ing. LADISLAV KRULICH
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.06.2013 |
Adresa: |
26263, 22980610, Zduchovice, Zduchovice, 28 |
|
ing. LADISLAV KRULICH
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.06.2013 |
Adresa: |
26263, 22980610, Příbram, Zduchovice, Zduchovice, 28, č.p. 28, 26263 Zduchovice |
|
Ing. Ladislav Krulich
|
Neaktivní
od 14.06.2013
|
člen představenstva |
28.12.2010 |
Adresa: |
16000, 22178287, Praha 6, V.P. Čkalova, 448, 8 |
|
Ing. Ladislav Krulich
|
Neaktivní
od 14.06.2013
|
člen představenstva |
28.12.2010 |
Adresa: |
16000, 22178287, Praha, Bubeneč, V. P. Čkalova, 448, 8, V. P. Čkalova 448/8, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Ladislav Krulich
|
Neaktivní
od 28.12.2010
|
jediný člen představenstva |
18.03.2006 |
Adresa: |
16000, 22178287, Praha 6, V.P. Čkalova, 448/8 |
|
Ing. Ladislav Krulich
|
Neaktivní
od 28.12.2010
|
jediný člen představenstva |
18.03.2006 |
Adresa: |
16000, 22178287, Praha, Bubeneč, V. P. Čkalova, 448, 8, V. P. Čkalova 448/8, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Jitka Konečná
|
Neaktivní
od 18.03.2006
|
člen |
05.03.2004 |
Adresa: |
30125, Plzeň-město, Kardinála Berana, 9 |
|
Ing. Jitka Konečná
|
Neaktivní
od 18.03.2006
|
člen |
05.03.2004 |
Adresa: |
30100, 24549738, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Kardinála Berana, 2040, 9, Kardinála Berana 2040/9, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|