JIŘÍ ŠEBESTA
|
Neaktivní
od 16.12.2021
|
jednatel |
29.10.2014 |
Adresa: |
17000, 22312196, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Dobrovského, 1483, 31 |
|
JIŘÍ ŠEBESTA
|
Neaktivní
od 16.12.2021
|
jednatel |
29.10.2014 |
Adresa: |
17000, 22312196, Praha, Holešovice, Dobrovského, 1483, 31, Dobrovského 1483/31, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
PETR JIRÁSEK
|
Neaktivní
od 16.12.2021
|
jednatel |
04.09.2013 |
Adresa: |
28201, 14487039, Český Brod, Český Brod, Kollárova, 829 |
|
PETR JIRÁSEK
|
Neaktivní
od 16.12.2021
|
jednatel |
04.09.2013 |
Adresa: |
28201, 14487039, Kolín, Český Brod, Český Brod, Kollárova, 829, Kollárova 829, 28201 Český Brod |
|
IVO ANDRLE
|
Neaktivní
od 16.12.2021
|
jednatel |
27.03.2013 |
Adresa: |
17000, 22299599, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Františka Křížka, 460, 15 |
|
IVO ANDRLE
|
Neaktivní
od 16.12.2021
|
jednatel |
27.03.2013 |
Adresa: |
17000, 22299599, Praha, Holešovice, Františka Křížka, 460, 15, Františka Křížka 460/15, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Petr Jirásek
|
Neaktivní
od 04.09.2013
|
jednatel |
16.02.2007 |
Adresa: |
28201, 14487039, Český Brod, Kollárova, 829 |
|
PETR JIRÁSEK
|
Neaktivní
od 04.09.2013
|
jednatel |
16.02.2007 |
Adresa: |
28201, 14487039, Kolín, Český Brod, Český Brod, Kollárova, 829, Kollárova 829, 28201 Český Brod |
|
Petr Jirásek
|
Neaktivní
od 16.02.2007
|
jednatel |
15.12.2005 |
Adresa: |
74787, 4354290, Budišov nad Budišovkou, Bedřicha Smetany, 529 |
|
Ivo Andrle
|
Neaktivní
od 27.03.2013
|
jednatel |
15.12.2005 |
Adresa: |
13000, 21788383, Praha 3, Žižkov, Koněvova, 1927/126 |
|
Petr Jirásek
|
Neaktivní
od 16.02.2007
|
jednatel |
15.12.2005 |
Adresa: |
74787, 4354290, Opava, Budišov nad Budišovkou, Budišov nad Budišovkou, Bedřicha Smetany, 529, Bedřicha Smetany 529, 74787 Budišov nad Budišovkou |
|
Ivo Andrle
|
Neaktivní
od 27.03.2013
|
jednatel |
15.12.2005 |
Adresa: |
13000, 21788383, Praha, Žižkov, Hartigova, 1927, 126, Hartigova 1927/126, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
John Newman Caulkins
|
Neaktivní
od 26.05.2014
|
jednatel |
17.09.2004 |
Adresa: |
11000, 21697370, Praha 1, Prokopská, 10 |
|
John Newman Caulkins
|
Neaktivní
od 26.05.2014
|
jednatel |
17.09.2004 |
Adresa: |
11800, 21697370, Praha, Malá Strana, Prokopská, 297, 10, Prokopská 297/10, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Martin Žižka
|
Neaktivní
od 17.09.2004
|
jednatel |
27.05.2004 |
Adresa: |
14300, 21925178, Praha 4, Kolářova, 902/28 |
|
Martin Žižka
|
Neaktivní
od 17.09.2004
|
jednatel |
27.05.2004 |
Adresa: |
14300, 21925178, Praha, Modřany, Kolářova, 902, 28, Kolářova 902/28, Modřany, 14300 Praha 4 |
|