PETR KOUTENSKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.07.2021 |
Adresa: |
12000, 21750211, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Mánesova, 1078, 5 |
|
PETR KOUTENSKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.07.2021 |
Adresa: |
12000, 21750211, Praha, Vinohrady, Mánesova, 1078, 5, Mánesova 1078/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
PETR KOUTENSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.11.2020 |
Adresa: |
14700, 26050510, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Dvorecká, 1165, 1 |
|
PETR KOUTENSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.11.2020 |
Adresa: |
14700, 26050510, Praha, Podolí, Dvorecká, 1165, 1, Dvorecká 1165/1, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
PETR KOUTENSKÝ
|
Neaktivní
od 18.11.2020
|
jednatel |
13.03.2020 |
Adresa: |
12800, 21729387, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Vyšehradská, 416, 11 |
|
PETR KOUTENSKÝ
|
Neaktivní
od 18.11.2020
|
jednatel |
13.03.2020 |
Adresa: |
12800, 21729387, Praha, Nové Město, Vyšehradská, 416, 11, Vyšehradská 416/11, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
PETR KOUTENSKÝ
|
Neaktivní
od 13.03.2020
|
jednatel |
16.02.2018 |
Adresa: |
12800, 21759316, Hlavní město Praha, Praha, Vyšehrad, Neklanova, 149, 36 |
|
PETR KOUTENSKÝ
|
Neaktivní
od 13.03.2020
|
jednatel |
16.02.2018 |
Adresa: |
12800, 21759316, Praha, Vyšehrad, Neklanova, 149, 36, Neklanova 149/36, Vyšehrad, 12800 Praha 2 |
|
PETR KOUTENSKÝ
|
Neaktivní
od 16.02.2018
|
jednatel |
04.10.2017 |
Adresa: |
14800, 21846359, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Augustinova, 2075, 9 |
|
PETR KOUTENSKÝ
|
Neaktivní
od 16.02.2018
|
jednatel |
04.10.2017 |
Adresa: |
14800, 21846359, Praha, Chodov, Augustinova, 2075, 9, Augustinova 2075/9, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Petr Koutenský
|
Neaktivní
od 04.10.2017
|
jednatel |
23.05.2011 |
Adresa: |
14800, 21846359, Praha 4, Chodov, Augustinova, 2075, 9 |
|
Petr Koutenský
|
Neaktivní
od 14.07.2021
|
Jednatel |
23.05.2011 |
Adresa: |
12000, 21751510, Praha 2, Vinohrady, Na Kozačce, 1212, 4 |
|
PETR KOUTENSKÝ
|
Neaktivní
od 04.10.2017
|
jednatel |
23.05.2011 |
Adresa: |
14800, 21846359, Praha, Chodov, Augustinova, 2075, 9, Augustinova 2075/9, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Petr Koutenský
|
Neaktivní
od 14.07.2021
|
Jednatel |
23.05.2011 |
Adresa: |
12000, 21751510, Praha, Vinohrady, Na Kozačce, 1212, 4, Na Kozačce 1212/4, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Petr Koutecký
|
Neaktivní
od 25.06.2004
|
Jednatel |
25.06.2004 |
Adresa: |
14000, 21846359, Praha 4, Augustinova, 2075 |
|
JUDr. Iveta Plachá
|
Neaktivní
od 05.06.2009
|
Jednatel |
25.06.2004 |
Adresa: |
12000, 21754888, Praha 2, U Kanálky, 5 |
|
Petr Koutenský
|
Neaktivní
od 23.05.2011
|
Jednatel |
25.06.2004 |
Adresa: |
14000, 21846359, Praha 4, Augustinova, 2075 |
|
Petr Koutecký
|
Neaktivní
od 25.06.2004
|
Jednatel |
25.06.2004 |
Adresa: |
14800, 21846359, Praha, Chodov, Augustinova, 2075, 9, Augustinova 2075/9, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
JUDr. Iveta Plachá
|
Neaktivní
od 05.06.2009
|
Jednatel |
25.06.2004 |
Adresa: |
12000, 21754888, Praha, Vinohrady, U Kanálky, 1559, 5, U Kanálky 1559/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
PETR KOUTENSKÝ
|
Neaktivní
od 23.05.2011
|
Jednatel |
25.06.2004 |
Adresa: |
14800, 21846359, Praha, Chodov, Augustinova, 2075, 9, Augustinova 2075/9, Chodov, 14800 Praha 4 |
|