Bc. PETR SVOBODA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
27.04.2021 |
Adresa: |
16200, 22267611, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Nový lesík, 998, 5 |
|
Ing. DANIEL SIKORA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
27.04.2021 |
Adresa: |
16200, 22267611, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Nový lesík, 998, 5 |
|
JUDr. RADEK ŠMERDA
|
Aktivní
|
člen výboru |
27.04.2021 |
Adresa: |
16200, 22266810, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Na dračkách, 937, 35 |
|
Bc. PETR SVOBODA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
27.04.2021 |
Adresa: |
16200, 22267611, Praha, Střešovice, Nový lesík, 998, 5, Nový lesík 998/5, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
Ing. DANIEL SIKORA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
27.04.2021 |
Adresa: |
16200, 22267611, Praha, Střešovice, Nový lesík, 998, 5, Nový lesík 998/5, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
JUDr. RADEK ŠMERDA
|
Aktivní
|
člen výboru |
27.04.2021 |
Adresa: |
16200, 22266810, Praha, Střešovice, Na dračkách, 937, 35, Na dračkách 937/35, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
Ing. BOHUMIL SYNEK
|
Neaktivní
od 27.04.2021
|
místopředseda výboru |
13.11.2019 |
Adresa: |
25724, 28379586, Benešov, Chocerady, Vlkovec, 82 |
|
Ing. BOHUMIL SYNEK
|
Neaktivní
od 27.04.2021
|
místopředseda výboru |
13.11.2019 |
Adresa: |
25724, 28379586, Benešov, Chocerady, Vlkovec, 82, Vlkovec 82, 25724 Chocerady |
|
JINDŘICH SEVERA
|
Neaktivní
od 27.04.2021
|
předseda výboru |
18.07.2018 |
Adresa: |
16200, 22267611, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Nový lesík, 998, 5 |
|
JINDŘICH SEVERA
|
Neaktivní
od 27.04.2021
|
předseda výboru |
18.07.2018 |
Adresa: |
16200, 22267611, Praha, Střešovice, Nový lesík, 998, 5, Nový lesík 998/5, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
JINDŘICH SEVERA
|
Neaktivní
od 18.07.2018
|
předseda výboru |
07.03.2017 |
Adresa: |
10400, 22649140, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, Přátelství, 878, 52 |
|
Ing. BOHUMIL SYNEK
|
Neaktivní
od 13.11.2019
|
místopředseda výboru |
07.03.2017 |
Adresa: |
16200, 22267611, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Nový lesík, 998, 5 |
|
Ing. DANIEL SIKORA
|
Neaktivní
od 27.04.2021
|
člen výboru |
07.03.2017 |
Adresa: |
16200, 22267611, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Nový lesík, 998, 5 |
|
JINDŘICH SEVERA
|
Neaktivní
od 18.07.2018
|
předseda výboru |
07.03.2017 |
Adresa: |
10400, 22649140, Praha, Uhříněves, Přátelství, 878, 52, Přátelství 878/52, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Ing. BOHUMIL SYNEK
|
Neaktivní
od 13.11.2019
|
místopředseda výboru |
07.03.2017 |
Adresa: |
16200, 22267611, Praha, Střešovice, Nový lesík, 998, 5, Nový lesík 998/5, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
Ing. DANIEL SIKORA
|
Neaktivní
od 27.04.2021
|
člen výboru |
07.03.2017 |
Adresa: |
16200, 22267611, Praha, Střešovice, Nový lesík, 998, 5, Nový lesík 998/5, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
MICHAL VOJKUVKA
|
Neaktivní
od 07.03.2017
|
předseda výboru |
15.08.2016 |
Adresa: |
16000, 22198512, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Na pískách, 1175, 71 |
|
Ing. BOHUMIL SYNEK
|
Neaktivní
od 07.03.2017
|
člen výboru |
15.08.2016 |
Adresa: |
16200, 22267611, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Nový lesík, 998, 5 |
|
MICHAL VOJKUVKA
|
Neaktivní
od 07.03.2017
|
předseda výboru |
15.08.2016 |
Adresa: |
16000, 22198512, Praha, Dejvice, Na pískách, 1175, 71, Na pískách 1175/71, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. BOHUMIL SYNEK
|
Neaktivní
od 07.03.2017
|
člen výboru |
15.08.2016 |
Adresa: |
16200, 22267611, Praha, Střešovice, Nový lesík, 998, 5, Nový lesík 998/5, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
Michal Vojkuvka
|
Neaktivní
od 15.08.2016
|
předseda výboru |
29.03.2011 |
Adresa: |
22267620, Praha 6, Nový lesík, 998, 7 |
|
JUDr. Václav Dušek
|
Neaktivní
od 15.08.2016
|
člen výboru |
29.03.2011 |
Adresa: |
22267620, Praha 6, Nový lesík, 998, 7 |
|
Ing. Bohumil Synek
|
Neaktivní
od 15.08.2016
|
člen výboru |
29.03.2011 |
Adresa: |
22267620, Praha 6, Nový lesík, 998, 7 |
|
Michal Vojkuvka
|
Neaktivní
od 15.08.2016
|
předseda výboru |
29.03.2011 |
Adresa: |
16200, 22267620, Praha, Střešovice, Nový lesík, 998, 7, Nový lesík 998/7, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
JUDr. Václav Dušek
|
Neaktivní
od 15.08.2016
|
člen výboru |
29.03.2011 |
Adresa: |
16200, 22267620, Praha, Střešovice, Nový lesík, 998, 7, Nový lesík 998/7, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
Ing. Bohumil Synek
|
Neaktivní
od 15.08.2016
|
člen výboru |
29.03.2011 |
Adresa: |
16200, 22267620, Praha, Střešovice, Nový lesík, 998, 7, Nový lesík 998/7, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
Michal Vojkuvka
|
Neaktivní
od 29.03.2011
|
člen výboru |
06.02.2008 |
Adresa: |
22267620, Praha 6, Nový lesík, 998/7 |
|
Michal Vojkuvka
|
Neaktivní
od 29.03.2011
|
člen výboru |
06.02.2008 |
Adresa: |
16200, 22267620, Praha, Střešovice, Nový lesík, 998, 7, Nový lesík 998/7, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
Vladimír Pilík
|
Neaktivní
od 06.02.2008
|
člen výboru |
24.06.2004 |
Adresa: |
22267620, Praha 6, Nový lesík, 998/7 |
|
JUDr. Václav Dušek
|
Neaktivní
od 29.03.2011
|
předseda výboru |
24.06.2004 |
Adresa: |
22267620, Praha 6, Nový lesík, 998/7 |
|
Ing. Bohumil Synek
|
Neaktivní
od 29.03.2011
|
člen výboru |
24.06.2004 |
Adresa: |
22267620, Praha 6, Nový lesík, 998/7 |
|
Vladimír Pilík
|
Neaktivní
od 06.02.2008
|
člen výboru |
24.06.2004 |
Adresa: |
16200, 22267620, Praha, Střešovice, Nový lesík, 998, 7, Nový lesík 998/7, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
JUDr. Václav Dušek
|
Neaktivní
od 29.03.2011
|
předseda výboru |
24.06.2004 |
Adresa: |
16200, 22267620, Praha, Střešovice, Nový lesík, 998, 7, Nový lesík 998/7, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
Ing. Bohumil Synek
|
Neaktivní
od 29.03.2011
|
člen výboru |
24.06.2004 |
Adresa: |
16200, 22267620, Praha, Střešovice, Nový lesík, 998, 7, Nový lesík 998/7, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|