JANA MÜLLEROVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2017
|
místopředseda představenstva |
16.07.2015 |
Adresa: |
13000, 22723617, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Ševčíkova, 2728, 7 |
|
Jana Müllerová
|
Neaktivní
od 30.06.2017
|
místopředseda představenstva |
16.07.2015 |
Adresa: |
13000, 22723617, Praha, Žižkov, Ševčíkova, 2728, 7, Ševčíkova 2728/7, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Michelle Müllerová
|
Neaktivní
od 30.06.2017
|
člen představenstva |
29.11.2012 |
Adresa: |
13000, 22723617, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Ševčíkova, 2728, 7 |
|
Michelle Müllerová
|
Neaktivní
od 30.06.2017
|
člen představenstva |
29.11.2012 |
Adresa: |
13000, 22723617, Praha, Žižkov, Ševčíkova, 2728, 7, Ševčíkova 2728/7, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Michelle Mülerová
|
Neaktivní
od 29.11.2012
|
člen představenstva |
25.10.2011 |
Adresa: |
13000, 22723617, Praha 3, Ševčíkova, 2728, 7 |
|
Jana Müllerová
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
místopředseda představenstva |
25.10.2011 |
Adresa: |
13000, 22723617, Praha 3, Žižkov, Ševčíkova, 7 |
|
Michelle Mülerová
|
Neaktivní
od 29.11.2012
|
člen představenstva |
25.10.2011 |
Adresa: |
13000, 22723617, Praha, Žižkov, Ševčíkova, 2728, 7, Ševčíkova 2728/7, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jana Müllerová
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
místopředseda představenstva |
25.10.2011 |
Adresa: |
13000, 22723617, Praha, Žižkov, Ševčíkova, 2728, 7, Ševčíkova 2728/7, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Hana Kulhánková
|
Neaktivní
od 25.10.2011
|
člen představenstva |
11.09.2009 |
Adresa: |
12000, 21757372, Praha 2, Vinohrady, Šmilovského, 20 |
|
Jana Müllerová
|
Neaktivní
od 25.10.2011
|
člen představenstva |
11.09.2009 |
Adresa: |
13000, 22723617, Praha 3, Žižkov, Ševčíkova, 7 |
|
Petr Müller
|
Neaktivní
od 30.06.2017
|
předseda představenstva |
11.09.2009 |
Adresa: |
12000, 21739536, Praha 2, Vinohrady, Rumunská, 18/22 |
|
Hana Kulhánková
|
Neaktivní
od 25.10.2011
|
člen představenstva |
11.09.2009 |
Adresa: |
12000, 21757372, Praha, Vinohrady, Šmilovského, 2290, 20, Šmilovského 2290/20, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Jana Müllerová
|
Neaktivní
od 25.10.2011
|
člen představenstva |
11.09.2009 |
Adresa: |
13000, 22723617, Praha, Žižkov, Ševčíkova, 2728, 7, Ševčíkova 2728/7, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Petr Müller
|
Neaktivní
od 30.06.2017
|
předseda představenstva |
11.09.2009 |
Adresa: |
12000, 21739536, Praha, Vinohrady, Rumunská, 18, 22, Rumunská 18/22, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Radomír Bumbala
|
Neaktivní
od 11.09.2009
|
předseda představenstva |
18.09.2008 |
Adresa: |
75701, 24277576, Valašské Meziříčí, Bezručova, 393 |
|
JUDr. Miloslav Novák
|
Neaktivní
od 11.09.2009
|
místopředseda představenstva |
18.09.2008 |
Adresa: |
25101, 26770695, Světice, Na Suchopáru, 320 |
|
Aleš Král
|
Neaktivní
od 11.09.2009
|
člen představenstva |
18.09.2008 |
Adresa: |
75701, 24283053, Valašské Meziříčí, Kálalova, 998 |
|
Ing. Radomír Bumbala
|
Neaktivní
od 11.09.2009
|
předseda představenstva |
18.09.2008 |
Adresa: |
75701, 24277576, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Bezručova, 393, Bezručova 393, 75701 Valašské Meziříčí |
|
JUDr. Miloslav Novák
|
Neaktivní
od 11.09.2009
|
místopředseda představenstva |
18.09.2008 |
Adresa: |
25101, 26770695, Praha-východ, Světice, Světice, Na Suchopáru, 320, Na Suchopáru 320, 25101 Světice |
|
Aleš Král
|
Neaktivní
od 11.09.2009
|
člen představenstva |
18.09.2008 |
Adresa: |
75701, 24283053, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Kálalova, 998, Kálalova 998, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Anna Pličková
|
Neaktivní
od 18.09.2008
|
člen představenstva |
30.08.2006 |
Adresa: |
43003, 23508892, Chomutov, Roháčova, 2773/9 |
|
JUDr. Milan Golík
|
Neaktivní
od 18.09.2008
|
člen představenstva |
30.08.2006 |
Adresa: |
14900, 21840695, Praha 4, Lečkova, 1516/3 |
|
JUDr. Peter Kmeť
|
Neaktivní
od 18.09.2008
|
předseda představenstva |
30.08.2006 |
Adresa: |
15000, Praha 9, Horní Počernice, Ve Žlíbku, 2538/17c |
|
Anna Pličková
|
Neaktivní
od 18.09.2008
|
člen představenstva |
30.08.2006 |
Adresa: |
43003, 23508892, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Roháčova, 2773, 9, Roháčova 2773/9, 43003 Chomutov |
|
JUDr. Milan Golík
|
Neaktivní
od 18.09.2008
|
člen představenstva |
30.08.2006 |
Adresa: |
14900, 21840695, Praha, Chodov, Lečkova, 1516, 3, Lečkova 1516/3, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
JUDr. PETER KMEŤ
|
Neaktivní
od 18.09.2008
|
předseda představenstva |
30.08.2006 |
Adresa: |
19300, 26054221, Praha, Horní Počernice, Ve žlíbku, 2538, 17c, Ve žlíbku 2538/17c, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
JUDr. Peter Kmeť
|
Neaktivní
od 30.08.2006
|
člen představenstva |
24.01.2006 |
Adresa: |
19300, Praha 9, Ve Žlíbku, 2538/17c |
|
JUDr. PETER KMEŤ
|
Neaktivní
od 30.08.2006
|
člen představenstva |
24.01.2006 |
Adresa: |
19300, 26054221, Praha, Horní Počernice, Ve žlíbku, 2538, 17c, Ve žlíbku 2538/17c, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Ing. Miroslav Matějka
|
Neaktivní
od 24.01.2006
|
předseda představenstva |
02.12.2004 |
Adresa: |
36005, 20690193, Karlovy Vary, Požární, 824/10 |
|
JUDr. Miloslav Novák
|
Neaktivní
od 24.01.2006
|
člen představenstva |
02.12.2004 |
Adresa: |
14200, 21851662, Praha 4, Liškova, 632/6 |
|
Vladimír Hála
|
Neaktivní
od 24.01.2006
|
člen představenstva |
02.12.2004 |
Adresa: |
18100, 22322051, Praha 8, Hackerova, 576 |
|
ing. Miroslav Matějka
|
Neaktivní
od 24.01.2006
|
předseda představenstva |
02.12.2004 |
Adresa: |
36005, 20690193, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Požární, 824, 10, Požární 824/10, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
JUDr. Miloslav Novák
|
Neaktivní
od 24.01.2006
|
člen představenstva |
02.12.2004 |
Adresa: |
14200, 21851662, Praha, Kamýk, Liškova, 632, 6, Liškova 632/6, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
VLADIMÍR HÁLA
|
Neaktivní
od 24.01.2006
|
člen představenstva |
02.12.2004 |
Adresa: |
18100, 22322051, Praha, Bohnice, Hackerova, 576, 12, Hackerova 576/12, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
JUDr. Peter Kmeť
|
Neaktivní
od 02.12.2004
|
člen |
28.04.2004 |
Adresa: |
19800, 25266951, Praha 9, Bryksova, 761/42 |
|
JUDr. Peter Kmeť
|
Neaktivní
od 02.12.2004
|
člen |
28.04.2004 |
Adresa: |
19800, 25266951, Praha, Černý Most, Bryksova, 761, 42, Bryksova 761/42, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|