MAXIM BRYNCEV
|
Aktivní
|
jednatel |
01.06.2020 |
Adresa: |
13000, 75470268, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Olgy Havlové, 2899, 13 |
|
MAXIM BRYNCEV
|
Aktivní
|
jednatel |
01.06.2020 |
Adresa: |
13000, 75470268, Praha, Žižkov, Olgy Havlové, 2899, 13, Olgy Havlové 2899/13, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Alexandr Terekhov
|
Aktivní
|
jednatel |
17.12.2010 |
Adresa: |
Kursk, M.Gorkogo 7/16 |
|
Svetlana Bryntseva
|
Aktivní
|
jednatel |
31.03.2009 |
Adresa: |
Kursk, Lysaja Gora 2/22 |
|
Olga Brusentseva
|
Aktivní
|
jednatel |
31.03.2009 |
Adresa: |
Kursk, 50 let Oktjabrja 1552/22 |
|
Vladimir Bryntsev
|
Aktivní
|
jednatel |
24.04.2008 |
Adresa: |
Kursk, Lysaja Gora 2/22 |
|
MAKSIM BRYNCEV
|
Neaktivní
od 01.06.2020
|
jednatel |
31.03.2020 |
Adresa: |
13000, 75470268, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Olgy Havlové, 2899, 13 |
|
MAKSIM BRYNCEV
|
Neaktivní
od 01.06.2020
|
jednatel |
31.03.2020 |
Adresa: |
13000, 75470268, Praha, Žižkov, Olgy Havlové, 2899, 13, Olgy Havlové 2899/13, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MAKSIM BRYNTSEV
|
Neaktivní
od 31.03.2020
|
jednatel |
22.02.2020 |
Adresa: |
13000, 75470268, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Olgy Havlové, 2899, 13 |
|
MAKSIM BRYNTSEV
|
Neaktivní
od 31.03.2020
|
jednatel |
22.02.2020 |
Adresa: |
13000, 75470268, Praha, Žižkov, Olgy Havlové, 2899, 13, Olgy Havlové 2899/13, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MAKSIM BRYNTSEV
|
Neaktivní
od 22.02.2020
|
jednatel |
20.02.2020 |
Adresa: |
13000, 21773998, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Havlíčkovo náměstí, 700, 9 |
|
MAKSIM BRYNTSEV
|
Neaktivní
od 22.02.2020
|
jednatel |
20.02.2020 |
Adresa: |
13000, 21773998, Praha, Žižkov, Havlíčkovo náměstí, 700, 9, Havlíčkovo náměstí 700/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MAKSIM BRYNTSEV
|
Neaktivní
od 20.02.2020
|
jednatel |
03.04.2018 |
Adresa: |
13000, 75470268, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Olgy Havlové, 2899, 13 |
|
MAKSIM BRYNTSEV
|
Neaktivní
od 20.02.2020
|
jednatel |
03.04.2018 |
Adresa: |
13000, 75470268, Praha, Žižkov, Olgy Havlové, 2899, 13, Olgy Havlové 2899/13, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Maksim Bryntsev
|
Neaktivní
od 03.04.2018
|
jednatel |
20.10.2010 |
Adresa: |
18600, 22354841, Praha 8, Karlín, Molákova, 577 |
|
Maksim Bryntsev
|
Neaktivní
od 03.04.2018
|
jednatel |
20.10.2010 |
Adresa: |
18600, 22354841, Praha, Karlín, Molákova, 577, 34, Molákova 577/34, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Alexander Terekhov
|
Neaktivní
od 17.12.2010
|
jednatel |
31.03.2009 |
Adresa: |
Kursk, M.Gorkogo 7/16 |
|
Dmitry Sazonov
|
Neaktivní
od 24.04.2008
|
jednatel |
29.01.2007 |
Adresa: |
Tula, Maksimovskogo 3, 430012 |
|
Jurij Karpenko
|
Neaktivní
od 29.01.2007
|
jednatel |
13.04.2004 |
Adresa: |
14300, 21937516, Praha 4, Hasova, 1/3093 |
|
Jurij Karpenko
|
Neaktivní
od 29.01.2007
|
jednatel |
13.04.2004 |
Adresa: |
14300, 21937516, Praha, Modřany, Hasova, 3093, 1, Hasova 3093/1, Modřany, 14300 Praha 4 |
|