Ing. RUDOLF SILNÝ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
22.07.2022 |
Adresa: |
18200, 22741658, Praha, Troja, Na Šutce, 650, 26a |
|
Ing. Rudolf Silný
|
Aktivní
|
člen představenstva |
22.07.2022 |
Adresa: |
18200, 22741658, Praha, Troja, Na Šutce, 650, 26a, Na Šutce 650/26a, Troja, 18200 Praha 8 |
|
Ing. RUDOLF SILNÝ
|
Neaktivní
od 22.07.2022
|
člen představenstva |
22.06.2022 |
Adresa: |
18200, 22741658, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Na Šutce, 650, 26a |
|
Ing. Rudolf Silný
|
Neaktivní
od 22.07.2022
|
člen představenstva |
22.06.2022 |
Adresa: |
18200, 22741658, Praha, Troja, Na Šutce, 650, 26a, Na Šutce 650/26a, Troja, 18200 Praha 8 |
|
Ing. RUDOLF SILNÝ
|
Neaktivní
od 22.06.2022
|
člen představenstva |
02.10.2017 |
Adresa: |
18200, 22741658, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Na Šutce, 650, 26a |
|
Ing. Rudolf Silný
|
Neaktivní
od 22.06.2022
|
člen představenstva |
02.10.2017 |
Adresa: |
18200, 22741658, Praha, Troja, Na Šutce, 650, 26a, Na Šutce 650/26a, Troja, 18200 Praha 8 |
|
Ing. RUDOLF SILNÝ
|
Neaktivní
od 02.10.2017
|
člen představenstva |
31.07.2013 |
Adresa: |
18200, 22741658, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Na Šutce, 650, 26a |
|
Ing. Rudolf Silný
|
Neaktivní
od 02.10.2017
|
člen představenstva |
31.07.2013 |
Adresa: |
18200, 22741658, Praha, Troja, Na Šutce, 650, 26a, Na Šutce 650/26a, Troja, 18200 Praha 8 |
|
Ing. Rudolf Silný
|
Neaktivní
od 31.07.2013
|
člen představenstva |
17.10.2012 |
Adresa: |
18200, 22741658, Praha 8, Na Šutce |
|
Ing. Rudolf Silný
|
Neaktivní
od 31.07.2013
|
člen představenstva |
17.10.2012 |
Adresa: |
18200, 22741658, Praha, Troja, Na Šutce, 650, 26a, Na Šutce 650/26a, Troja, 18200 Praha 8 |
|
Ing. Petr Duda
|
Neaktivní
od 17.10.2012
|
Předseda představenstva |
26.05.2010 |
Adresa: |
18100, 22328084, Praha 8, Větrná, 206 |
|
Ludmila Silná
|
Neaktivní
od 17.10.2012
|
Člen představenstva |
26.05.2010 |
Adresa: |
18200, Praha 8, Na Šutce, 26A |
|
Karolína Harvánková
|
Neaktivní
od 17.10.2012
|
člen představenstva |
26.05.2010 |
Adresa: |
10000, Praha 10, Nad Volyňkou, 11 |
|
ing. PETR DUDA
|
Neaktivní
od 17.10.2012
|
Předseda představenstva |
26.05.2010 |
Adresa: |
18100, 22328084, Praha, Čimice, Větrná, 206, 41, Větrná 206/41, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Ludmila Silná
|
Neaktivní
od 17.10.2012
|
Člen představenstva |
26.05.2010 |
Adresa: |
18200, 22741658, Praha, Troja, Na Šutce, 650, 26a, Na Šutce 650/26a, Troja, 18200 Praha 8 |
|
Karolína Harvánková
|
Neaktivní
od 17.10.2012
|
člen představenstva |
26.05.2010 |
Adresa: |
10400, 27544435, Praha, Uhříněves, Nad Volyňkou, 1089, 11, Nad Volyňkou 1089/11, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Karolína Harvánková
|
Neaktivní
od 26.05.2010
|
člen představenstva |
11.08.2009 |
Adresa: |
10000, Praha 10, Nad Volyňkou, 11 |
|
Karolína Harvánková
|
Neaktivní
od 26.05.2010
|
člen představenstva |
11.08.2009 |
Adresa: |
10400, 27544435, Praha, Uhříněves, Nad Volyňkou, 1089, 11, Nad Volyňkou 1089/11, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Jaroslava Harvánková
|
Neaktivní
od 11.08.2009
|
Člen představenstva |
26.04.2004 |
Adresa: |
14900, 25051911, Praha 4, Újezd, Vodnická, 308/18 |
|
Ing. Petr Duda
|
Neaktivní
od 26.05.2010
|
Předseda představenstva |
26.04.2004 |
Adresa: |
18100, 22328084, Praha 8, Větrná, 206 |
|
Ludmila Silná
|
Neaktivní
od 26.05.2010
|
Člen představenstva |
26.04.2004 |
Adresa: |
18200, Praha 8, Na Šutce, 26A |
|
Jaroslava Harvánková
|
Neaktivní
od 11.08.2009
|
Člen představenstva |
26.04.2004 |
Adresa: |
14900, 25051911, Praha, Újezd u Průhonic, Vodnická, 308, 18, Vodnická 308/18, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
ing. PETR DUDA
|
Neaktivní
od 26.05.2010
|
Předseda představenstva |
26.04.2004 |
Adresa: |
18100, 22328084, Praha, Čimice, Větrná, 206, 41, Větrná 206/41, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Ludmila Silná
|
Neaktivní
od 26.05.2010
|
Člen představenstva |
26.04.2004 |
Adresa: |
18200, 22741658, Praha, Troja, Na Šutce, 650, 26a, Na Šutce 650/26a, Troja, 18200 Praha 8 |
|