Bronislav Protiva
|
Neaktivní
od 11.03.2010
|
Jednatel |
25.05.2009 |
Adresa: |
41701, 20298579, Dubí, U Hřiště, 590/3A |
|
Bronislav Protiva
|
Neaktivní
od 11.03.2010
|
Jednatel |
25.05.2009 |
Adresa: |
41701, 20298579, Teplice, Dubí, Dubí, U Hřiště, 590, 3a, U Hřiště 590/3a, 41701 Dubí |
|
Jan Žatecký
|
Neaktivní
od 25.05.2009
|
jednatel |
14.07.2008 |
Adresa: |
41901, 18545441, Duchcov, Bílinská, 328/5 |
|
Jan Žatecký
|
Neaktivní
od 25.05.2009
|
jednatel |
14.07.2008 |
Adresa: |
41901, 18545441, Teplice, Duchcov, Duchcov, Bílinská, 328, 5, Bílinská 328/5, 41901 Duchcov |
|
Vladislav Dvořák
|
Neaktivní
od 14.07.2008
|
jednatel |
14.10.2005 |
Adresa: |
12776131, Jesenice, Zbraslavská, 122 |
|
Vladislav Dvořák
|
Neaktivní
od 14.07.2008
|
jednatel |
14.10.2005 |
Adresa: |
25242, 12776131, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Zbraslavská, 122, Zbraslavská 122, 25242 Jesenice |
|
Stanislav Hušek
|
Neaktivní
od 14.10.2005
|
jednatel |
16.03.2004 |
Adresa: |
14000, 21952400, Praha 4, Nusle, Kloboučnická, 1443/2 |
|
Stanislav Hušek
|
Neaktivní
od 14.10.2005
|
jednatel |
16.03.2004 |
Adresa: |
14000, 21952400, Praha, Nusle, Kloboučnická, 1443, 2, Kloboučnická 1443/2, Nusle, 14000 Praha 4 |
|