ing. KARIN KARASOVÁ
|
Neaktivní
od 19.12.2019
|
místopředseda výboru |
05.01.2019 |
Adresa: |
60200, 25136178, Brno-město, Brno, Ponava, Hrnčířská, 574, 8 |
|
ing. KARIN KARASOVÁ
|
Neaktivní
od 19.12.2019
|
místopředseda výboru |
05.01.2019 |
Adresa: |
60200, 25136178, Brno-město, Brno, Ponava, Hrnčířská, 574, 8, Hrnčířská 574/8, Ponava, 60200 Brno |
|
Mgr. MICHAL BIELECKI
|
Neaktivní
od 19.12.2019
|
předseda výboru |
02.06.2017 |
Adresa: |
12000, 21733546, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Koubkova, 1726, 8 |
|
Mgr. MICHAL BIELECKI
|
Neaktivní
od 19.12.2019
|
předseda výboru |
02.06.2017 |
Adresa: |
12000, 21733546, Praha, Nové Město, Koubkova, 1726, 8, Koubkova 1726/8, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
DITA SÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 19.06.2018
|
člen výboru |
02.09.2015 |
Adresa: |
12000, 21733546, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Koubkova, 1726, 8 |
|
DITA SÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 19.06.2018
|
člen výboru |
02.09.2015 |
Adresa: |
12000, 21733546, Praha, Nové Město, Koubkova, 1726, 8, Koubkova 1726/8, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Dita Sálová
|
Neaktivní
od 02.09.2015
|
člen výboru |
13.08.2010 |
Adresa: |
12000, 21733546, Praha, Koubkova, 1726, 8 |
|
Mgr. Michal Bielecki
|
Neaktivní
od 02.06.2017
|
předseda výboru |
13.08.2010 |
Adresa: |
12000, 21733546, Praha 2, Koubkova, 1726, 8 |
|
DITA SÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2015
|
člen výboru |
13.08.2010 |
Adresa: |
12000, 21733546, Praha, Nové Město, Koubkova, 1726, 8, Koubkova 1726/8, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Mgr. MICHAL BIELECKI
|
Neaktivní
od 02.06.2017
|
předseda výboru |
13.08.2010 |
Adresa: |
12000, 21733546, Praha, Nové Město, Koubkova, 1726, 8, Koubkova 1726/8, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Joyce Šafránková
|
Neaktivní
od 13.08.2010
|
předseda výboru |
15.04.2004 |
Adresa: |
21733546, Praha 2, Koubkova, 8/1726 |
|
Ing. arch. Jiří Musálek
|
Neaktivní
od 13.08.2010
|
člen výboru |
15.04.2004 |
Adresa: |
21697001, Praha 1, Malostranské nám., 265/6 |
|
ing. Karin Karasová
|
Neaktivní
od 05.01.2019
|
místopředseda výboru |
15.04.2004 |
Adresa: |
21720045, Praha 1, Jilská, 448/12 |
|
Ing. arch. JIŘÍ MUSÁLEK
|
Neaktivní
od 13.08.2010
|
člen výboru |
15.04.2004 |
Adresa: |
11800, 21697001, Praha, Malá Strana, Malostranské náměstí, 265, 6, Malostranské náměstí 265/6, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Joyce Šafránková
|
Neaktivní
od 13.08.2010
|
předseda výboru |
15.04.2004 |
Adresa: |
12000, 21733546, Praha, Nové Město, Koubkova, 1726, 8, Koubkova 1726/8, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Karin Karasová
|
Neaktivní
od 05.01.2019
|
místopředseda výboru |
15.04.2004 |
Adresa: |
11000, 21720045, Praha, Staré Město, Jilská, 448, 12, Jilská 448/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|