 1071/17, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|