Kateřina Hrdinová
|
Neaktivní
od 01.08.2010
|
Jednatel |
20.11.2007 |
Adresa: |
19000, 4, Praha 9, Jablonecká, 363/13 |
|
Kateřina Hrdinová
|
Neaktivní
od 01.08.2010
|
Jednatel |
20.11.2007 |
Adresa: |
363/13, Praha 9, Jablonecká, 19000, Jablonecká 363/13, 19000 Praha 9, Česká republika |
|
Michaela Kaplanová
|
Neaktivní
od 20.11.2007
|
Jednatel |
14.11.2006 |
Adresa: |
53973, 5463653, Skuteč, Zbožnov, 34 |
|
Michaela Kaplanová
|
Neaktivní
od 20.11.2007
|
Jednatel |
14.11.2006 |
Adresa: |
53973, 5463653, Chrudim, Skuteč, Zbožnov, 34, Zbožnov 34, 53973 Skuteč |
|
Veronika Široká
|
Neaktivní
od 14.11.2006
|
Jednatel |
05.05.2006 |
Adresa: |
63800, 19262892, Brno, Šrámkova, 13 |
|
Veronika Široká
|
Neaktivní
od 14.11.2006
|
Jednatel |
05.05.2006 |
Adresa: |
63800, 19262892, Brno-město, Brno, Lesná, Šrámkova, 431, 13, Šrámkova 431/13, Lesná, 63800 Brno |
|
Daniela Černá
|
Neaktivní
od 05.05.2006
|
Jednatel |
30.01.2006 |
Adresa: |
16000, 22183582, Praha 6, Národní obrany, 45 |
|
Daniela Černá
|
Neaktivní
od 05.05.2006
|
Jednatel |
30.01.2006 |
Adresa: |
16000, 22183582, Praha, Bubeneč, Národní obrany, 909, 45, Národní obrany 909/45, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ivana Urbanová
|
Neaktivní
od 30.01.2006
|
jednatel |
03.03.2004 |
Adresa: |
29001, 18331602, Poděbrady, Dr. Horákové, 327/49 |
|
Ivana Urbanová
|
Neaktivní
od 30.01.2006
|
jednatel |
03.03.2004 |
Adresa: |
29001, 18331602, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Dr. Horákové, 327, 49, Dr. Horákové 327/49, Poděbrady II, 29001 Poděbrady |
|