PETR BUDAY
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.11.2022 |
Adresa: |
25168, 14537311, Praha-východ, Kamenice, Štiřín, Želivecká, 736 |
|
PETR BUDAY
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.11.2022 |
Adresa: |
25168, 14537311, Praha-východ, Kamenice, Štiřín, Želivecká, 736, Želivecká 736, Štiřín, 25168 Kamenice |
|
STANISLAV HORÁČEK
|
Neaktivní
od 29.11.2022
|
jednatel |
08.04.2016 |
Adresa: |
25250, 6401121, Praha-západ, Vestec, Vestec, Hodkovická, 181 |
|
JITKA HORÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2022
|
jednatel |
08.04.2016 |
Adresa: |
25250, 6401121, Praha-západ, Vestec, Vestec, Hodkovická, 181 |
|
STANISLAV HORÁČEK
|
Neaktivní
od 29.11.2022
|
jednatel |
08.04.2016 |
Adresa: |
25250, 6401121, Praha-západ, Vestec, Vestec, Hodkovická, 181, Hodkovická 181, 25250 Vestec |
|
JITKA HORÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2022
|
jednatel |
08.04.2016 |
Adresa: |
25250, 6401121, Praha-západ, Vestec, Vestec, Hodkovická, 181, Hodkovická 181, 25250 Vestec |
|
Jitka Horáčková
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
jednatel |
09.06.2014 |
Adresa: |
25242, 6401121, Vestec, Vestec, Hodkovická, 181 |
|
JITKA HORÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
jednatel |
09.06.2014 |
Adresa: |
25250, 6401121, Praha-západ, Vestec, Vestec, Hodkovická, 181, Hodkovická 181, 25250 Vestec |
|
Jitka Horáčková
|
Neaktivní
od 09.06.2014
|
jednatel |
22.06.2004 |
|
Stanislav Horáček
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
jednatel |
22.06.2004 |
Adresa: |
6401121, Vestec, Hodkovická, 181 |
|
Jitka Horáčková
|
Neaktivní
od 09.06.2014
|
jednatel |
22.06.2004 |
Adresa: |
28933, 1201417, Nymburk, Vestec, Vestec, 119, č.p. 119, 28933 Vestec |
|
STANISLAV HORÁČEK
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
jednatel |
22.06.2004 |
Adresa: |
25250, 6401121, Praha-západ, Vestec, Vestec, Hodkovická, 181, Hodkovická 181, 25250 Vestec |
|