Ing. arch. Luboš Kočí
|
Neaktivní
od 31.05.2015
|
jednatel |
27.10.2010 |
Adresa: |
64400, 25847988, Brno, Soběšice, Loučná, 579, 15 |
|
Ing. arch. Luboš Kočí
|
Neaktivní
od 31.05.2015
|
jednatel |
27.10.2010 |
Adresa: |
64400, 25847988, Brno-město, Brno, Soběšice, Loučná, 579, 15, Loučná 579/15, Soběšice, 64400 Brno |
|
Ronald Gerben Edgar Dasbach
|
Neaktivní
od 31.05.2015
|
jednatel |
04.12.2009 |
Adresa: |
101, Singel 455 D, 1012 WP, Amsterdam |
|
Ronald Gerben Edgar Dasbach
|
Neaktivní
od 31.05.2015
|
jednatel |
04.12.2009 |
Adresa: |
Singel 455 D, 1012 WP, Amsterdam |
|
Mgr. Martin Šimek
|
Neaktivní
od 27.10.2010
|
jednatel |
24.04.2009 |
Adresa: |
19014, 25481045, Praha 9, Klánovice, Krňovická, 877 |
|
Mgr. Martin Šimek
|
Neaktivní
od 27.10.2010
|
jednatel |
24.04.2009 |
Adresa: |
19014, 25481045, Praha, Klánovice, Krňovická, 877, Krňovická 877/19, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
Dagmar Vychodilová
|
Neaktivní
od 31.05.2007
|
jednatel |
31.05.2007 |
Adresa: |
62400, 1, Brno-Komín, Chaloupky, 507/83 |
|
Luboš Kočí
|
Neaktivní
od 31.05.2007
|
jednatel |
31.05.2007 |
Adresa: |
644, 25847988, Brno, Soběšice, Loučná, 579/15 |
|
Ing. arch. Luboš Kočí
|
Neaktivní
od 24.04.2009
|
jednatel |
31.05.2007 |
Adresa: |
64400, 25847988, Brno, Soběšice, Loučná, 579/15 |
|
Ing. Dagmar Vychodilová
|
Neaktivní
od 31.05.2015
|
jednatel |
31.05.2007 |
Adresa: |
62400, 1, Brno-Komín, Chaloupky, 507/83 |
|
DAGMAR VYCHODILOVÁ
|
Neaktivní
od 31.05.2007
|
jednatel |
31.05.2007 |
Adresa: |
62400, 19676476, Brno-město, Brno, Komín, Chaloupky, 507, 83, Chaloupky 507/83, Komín, 62400 Brno |
|
LUBOŠ KOČÍ
|
Neaktivní
od 31.05.2007
|
jednatel |
31.05.2007 |
Adresa: |
64400, 25847988, Brno-město, Brno, Soběšice, Loučná, 579, 15, Loučná 579/15, Soběšice, 64400 Brno |
|
Ing. arch. Luboš Kočí
|
Neaktivní
od 24.04.2009
|
jednatel |
31.05.2007 |
Adresa: |
64400, 25847988, Brno-město, Brno, Soběšice, Loučná, 579, 15, Loučná 579/15, Soběšice, 64400 Brno |
|
ing. Dagmar Vychodilová
|
Neaktivní
od 31.05.2015
|
jednatel |
31.05.2007 |
Adresa: |
62400, 19676476, Brno-město, Brno, Komín, Chaloupky, 507, 83, Chaloupky 507/83, Komín, 62400 Brno |
|
Nicolaas Wilkes Veldhuis
|
Neaktivní
od 31.05.2007
|
jednatel |
17.05.2005 |
Adresa: |
101, 2131 PM, Hoofddorp, Wilsonstraat, 99 |
|
Luurt Albert Sibrand van der Ploeg
|
Neaktivní
od 31.05.2007
|
jednatel |
17.05.2005 |
Adresa: |
101, 2492 TL, `s-Gravenhage, Rietkade, 1 |
|
Nicolaas Wilkes Veldhuis
|
Neaktivní
od 31.05.2007
|
jednatel |
17.05.2005 |
Adresa: |
99, 2131 PM, Hoofddorp, Wilsonstraat, Wilsonstraat 99, 2131 PM, Hoofddorp, Nizozemsko |
|
Luurt Albert Sibrand van der Ploeg
|
Neaktivní
od 31.05.2007
|
jednatel |
17.05.2005 |
Adresa: |
1, 2492 TL, `s-Gravenhage, Rietkade, Rietkade 1, 2492 TL, `s-Gravenhage, Nizozemsko |
|
Dagmar Vychodilová
|
Neaktivní
od 31.05.2007
|
jednatel |
24.11.2004 |
Adresa: |
1, Brno-Komín, Chaloupky, 507/83 |
|
Luboš Kočí
|
Neaktivní
od 31.05.2007
|
jednatel |
24.11.2004 |
Adresa: |
3, Brno, Presslova, 22 |
|
DAGMAR VYCHODILOVÁ
|
Neaktivní
od 31.05.2007
|
jednatel |
24.11.2004 |
Adresa: |
62400, 19676476, Brno-město, Brno, Komín, Chaloupky, 507, 83, Chaloupky 507/83, Komín, 62400 Brno |
|
Luboš Kočí
|
Neaktivní
od 31.05.2007
|
jednatel |
24.11.2004 |
Adresa: |
22, Brno, Presslova, Presslova 22, Brno, Česká republika |
|
Peter Frederik Hendrik Marie Sandkuyl
|
Neaktivní
od 31.05.2007
|
jednatel |
24.05.2004 |
Adresa: |
21744921, Praha 2, Belgická, 7/535 |
|
Peter Frederik Hendrik Marie Sandkuyl
|
Neaktivní
od 31.05.2007
|
jednatel |
24.05.2004 |
Adresa: |
12000, 21744921, Praha, Vinohrady, Belgická, 535, 7, Belgická 535/7, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Peter Frederik Hendrik Marie Sandkyul
|
Neaktivní
od 24.05.2004
|
jednatel |
12.05.2004 |
Adresa: |
21744921, Praha 2, Belgická, 7/535 |
|
Jacobus Cornelis Maria Antonius Gillis
|
Neaktivní
od 24.11.2004
|
jednatel |
12.05.2004 |
Adresa: |
4, Praha 5, Voskovcova, 1073/61 |
|
Ronald Gerben Edgar Dasbach
|
Neaktivní
od 04.12.2009
|
jednatel |
12.05.2004 |
Adresa: |
21744921, Praha 2, Belgická, 7/535 |
|
Peter Frederik Hendrik Marie Sandkyul
|
Neaktivní
od 24.05.2004
|
jednatel |
12.05.2004 |
Adresa: |
12000, 21744921, Praha, Vinohrady, Belgická, 535, 7, Belgická 535/7, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Jacobus Cornelis Maria Antonius Gillis
|
Neaktivní
od 24.11.2004
|
jednatel |
12.05.2004 |
Adresa: |
1073/61, Praha 5, Voskovcova, Voskovcova 1073/61, Praha 5, Česká republika |
|
Ronald Gerben Edgar Dasbach
|
Neaktivní
od 04.12.2009
|
jednatel |
12.05.2004 |
Adresa: |
12000, 21744921, Praha, Vinohrady, Belgická, 535, 7, Belgická 535/7, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|