JAN VORÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.03.2022 |
Adresa: |
26601, 28444701, Beroun, Beroun, Beroun-Centrum, Česká, 135 |
|
JAN VORÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.03.2022 |
Adresa: |
26601, 28444701, Beroun, Beroun, Beroun-Centrum, Česká, 135, Česká 135, Beroun-Centrum, 26601 Beroun |
|
JAN VORÁČEK
|
Neaktivní
od 26.03.2022
|
jednatel |
19.04.2019 |
Adresa: |
12800, 21729221, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Plavecká, 405, 2 |
|
JAN VORÁČEK
|
Neaktivní
od 26.03.2022
|
jednatel |
19.04.2019 |
Adresa: |
12800, 21729221, Praha, Nové Město, Plavecká, 405, 2, Plavecká 405/2, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
PAVEL PRIOR
|
Neaktivní
od 19.04.2019
|
jednatel |
01.11.2015 |
Adresa: |
16300, 25105698, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Zívrova, 1600, 12 |
|
PAVEL PRIOR
|
Neaktivní
od 19.04.2019
|
jednatel |
01.11.2015 |
Adresa: |
16300, 25105698, Praha, Řepy, Zívrova, 1600, 12, Zívrova 1600/12, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Jan Voráček
|
Neaktivní
od 19.04.2019
|
jednatel |
02.11.2011 |
Adresa: |
15500, 22123644, Praha 5, Stodůlky, Sezemínská, 2029, 3 |
|
JAN VORÁČEK
|
Neaktivní
od 19.04.2019
|
jednatel |
02.11.2011 |
Adresa: |
15500, 22123644, Praha, Stodůlky, Sezemínská, 2029, 3, Sezemínská 2029/3, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Pavel Prior
|
Neaktivní
od 01.11.2015
|
jednatel |
20.06.2008 |
Adresa: |
16000, 25105698, Praha 6, Zívrova, 1600/12 |
|
PAVEL PRIOR
|
Neaktivní
od 01.11.2015
|
jednatel |
20.06.2008 |
Adresa: |
16300, 25105698, Praha, Řepy, Zívrova, 1600, 12, Zívrova 1600/12, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Tomáš Eiselt
|
Neaktivní
od 02.11.2011
|
jednatel |
30.04.2007 |
Adresa: |
14900, 21819017, Praha 4, Kropáčkova, 562/12 |
|
TOMÁŠ EISELT
|
Neaktivní
od 02.11.2011
|
jednatel |
30.04.2007 |
Adresa: |
14900, 21819017, Praha, Háje, Kropáčkova, 562, 12, Kropáčkova 562/12, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Jaroslav Vobořil
|
Neaktivní
od 30.04.2007
|
jednatel |
26.04.2004 |
Adresa: |
12000, 21751960, Praha 2, Římská, 34/1248 |
|
Pavel Čermák
|
Neaktivní
od 30.04.2007
|
jednatel |
26.04.2004 |
Adresa: |
19000, 22506560, Praha 9, Bílinská, 516/4 |
|
Jaroslav Vobořil
|
Neaktivní
od 30.04.2007
|
jednatel |
26.04.2004 |
Adresa: |
12000, 21751960, Praha, Vinohrady, Římská, 1248, 34, Římská 1248/34, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
PAVEL ČERMÁK
|
Neaktivní
od 30.04.2007
|
jednatel |
26.04.2004 |
Adresa: |
19000, 22506560, Praha, Prosek, Bílinská, 516, 4, Bílinská 516/4, Prosek, 19000 Praha 9 |
|