Jaroslav Staněk
|
Aktivní
|
jednatel |
27.12.2012 |
Adresa: |
28504, 25688669, Onomyšl, Miletín, 48 |
|
Jaroslav Staněk
|
Neaktivní
od 24.06.2023
|
jednatel |
27.12.2012 |
Adresa: |
28504, 25688669, Kutná Hora, Onomyšl, Miletín, 48, Miletín 48, 28504 Onomyšl |
|
Bc. Boris Pospíšil
|
Neaktivní
od 27.12.2012
|
jednatel |
31.10.2011 |
Adresa: |
46601, 27168565, Jablonec nad Nisou, Dvorská, 4954, 7 |
|
Bc. Boris Pospíšil
|
Neaktivní
od 27.12.2012
|
jednatel |
31.10.2011 |
Adresa: |
46601, 27168565, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Dvorská, 4954, 7, Dvorská 4954/7, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
Petr Svoboda
|
Neaktivní
od 31.10.2011
|
jednatel |
27.02.2007 |
Adresa: |
13000, 21786551, Praha 3, Žižkov, Kubelíkova, 1780/21 |
|
Petr Svoboda
|
Neaktivní
od 31.10.2011
|
jednatel |
27.02.2007 |
Adresa: |
13000, 21786551, Praha, Žižkov, Kubelíkova, 1780, 21, Kubelíkova 1780/21, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Petr Bezpalec
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
jednatel |
05.05.2004 |
Adresa: |
13000, 21784931, Praha 3, Žižkov, Kubelíkova, 1655/8 |
|
Miloš Zahradník
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
jednatel |
05.05.2004 |
Adresa: |
27401, 6038158, Slaný, Navrátilova, 544 |
|
Petr Bezpalec
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
jednatel |
05.05.2004 |
Adresa: |
13000, 21784931, Praha, Žižkov, Kubelíkova, 1655, 8, Kubelíkova 1655/8, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MILOŠ ZAHRADNÍK
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
jednatel |
05.05.2004 |
Adresa: |
27401, 6038158, Kladno, Slaný, Slaný, Navrátilova, 544, Navrátilova 544, 27401 Slaný |
|