Ing.arch. JAKUB STRAKA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
05.03.2022 |
Adresa: |
17000, 22307699, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, V háji, 1153, 29 |
|
Ing.arch. JAKUB STRAKA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
05.03.2022 |
Adresa: |
17000, 22307699, Praha, Holešovice, V háji, 1153, 29, V háji 1153/29, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JUDr., Ing. SOŇA SEDLÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
08.02.2020 |
Adresa: |
15500, 22122541, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Brdičkova, 1910, 23 |
|
LUCIE MAKKONEN
|
Aktivní
|
Člen výboru |
08.02.2020 |
Adresa: |
17000, 22307699, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, V háji, 1153, 29 |
|
JUDr., Ing. SOŇA SEDLÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
08.02.2020 |
Adresa: |
15500, 22122541, Praha, Stodůlky, Brdičkova, 1910, 23, Brdičkova 1910/23, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
LUCIE MAKKONEN
|
Aktivní
|
Člen výboru |
08.02.2020 |
Adresa: |
17000, 22307699, Praha, Holešovice, V háji, 1153, 29, V háji 1153/29, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. JAN MAREK
|
Neaktivní
od 05.03.2022
|
Místopředseda výboru |
08.02.2020 |
Adresa: |
17000, 22307699, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, V háji, 1153, 29 |
|
Ing. JAN MAREK
|
Neaktivní
od 05.03.2022
|
Místopředseda výboru |
08.02.2020 |
Adresa: |
17000, 22307699, Praha, Holešovice, V háji, 1153, 29, V háji 1153/29, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
LUCIE MAKKONEN
|
Neaktivní
od 08.02.2020
|
Člen výboru |
21.02.2018 |
Adresa: |
17000, 22307699, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, V háji, 1153, 29 |
|
LUCIE MAKKONEN
|
Neaktivní
od 08.02.2020
|
Člen výboru |
21.02.2018 |
Adresa: |
17000, 22307699, Praha, Holešovice, V háji, 1153, 29, V háji 1153/29, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
TOMÁŠ KOUŘIL
|
Neaktivní
od 21.02.2018
|
člen výboru |
02.10.2015 |
Adresa: |
14700, 21807485, Praha, Braník, Ke Krči, 1060, 39 |
|
SOŇA SEDLÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.02.2020
|
předseda výboru |
02.10.2015 |
Adresa: |
15500, 22122541, Praha, Stodůlky, Brdičkova, 1910, 23 |
|
JAN MAREK
|
Neaktivní
od 08.02.2020
|
místopředseda výboru |
02.10.2015 |
Adresa: |
17000, 22307699, Praha, Holešovice, V háji, 1153, 29 |
|
TOMÁŠ KOUŘIL
|
Neaktivní
od 21.02.2018
|
člen výboru |
02.10.2015 |
Adresa: |
14700, 21807485, Praha, Braník, Ke Krči, 1060, 39, Ke Krči 1060/39, Braník, 14700 Praha 4 |
|
SOŇA SEDLÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.02.2020
|
předseda výboru |
02.10.2015 |
Adresa: |
15500, 22122541, Praha, Stodůlky, Brdičkova, 1910, 23, Brdičkova 1910/23, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
JAN MAREK
|
Neaktivní
od 08.02.2020
|
místopředseda výboru |
02.10.2015 |
Adresa: |
17000, 22307699, Praha, Holešovice, V háji, 1153, 29, V háji 1153/29, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
TOMÁŠ KOUŘIL
|
Neaktivní
od 02.10.2015
|
předseda výboru |
09.10.2014 |
Adresa: |
14700, 21807485, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Ke Krči, 1060, 39 |
|
SOŇA SEDLÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.10.2015
|
místopředseda výboru |
09.10.2014 |
Adresa: |
15500, 22122541, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Brdičkova, 1910, 23 |
|
TOMÁŠ KOUŘIL
|
Neaktivní
od 02.10.2015
|
předseda výboru |
09.10.2014 |
Adresa: |
14700, 21807485, Praha, Braník, Ke Krči, 1060, 39, Ke Krči 1060/39, Braník, 14700 Praha 4 |
|
SOŇA SEDLÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.10.2015
|
místopředseda výboru |
09.10.2014 |
Adresa: |
15500, 22122541, Praha, Stodůlky, Brdičkova, 1910, 23, Brdičkova 1910/23, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
JOSEF PATÁK
|
Neaktivní
od 23.08.2014
|
předseda výboru |
30.08.2013 |
Adresa: |
17000, 22307699, Praha 7, Holešovice, V háji, 1153, 29 |
|
TOMÁŠ KOUŘIL
|
Neaktivní
od 09.10.2014
|
místopředseda výboru |
30.08.2013 |
Adresa: |
14700, 21807485, Praha 4, Braník, Ke Krči, 1060, 39 |
|
DANIEL HAVEL
|
Neaktivní
od 02.10.2015
|
člen výboru |
30.08.2013 |
Adresa: |
17000, 22307699, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, V háji, 1153, 29 |
|
JOSEF PATÁK
|
Neaktivní
od 23.08.2014
|
předseda výboru |
30.08.2013 |
Adresa: |
17000, 22307699, Praha, Holešovice, V háji, 1153, 29, V háji 1153/29, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
TOMÁŠ KOUŘIL
|
Neaktivní
od 09.10.2014
|
místopředseda výboru |
30.08.2013 |
Adresa: |
14700, 21807485, Praha, Braník, Ke Krči, 1060, 39, Ke Krči 1060/39, Braník, 14700 Praha 4 |
|
DANIEL HAVEL
|
Neaktivní
od 02.10.2015
|
člen výboru |
30.08.2013 |
Adresa: |
17000, 22307699, Praha, Holešovice, V háji, 1153, 29, V háji 1153/29, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Josef Paták
|
Neaktivní
od 30.08.2013
|
předseda výboru |
05.08.2008 |
Adresa: |
17000, 22307699, Praha 7, V Háji, 1153/29 |
|
Lucie Šindlerová
|
Neaktivní
od 30.08.2013
|
místopředseda výboru |
05.08.2008 |
Adresa: |
22307699, Praha 7, V Háji, 1153/29 |
|
Tomáš Kouřil
|
Neaktivní
od 30.08.2013
|
člen výboru |
05.08.2008 |
Adresa: |
17000, 22307699, Praha 7, V Háji, 1153/29 |
|
JOSEF PATÁK
|
Neaktivní
od 30.08.2013
|
předseda výboru |
05.08.2008 |
Adresa: |
17000, 22307699, Praha, Holešovice, V háji, 1153, 29, V háji 1153/29, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Lucie Šindlerová
|
Neaktivní
od 30.08.2013
|
místopředseda výboru |
05.08.2008 |
Adresa: |
17000, 22307699, Praha, Holešovice, V háji, 1153, 29, V háji 1153/29, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Tomáš Kouřil
|
Neaktivní
od 30.08.2013
|
člen výboru |
05.08.2008 |
Adresa: |
17000, 22307699, Praha, Holešovice, V háji, 1153, 29, V háji 1153/29, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Josef Paták
|
Neaktivní
od 05.08.2008
|
předseda výboru |
19.01.2006 |
Adresa: |
17000, 22307699, Praha 7, V Háji, 1153/29 |
|
Tomáš Kouřil
|
Neaktivní
od 05.08.2008
|
člen výboru |
19.01.2006 |
Adresa: |
17000, 22307699, Praha 7, V Háji, 1153/29 |
|
Tomáš Kouřil
|
Neaktivní
od 05.08.2008
|
člen výboru |
19.01.2006 |
Adresa: |
17000, 22307699, Praha, Holešovice, V háji, 1153, 29, V háji 1153/29, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JOSEF PATÁK
|
Neaktivní
od 05.08.2008
|
předseda výboru |
19.01.2006 |
Adresa: |
17000, 22307699, Praha, Holešovice, V háji, 1153, 29, V háji 1153/29, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Eva Hájková
|
Neaktivní
od 19.01.2006
|
předseda výboru |
14.04.2004 |
Adresa: |
22307699, Praha 7, V Háji, 1153/29 |
|
Josef Paták
|
Neaktivní
od 19.01.2006
|
člen výboru |
14.04.2004 |
Adresa: |
22307699, Praha 7, V Háji, 1153/29 |
|
Lucie Šindlerová
|
Neaktivní
od 05.08.2008
|
místopředseda výboru |
14.04.2004 |
Adresa: |
22307699, Praha 7, V Háji, 1153/29 |
|
JOSEF PATÁK
|
Neaktivní
od 19.01.2006
|
člen výboru |
14.04.2004 |
Adresa: |
17000, 22307699, Praha, Holešovice, V háji, 1153, 29, V háji 1153/29, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Eva Hájková
|
Neaktivní
od 19.01.2006
|
předseda výboru |
14.04.2004 |
Adresa: |
17000, 22307699, Praha, Holešovice, V háji, 1153, 29, V háji 1153/29, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Lucie Šindlerová
|
Neaktivní
od 05.08.2008
|
místopředseda výboru |
14.04.2004 |
Adresa: |
17000, 22307699, Praha, Holešovice, V háji, 1153, 29, V háji 1153/29, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|