MAREK HRONOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.08.2024 |
Adresa: |
54906, 7219296, Náchod, Bohuslavice, Bohuslavice, 336, č.p. 336, 54906 Bohuslavice |
|
JOSEF HRONOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.02.2016 |
Adresa: |
54906, 7218010, Bohuslavice, Bohuslavice, 208 |
|
MILAN MACH
|
Neaktivní
od 04.11.2021
|
jednatel |
11.02.2016 |
Adresa: |
54901, 15033325, Libchyně, Libchyně, 51 |
|
MILAN MACH
|
Neaktivní
od 04.11.2021
|
jednatel |
11.02.2016 |
Adresa: |
54901, 15033325, Náchod, Libchyně, Libchyně, 51, č.p. 51, 54901 Libchyně |
|
JOSEF HRONOVSKÝ
|
Neaktivní
od 02.08.2024
|
jednatel |
11.02.2016 |
Adresa: |
54906, 7218010, Náchod, Bohuslavice, Bohuslavice, 208, č.p. 208, 54906 Bohuslavice |
|
JOSEF HRONOVSKÝ
|
Neaktivní
od 11.02.2016
|
jednatel |
14.06.2013 |
Adresa: |
54906, 7218010, Bohuslavice, Bohuslavice, 208 |
|
JOSEF HRONOVSKÝ
|
Neaktivní
od 11.02.2016
|
jednatel |
14.06.2013 |
Adresa: |
54906, 7218010, Náchod, Bohuslavice, Bohuslavice, 208, č.p. 208, 54906 Bohuslavice |
|
Josef Hronovský
|
Neaktivní
od 14.06.2013
|
jednatel |
04.08.2006 |
Adresa: |
54906, Bohuslavice nad Metují, 208 |
|
Milan Mach
|
Neaktivní
od 11.02.2016
|
jednatel |
04.08.2006 |
Adresa: |
54901, Nové Město nad Metují, Libchyně, 51 |
|
Josef Hronovský
|
Neaktivní
od 14.06.2013
|
jednatel |
04.08.2006 |
Adresa: |
208, Bohuslavice nad Metují, 54906, 54906 Bohuslavice nad Metují 208, Česká republika |
|
Milan Mach
|
Neaktivní
od 11.02.2016
|
jednatel |
04.08.2006 |
Adresa: |
54901, 7398506, Náchod, Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, Komenského, 51, Komenského 51, 54901 Nové Město nad Metují |
|
Mgr. Vít Biolek
|
Neaktivní
od 04.08.2006
|
jednatel |
07.11.2005 |
Adresa: |
78701, 14283093, Šumperk, Temenická, 21 |
|
Mgr. Vít Biolek
|
Neaktivní
od 04.08.2006
|
jednatel |
07.11.2005 |
Adresa: |
78701, 14283093, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Temenická, 2614, 21, Temenická 2614/21, 78701 Šumperk |
|
Mgr. Ing. Zdeněk Janda
|
Neaktivní
od 07.11.2005
|
jednatel |
17.03.2004 |
Adresa: |
Kralupy nad Vltavou, Josefa Hory, 441 |
|
Mgr. Ing. Zdeněk Janda
|
Neaktivní
od 07.11.2005
|
jednatel |
17.03.2004 |
Adresa: |
441, Kralupy nad Vltavou, Josefa Hory, Josefa Hory 441, Kralupy nad Vltavou, Česká republika |
|