HUU LOI NGUYEN
|
Neaktivní
od 25.11.2020
|
předseda představenstva |
05.07.2019 |
Adresa: |
18000, 22386700, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Na stráži, 1410, 11 |
|
HUU LOI NGUYEN
|
Neaktivní
od 25.11.2020
|
předseda představenstva |
05.07.2019 |
Adresa: |
18000, 22386700, Praha, Libeň, Na stráži, 1410, 11, Na stráži 1410/11, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
HUU LOI NGUYEN
|
Neaktivní
od 05.07.2019
|
předseda představenstva |
24.11.2015 |
Adresa: |
36225, 11899182, Božičany, Božičany, 66 |
|
Ing. arch. FRANTIŠEK PAVEL KUNERT
|
Neaktivní
od 25.11.2020
|
člen představenstva |
24.11.2015 |
Adresa: |
35301, 20872143, Mariánské Lázně, Úšovice, Plzeňská, 720, 12 |
|
HUU LOI NGUYEN
|
Neaktivní
od 05.07.2019
|
předseda představenstva |
24.11.2015 |
Adresa: |
36225, 11899182, Karlovy Vary, Božičany, Božičany, 66, č.p. 66, 36225 Božičany |
|
Ing. arch. František Pavel Kunert
|
Neaktivní
od 25.11.2020
|
člen představenstva |
24.11.2015 |
Adresa: |
35301, 20872143, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Plzeňská, 720, 12, Plzeňská 720/12, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
VÁCLAV HEŘMAN
|
Neaktivní
od 25.11.2020
|
člen představenstva |
21.10.2015 |
Adresa: |
36225, 11958740, Karlovy Vary, Nová Role, Nová Role, Svobodova, 186, 24 |
|
Václav Heřman
|
Neaktivní
od 25.11.2020
|
člen představenstva |
21.10.2015 |
Adresa: |
36225, 11958740, Karlovy Vary, Nová Role, Nová Role, Svobodova, 186, 24, Svobodova 186/24, 36225 Nová Role |
|
Ing. arch. FRANTIŠEK PAVEL KUNERT
|
Neaktivní
od 24.11.2015
|
člen představenstva |
27.04.2011 |
Adresa: |
35301, 20872143, Mariánské Lázně, Úšovice, Plzeňská, 720, 12 |
|
Ing. arch. František Pavel Kunert
|
Neaktivní
od 24.11.2015
|
člen představenstva |
27.04.2011 |
Adresa: |
35301, 20872143, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Plzeňská, 720, 12, Plzeňská 720/12, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
JUDr. Lubomír Soukup
|
Neaktivní
od 27.04.2011
|
člen představenstva |
14.11.2008 |
Adresa: |
34701, 15708977, Tachov, Jana Ziky, 1736 |
|
Václav Heřman
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen představenstva |
14.11.2008 |
Adresa: |
36225, 11958740, Nová Role, Svobodova, 186/24 |
|
Huu Loi Nguyen
|
Neaktivní
od 24.11.2015
|
předseda představenstva |
14.11.2008 |
Adresa: |
36226, 11899182, Božičany, 66 |
|
JUDr. Lubomír Soukup
|
Neaktivní
od 27.04.2011
|
člen představenstva |
14.11.2008 |
Adresa: |
34701, 15708977, Tachov, Tachov, Tachov, Jana Ziky, 1736, Jana Ziky 1736, 34701 Tachov |
|
Václav Heřman
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen představenstva |
14.11.2008 |
Adresa: |
36225, 11958740, Karlovy Vary, Nová Role, Nová Role, Svobodova, 186, 24, Svobodova 186/24, 36225 Nová Role |
|
Huu Loi Nguyen
|
Neaktivní
od 24.11.2015
|
předseda představenstva |
14.11.2008 |
Adresa: |
36225, 11899182, Karlovy Vary, Božičany, Božičany, 66, č.p. 66, 36225 Božičany |
|
Hung Nguyen Duc
|
Neaktivní
od 14.11.2008
|
člen představenstva |
14.03.2007 |
Adresa: |
21869286, Praha 4, Na Strži, 45/1202 |
|
Hung Nguyen Duc
|
Neaktivní
od 14.11.2008
|
člen představenstva |
14.03.2007 |
Adresa: |
14000, 21869286, Praha, Krč, Na strži, 1202, 45, Na strži 1202/45, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Hung Nguyen Duc
|
Neaktivní
od 14.03.2007
|
člen představenstva |
02.12.2006 |
Adresa: |
21869286, Praha 4, Na Strži, 45/1202 |
|
Hung Nguyen Duc
|
Neaktivní
od 14.03.2007
|
člen představenstva |
02.12.2006 |
Adresa: |
14000, 21869286, Praha, Krč, Na strži, 1202, 45, Na strži 1202/45, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Hung Nguyen Duc
|
Neaktivní
od 02.12.2006
|
předseda |
23.03.2004 |
Adresa: |
21869286, Praha 4, Na Strži, 45/1202 |
|
Han Nguyen Bich
|
Neaktivní
od 02.12.2006
|
člen |
23.03.2004 |
Adresa: |
14000, 21869286, Praha 4, Na Strži, 45/1202 |
|
Huu Loi Nguyen
|
Neaktivní
od 14.11.2008
|
člen |
23.03.2004 |
Adresa: |
36226, 11899182, Božičany, 66 |
|
Hung Nguyen Duc
|
Neaktivní
od 02.12.2006
|
předseda |
23.03.2004 |
Adresa: |
14000, 21869286, Praha, Krč, Na strži, 1202, 45, Na strži 1202/45, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Han Nguyen Bich
|
Neaktivní
od 02.12.2006
|
člen |
23.03.2004 |
Adresa: |
14000, 21869286, Praha, Krč, Na strži, 1202, 45, Na strži 1202/45, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Huu Loi Nguyen
|
Neaktivní
od 14.11.2008
|
člen |
23.03.2004 |
Adresa: |
36225, 11899182, Karlovy Vary, Božičany, Božičany, 66, č.p. 66, 36225 Božičany |
|