Ing. MICHAL FIKRLE
|
Aktivní
|
jednatel |
28.09.2023 |
Adresa: |
12000, 21755311, Praha, Vinohrady, Mánesova, 1613, 54, Mánesova 1613/54, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. VLADIMÍR FIKRLE
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.03.2020 |
Adresa: |
14700, 25061798, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Na hřebenech I, 1149, 1 |
|
Ing. VLADIMÍR FIKRLE
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.03.2020 |
Adresa: |
14700, 25061798, Praha, Podolí, Na hřebenech I, 1149, 1, Na hřebenech I 1149/1, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Ing. MICHAL FIKRLE
|
Aktivní
|
jednatel |
03.01.2018 |
Adresa: |
12800, 21739242, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Sekaninova, 1087, 28 |
|
Ing. MICHAL FIKRLE
|
Neaktivní
od 28.09.2023
|
jednatel |
03.01.2018 |
Adresa: |
12800, 21739242, Praha, Nusle, Sekaninova, 1087, 28, Sekaninova 1087/28, Nusle, 12800 Praha 2 |
|
DAVID FIKRLE
|
Neaktivní
od 03.01.2018
|
jednatel |
21.07.2016 |
Adresa: |
14700, 25061798, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Na hřebenech I, 1149, 1 |
|
DAVID FIKRLE
|
Neaktivní
od 03.01.2018
|
jednatel |
21.07.2016 |
Adresa: |
14700, 25061798, Praha, Podolí, Na hřebenech I, 1149, 1, Na hřebenech I 1149/1, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
David Fikrle
|
Neaktivní
od 21.07.2016
|
jednatel |
25.01.2010 |
Adresa: |
14700, 25061798, Praha 4, Podolí, Na Hřebenech I, 1149/1 |
|
DAVID FIKRLE
|
Neaktivní
od 21.07.2016
|
jednatel |
25.01.2010 |
Adresa: |
14700, 25061798, Praha, Podolí, Na hřebenech I, 1149, 1, Na hřebenech I 1149/1, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Vladimír Fikrle
|
Neaktivní
od 25.01.2010
|
Jednatel |
29.04.2004 |
Adresa: |
25061798, Praha 4, Na Hřebenech I, 1149/1 |
|
Ing. VLADIMÍR FIKRLE
|
Neaktivní
od 25.01.2010
|
Jednatel |
29.04.2004 |
Adresa: |
14700, 25061798, Praha, Podolí, Na hřebenech I, 1149, 1, Na hřebenech I 1149/1, Podolí, 14700 Praha 4 |
|