PETR POKORNÝ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
18.02.2022 |
Adresa: |
15200, 25826034, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 30 |
|
Mgr. ZDEŇKA KLIMKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
18.02.2022 |
Adresa: |
15200, 25838482, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 34 |
|
Ing. JITKA KULHÁNKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.02.2022 |
Adresa: |
15200, 25838482, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 34 |
|
Ing. MILAN CEJNEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.02.2022 |
Adresa: |
15800, 22741615, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Volutová, 2523, 14 |
|
Ing. JAN KVÁČ
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.02.2022 |
Adresa: |
15200, 25826034, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 30 |
|
PETR POKORNÝ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
18.02.2022 |
Adresa: |
15200, 25826034, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 30, Voskovcova 1130/30, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Mgr. ZDEŇKA KLIMKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
18.02.2022 |
Adresa: |
15200, 25838482, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 34, Voskovcova 1130/34, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. JITKA KULHÁNKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.02.2022 |
Adresa: |
15200, 25838482, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 34, Voskovcova 1130/34, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. MILAN CEJNEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.02.2022 |
Adresa: |
15800, 22741615, Praha, Stodůlky, Volutová, 2523, 14, Volutová 2523/14, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Ing. JAN KVÁČ
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.02.2022 |
Adresa: |
15200, 25826034, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 30, Voskovcova 1130/30, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. MILAN CEJNEK
|
Neaktivní
od 18.02.2022
|
člen výboru |
11.09.2020 |
Adresa: |
15800, 22741615, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Volutová, 2523, 14 |
|
Ing. MILAN CEJNEK
|
Neaktivní
od 18.02.2022
|
člen výboru |
11.09.2020 |
Adresa: |
15800, 22741615, Praha, Stodůlky, Volutová, 2523, 14, Volutová 2523/14, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Ing. JITKA KULHÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.02.2022
|
člen výboru |
10.04.2018 |
Adresa: |
15200, 25838482, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 34 |
|
Ing. JITKA KULHÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.02.2022
|
člen výboru |
10.04.2018 |
Adresa: |
15200, 25838482, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 34, Voskovcova 1130/34, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. DAVID RÖHLICH
|
Neaktivní
od 10.04.2018
|
člen výboru |
30.08.2014 |
Adresa: |
15200, 25826034, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 30 |
|
Ing. MILAN CEJNEK
|
Neaktivní
od 11.09.2020
|
člen výboru |
30.08.2014 |
Adresa: |
15200, 26213761, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Kováříkova, 1145, 15 |
|
Mgr. ZDEŇKA KLIMKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.02.2022
|
místopředseda výboru |
30.08.2014 |
Adresa: |
15200, 25838482, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 34 |
|
Ing. DAVID RÖHLICH
|
Neaktivní
od 10.04.2018
|
člen výboru |
30.08.2014 |
Adresa: |
15200, 25826034, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 30, Voskovcova 1130/30, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. MILAN CEJNEK
|
Neaktivní
od 11.09.2020
|
člen výboru |
30.08.2014 |
Adresa: |
15200, 26213761, Praha, Hlubočepy, Kováříkova, 1145, 15, Kováříkova 1145/15, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Mgr. ZDEŇKA KLIMKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.02.2022
|
místopředseda výboru |
30.08.2014 |
Adresa: |
15200, 25838482, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 34, Voskovcova 1130/34, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. JAN KVÁČ
|
Neaktivní
od 18.02.2022
|
člen výboru |
28.08.2014 |
Adresa: |
15200, 25826034, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 30 |
|
Ing. JAN KVÁČ
|
Neaktivní
od 18.02.2022
|
člen výboru |
28.08.2014 |
Adresa: |
15200, 25826034, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 30, Voskovcova 1130/30, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
PETR POKORNÝ
|
Neaktivní
od 18.02.2022
|
předseda výboru |
08.06.2013 |
Adresa: |
15200, 25826034, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 30 |
|
PETR POKORNÝ
|
Neaktivní
od 18.02.2022
|
předseda výboru |
08.06.2013 |
Adresa: |
15200, 25826034, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 30, Voskovcova 1130/30, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Lucie Nová
|
Neaktivní
od 08.06.2013
|
předseda výboru |
26.04.2012 |
Adresa: |
15200, 25826034, Praha 5, Hlubočepy, Voskovcova, 1130/30 |
|
Ing. Petr Pokorný
|
Neaktivní
od 08.06.2013
|
člen výboru |
26.04.2012 |
Adresa: |
15200, 25826034, Praha 5, Hlubočepy, Voskovcova, 1130/30 |
|
Ing. Jan Kváč
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
člen výboru |
26.04.2012 |
Adresa: |
15200, 25826018, Praha 5, Hlubočepy, Voskovcova, 1130/26 |
|
Ing. Markéta Stiborová
|
Neaktivní
od 30.08.2014
|
místopředseda výboru |
26.04.2012 |
Adresa: |
15200, 22722351, Praha 5, Hlubočepy, Renoirova, 1051 |
|
Mgr. Lukáš Beldík
|
Neaktivní
od 30.08.2014
|
člen výboru |
26.04.2012 |
Adresa: |
15200, 25838482, Praha 5, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 34 |
|
Lucie Nová
|
Neaktivní
od 08.06.2013
|
předseda výboru |
26.04.2012 |
Adresa: |
15200, 25826034, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 30, Voskovcova 1130/30, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. PETR POKORNÝ
|
Neaktivní
od 08.06.2013
|
člen výboru |
26.04.2012 |
Adresa: |
15200, 25826034, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 30, Voskovcova 1130/30, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. Jan Kváč
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
člen výboru |
26.04.2012 |
Adresa: |
15200, 25826018, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 26, Voskovcova 1130/26, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. MARKÉTA STIBOROVÁ
|
Neaktivní
od 30.08.2014
|
místopředseda výboru |
26.04.2012 |
Adresa: |
15200, 22722351, Praha, Hlubočepy, Renoirova, 1051, 2a, Renoirova 1051/2a, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Mgr. Lukáš Beldík
|
Neaktivní
od 30.08.2014
|
člen výboru |
26.04.2012 |
Adresa: |
15200, 25838482, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 34, Voskovcova 1130/34, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Štěpán Šulc
|
Neaktivní
od 26.04.2012
|
předseda |
17.11.2009 |
Adresa: |
15200, 25838482, Praha 5, Hlubočepy, Voskovcova, 1130/34 |
|
Lucie Nová
|
Neaktivní
od 26.04.2012
|
člen výboru |
17.11.2009 |
Adresa: |
15200, 25826034, Praha 5, Hlubočepy, Voskovcova, 1130/30 |
|
ŠTĚPÁN ŠULC
|
Neaktivní
od 26.04.2012
|
předseda |
17.11.2009 |
Adresa: |
15200, 25838482, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 34, Voskovcova 1130/34, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Lucie Nová
|
Neaktivní
od 26.04.2012
|
člen výboru |
17.11.2009 |
Adresa: |
15200, 25826034, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 30, Voskovcova 1130/30, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. Markéta Stiborová
|
Neaktivní
od 26.04.2012
|
místopředseda výboru |
12.12.2007 |
Adresa: |
15200, 22722351, Praha 5, Hlubočepy, Renoirova, 1051 |
|
Ing. Jan Kváč
|
Neaktivní
od 26.04.2012
|
člen výboru |
12.12.2007 |
Adresa: |
15200, 25826018, Praha 5, Hlubočepy, Voskovcova, 1130/26 |
|
Ing. Petr Pokorný
|
Neaktivní
od 26.04.2012
|
člen výboru |
12.12.2007 |
Adresa: |
15200, 25826034, Praha 5, Hlubočepy, Voskovcova, 1130/30 |
|
Ing. Jan Kváč
|
Neaktivní
od 26.04.2012
|
člen výboru |
12.12.2007 |
Adresa: |
15200, 25826018, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 26, Voskovcova 1130/26, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. PETR POKORNÝ
|
Neaktivní
od 26.04.2012
|
člen výboru |
12.12.2007 |
Adresa: |
15200, 25826034, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 30, Voskovcova 1130/30, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. MARKÉTA STIBOROVÁ
|
Neaktivní
od 26.04.2012
|
místopředseda výboru |
12.12.2007 |
Adresa: |
15200, 22722351, Praha, Hlubočepy, Renoirova, 1051, 2a, Renoirova 1051/2a, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. Šárka Vaňková
|
Neaktivní
od 12.12.2007
|
místopředseda |
23.09.2005 |
Adresa: |
15200, 25826034, Praha 5, Hlubočepy, Voskovcova, 1130/30 |
|
Ing. Markéta Stiborová
|
Neaktivní
od 12.12.2007
|
člen |
23.09.2005 |
Adresa: |
15200, 22722351, Praha 5, Hlubočepy, Renoirova, 1051 |
|
Jaroslav Brož
|
Neaktivní
od 12.12.2007
|
člen |
23.09.2005 |
Adresa: |
15200, 25826026, Praha 5, Hlubočepy, Voskovcova, 1130/28 |
|
Štěpán Šulc
|
Neaktivní
od 17.11.2009
|
předseda |
23.09.2005 |
Adresa: |
15200, 25826034, Praha 5, Hlubočepy, Voskovcova, 1130/30 |
|
ing. David Röhlich
|
Neaktivní
od 17.11.2009
|
člen |
23.09.2005 |
Adresa: |
15200, 25826034, Praha 5, Hlubočepy, Voskovcova, 1130/30 |
|
Ing. Šárka Vaňková
|
Neaktivní
od 12.12.2007
|
místopředseda |
23.09.2005 |
Adresa: |
15200, 25826034, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 30, Voskovcova 1130/30, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. MARKÉTA STIBOROVÁ
|
Neaktivní
od 12.12.2007
|
člen |
23.09.2005 |
Adresa: |
15200, 22722351, Praha, Hlubočepy, Renoirova, 1051, 2a, Renoirova 1051/2a, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Jaroslav Brož
|
Neaktivní
od 12.12.2007
|
člen |
23.09.2005 |
Adresa: |
15200, 25826026, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 28, Voskovcova 1130/28, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. DAVID RÖHLICH
|
Neaktivní
od 17.11.2009
|
člen |
23.09.2005 |
Adresa: |
15200, 25826034, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 30, Voskovcova 1130/30, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Štěpán Šulc
|
Neaktivní
od 17.11.2009
|
předseda |
23.09.2005 |
Adresa: |
15200, 25826034, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1130, 30, Voskovcova 1130/30, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Karel Zázvorka
|
Neaktivní
od 23.09.2005
|
předseda výboru |
20.04.2004 |
Adresa: |
16869451, Roudnice nad Labem, Bořivojova, 1782 |
|
Petr Hajda
|
Neaktivní
od 23.09.2005
|
člen výboru |
20.04.2004 |
Adresa: |
Praha 4, Nad Přívozem, 9/807 |
|
Jan Blahovec
|
Neaktivní
od 23.09.2005
|
člen výboru |
20.04.2004 |
Adresa: |
25101, Říčany, U Olivovny, 1640 |
|
Věra Kalašová
|
Neaktivní
od 23.09.2005
|
člen výboru |
20.04.2004 |
Adresa: |
22006028, Praha 5, U Sídliště, 734/8 |
|
Ladislav Kalaš
|
Neaktivní
od 23.09.2005
|
člen výboru |
20.04.2004 |
Adresa: |
22006028, Praha 5, U Sídliště, 734/8 |
|
Karel Zázvorka
|
Neaktivní
od 23.09.2005
|
předseda výboru |
20.04.2004 |
Adresa: |
41301, 16869451, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Bořivojova, 1782, Bořivojova 1782, 41301 Roudnice nad Labem |
|
Petr Hajda
|
Neaktivní
od 23.09.2005
|
člen výboru |
20.04.2004 |
Adresa: |
14700, 21804931, Praha, Braník, Nad přívozem, 807, 9, Nad přívozem 807/9, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Jan Blahovec
|
Neaktivní
od 23.09.2005
|
člen výboru |
20.04.2004 |
Adresa: |
1640, Říčany, U Olivovny, 25101, U Olivovny 1640, 25101 Říčany, Česká republika |
|
Věra Kalašová
|
Neaktivní
od 23.09.2005
|
člen výboru |
20.04.2004 |
Adresa: |
15400, 22006028, Praha, Hlubočepy, U sídliště, 734, 8, U sídliště 734/8, Hlubočepy, 15400 Praha 5 |
|
Ladislav Kalaš
|
Neaktivní
od 23.09.2005
|
člen výboru |
20.04.2004 |
Adresa: |
15400, 22006028, Praha, Hlubočepy, U sídliště, 734, 8, U sídliště 734/8, Hlubočepy, 15400 Praha 5 |
|