MONIKA KARASOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
25082, 14664500, Úvaly, Úvaly, Srbská, 795 |
|
MONIKA KARASOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
25082, 14664500, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Srbská, 795, Srbská 795, 25082 Úvaly |
|
SIMONA RAPTOŠOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.07.2014 |
Adresa: |
25088, 28074181, Čelákovice, Čelákovice, Příční, 1714 |
|
SIMONA RAPTOŠOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.07.2014 |
Adresa: |
25088, 28074181, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Příční, 1714, Příční 1714, 25088 Čelákovice |
|
Simona Raptošová
|
Neaktivní
od 29.07.2014
|
Jednatel |
15.11.2006 |
Adresa: |
25082, 14664500, Úvaly, Srbská, 795 |
|
Simona Raptošová
|
Neaktivní
od 29.07.2014
|
Jednatel |
15.11.2006 |
Adresa: |
25082, 14664500, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Srbská, 795, Srbská 795, 25082 Úvaly |
|
Simona Becková
|
Neaktivní
od 15.11.2006
|
Jednatel |
23.03.2004 |
Adresa: |
14664500, Úvaly, Srbská, 795 |
|
Monika Karasová
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
Jednatel |
23.03.2004 |
Adresa: |
14664500, Úvaly, Srbská, 795 |
|
Hynek Beck
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
Jednatel |
23.03.2004 |
Adresa: |
14664500, Úvaly, Srbská, 795 |
|
Simona Becková
|
Neaktivní
od 15.11.2006
|
Jednatel |
23.03.2004 |
Adresa: |
25082, 14664500, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Srbská, 795, Srbská 795, 25082 Úvaly |
|
MONIKA KARASOVÁ
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
Jednatel |
23.03.2004 |
Adresa: |
25082, 14664500, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Srbská, 795, Srbská 795, 25082 Úvaly |
|
Hynek Beck
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
Jednatel |
23.03.2004 |
Adresa: |
25082, 14664500, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Srbská, 795, Srbská 795, 25082 Úvaly |
|