Ing. PETR LEVÝ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
26.11.2022 |
Adresa: |
11000, 21714592, Praha, Nové Město, Klimentská, 2061, 21 |
|
KARLA KLIMENTOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
26.11.2022 |
Adresa: |
11000, 21714592, Praha, Nové Město, Klimentská, 2061, 21 |
|
MUDr. OTAKAR RAŠKA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
26.11.2022 |
Adresa: |
11000, 21714606, Praha, Nové Město, Lannova, 2061, 8 |
|
JAKUB PELIKÁN
|
Aktivní
|
Člen výboru |
26.11.2022 |
Adresa: |
11000, 21714592, Praha, Nové Město, Klimentská, 2061, 21 |
|
OTO KOVAŘÍK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
26.11.2022 |
Adresa: |
10100, 22665013, Praha, Vršovice, Přípotoční, 869, 19 |
|
Ing. PETR LEVÝ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
26.11.2022 |
Adresa: |
11000, 21714592, Praha, Nové Město, Klimentská, 2061, 21, Klimentská 2061/21, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
KARLA KLIMENTOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
26.11.2022 |
Adresa: |
11000, 21714592, Praha, Nové Město, Klimentská, 2061, 21, Klimentská 2061/21, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
MUDr. OTAKAR RAŠKA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
26.11.2022 |
Adresa: |
11000, 21714606, Praha, Nové Město, Lannova, 2061, 8, Lannova 2061/8, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Jakub Pelikán
|
Aktivní
|
Člen výboru |
26.11.2022 |
Adresa: |
11000, 21714592, Praha, Nové Město, Klimentská, 2061, 21, Klimentská 2061/21, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
OTO KOVAŘÍK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
26.11.2022 |
Adresa: |
10100, 22665013, Praha, Vršovice, Přípotoční, 869, 19, Přípotoční 869/19, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. PETR LEVÝ
|
Neaktivní
od 26.11.2022
|
Předseda výboru |
03.11.2020 |
Adresa: |
11000, 21714592, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Klimentská, 2061, 21 |
|
Ing. PETR LEVÝ
|
Neaktivní
od 26.11.2022
|
Předseda výboru |
03.11.2020 |
Adresa: |
11000, 21714592, Praha, Nové Město, Klimentská, 2061, 21, Klimentská 2061/21, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
LUCIE VARCOLLEROVÁ
|
Neaktivní
od 03.11.2020
|
člen výboru |
27.06.2018 |
Adresa: |
11000, 21714606, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Lannova, 2061, 8 |
|
LUCIE VARCOLLEROVÁ
|
Neaktivní
od 03.11.2020
|
člen výboru |
27.06.2018 |
Adresa: |
11000, 21714606, Praha, Nové Město, Lannova, 2061, 8, Lannova 2061/8, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
HELENA BULDROVÁ LUPŠINOVÁ
|
Neaktivní
od 03.11.2020
|
člen výboru |
09.05.2018 |
Adresa: |
13000, 21787956, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Jeseniova, 1892, 109 |
|
HELENA BULDROVÁ LUPŠINOVÁ
|
Neaktivní
od 03.11.2020
|
člen výboru |
09.05.2018 |
Adresa: |
13000, 21787956, Praha, Žižkov, Jeseniova, 1892, 109, Jeseniova 1892/109, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
HELENA BULDROVÁ LUPŠINOVÁ
|
Neaktivní
od 09.05.2018
|
člen výboru |
11.04.2018 |
Adresa: |
11000, 21714606, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Lannova, 2061, 8 |
|
Ing. PETR LEVÝ
|
Neaktivní
od 03.11.2020
|
člen výboru |
11.04.2018 |
Adresa: |
11000, 21714592, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Klimentská, 2061, 21 |
|
HELENA BULDROVÁ LUPŠINOVÁ
|
Neaktivní
od 09.05.2018
|
člen výboru |
11.04.2018 |
Adresa: |
11000, 21714606, Praha, Nové Město, Lannova, 2061, 8, Lannova 2061/8, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. PETR LEVÝ
|
Neaktivní
od 03.11.2020
|
člen výboru |
11.04.2018 |
Adresa: |
11000, 21714592, Praha, Nové Město, Klimentská, 2061, 21, Klimentská 2061/21, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
RNDr. IVAN RAŠKA
|
Neaktivní
od 26.11.2022
|
člen výboru |
17.02.2016 |
Adresa: |
11000, 21714606, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Lannova, 2061, 8 |
|
RNDr. IVAN RAŠKA
|
Neaktivní
od 26.11.2022
|
člen výboru |
17.02.2016 |
Adresa: |
11000, 21714606, Praha, Nové Město, Lannova, 2061, 8, Lannova 2061/8, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
ONDŘEJ NĚMEC
|
Neaktivní
od 03.11.2020
|
předseda výboru |
26.08.2015 |
Adresa: |
11000, 21714606, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Lannova, 2061, 8 |
|
ONDŘEJ NĚMEC
|
Neaktivní
od 03.11.2020
|
předseda výboru |
26.08.2015 |
Adresa: |
11000, 21714606, Praha, Nové Město, Lannova, 2061, 8, Lannova 2061/8, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
KARLA KLIMENTOVÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2022
|
člen výboru |
05.08.2015 |
Adresa: |
11000, 21714592, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Klimentská, 2061, 21 |
|
KARLA KLIMENTOVÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2022
|
člen výboru |
05.08.2015 |
Adresa: |
11000, 21714592, Praha, Nové Město, Klimentská, 2061, 21, Klimentská 2061/21, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Mgr. DALIBOR KOŠČO
|
Neaktivní
od 27.06.2018
|
člen výboru |
15.05.2015 |
Adresa: |
11000, 21704716, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Vodičkova, 681, 18 |
|
Mgr. DALIBOR KOŠČO
|
Neaktivní
od 27.06.2018
|
člen výboru |
15.05.2015 |
Adresa: |
11000, 21704716, Praha, Nové Město, Vodičkova, 681, 18, Vodičkova 681/18, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
JUDr. PAVEL HENZL
|
Neaktivní
od 26.11.2022
|
člen výboru |
23.08.2013 |
Adresa: |
11000, 21714592, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Klimentská, 2061, 21 |
|
JUDr. PAVEL HENZL
|
Neaktivní
od 26.11.2022
|
člen výboru |
23.08.2013 |
Adresa: |
11000, 21714592, Praha, Nové Město, Klimentská, 2061, 21, Klimentská 2061/21, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Petr Levý
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
člen výboru |
30.04.2010 |
Adresa: |
11000, 21714592, Praha 1, Nové Město, Klimentská, 2061, 21 |
|
Helena Buldrová Lupšinová
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
člen výboru |
30.04.2010 |
Adresa: |
11000, 21714606, Praha 1, Nové Město, Lannova, 2061, 8 |
|
Ing. PETR LEVÝ
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
člen výboru |
30.04.2010 |
Adresa: |
11000, 21714592, Praha, Nové Město, Klimentská, 2061, 21, Klimentská 2061/21, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
HELENA BULDROVÁ LUPŠINOVÁ
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
člen výboru |
30.04.2010 |
Adresa: |
11000, 21714606, Praha, Nové Město, Lannova, 2061, 8, Lannova 2061/8, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Jan Levý
|
Neaktivní
od 30.04.2010
|
místopředseda výboru |
21.04.2007 |
Adresa: |
21710520, Praha 1, Klimentská, 40 |
|
JUDr. Pavel Henzl
|
Neaktivní
od 23.08.2013
|
člen výboru |
21.04.2007 |
Adresa: |
21714592, Praha 1, Nové Město, Klimentská, 2061/21 |
|
Mgr. Dalibor Koščo
|
Neaktivní
od 15.05.2015
|
člen výboru |
21.04.2007 |
Adresa: |
22506888, Praha 9, Prosek, Vysočanská, 548/81 |
|
Karla Klimentová
|
Neaktivní
od 05.08.2015
|
člen výboru |
21.04.2007 |
Adresa: |
21714592, Praha 1, Nové Město, Klimentská, 2061/21 |
|
Jan Levý
|
Neaktivní
od 30.04.2010
|
místopředseda výboru |
21.04.2007 |
Adresa: |
11000, 21710520, Praha, Nové Město, Klimentská, 1214, 40, Klimentská 1214/40, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
JUDr. PAVEL HENZL
|
Neaktivní
od 23.08.2013
|
člen výboru |
21.04.2007 |
Adresa: |
11000, 21714592, Praha, Nové Město, Klimentská, 2061, 21, Klimentská 2061/21, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Mgr. Dalibor Koščo
|
Neaktivní
od 15.05.2015
|
člen výboru |
21.04.2007 |
Adresa: |
19000, 22506888, Praha, Prosek, Vysočanská, 548, 81, Vysočanská 548/81, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
KARLA KLIMENTOVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2015
|
člen výboru |
21.04.2007 |
Adresa: |
11000, 21714592, Praha, Nové Město, Klimentská, 2061, 21, Klimentská 2061/21, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ondřej Němec
|
Neaktivní
od 26.08.2015
|
předseda výboru |
10.11.2006 |
Adresa: |
21714606, Praha 1, Lannova, 2061/8 |
|
ONDŘEJ NĚMEC
|
Neaktivní
od 26.08.2015
|
předseda výboru |
10.11.2006 |
Adresa: |
11000, 21714606, Praha, Nové Město, Lannova, 2061, 8, Lannova 2061/8, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Vladimír Kolman
|
Neaktivní
od 10.11.2006
|
předseda výboru |
24.06.2004 |
Adresa: |
21714606, Praha 1, Lannova, 2061/8 |
|
Mgr. Jakub Pelikán
|
Neaktivní
od 21.04.2007
|
místopředseda výboru |
24.06.2004 |
Adresa: |
21714592, Praha 1, Klimentská, 2061/21 |
|
Ing. Věra Polášková
|
Neaktivní
od 21.04.2007
|
člen výboru |
24.06.2004 |
Adresa: |
21714606, Praha 1, Lannova, 2061/8 |
|
Helena Lupšinová
|
Neaktivní
od 21.04.2007
|
člen výboru |
24.06.2004 |
Adresa: |
21714606, Praha 1, Lannova, 2061/8 |
|
Milada Sovová
|
Neaktivní
od 21.04.2007
|
člen výboru |
24.06.2004 |
Adresa: |
21714592, Praha 1, Klimentská, 2061/21 |
|
Jaroslav Dřevo
|
Neaktivní
od 21.04.2007
|
člen výboru |
24.06.2004 |
Adresa: |
21714592, Praha 1, Klimentská, 2061/21 |
|
Jan Levý
|
Neaktivní
od 21.04.2007
|
člen výboru |
24.06.2004 |
Adresa: |
21710520, Praha 1, Klimentská, 40 |
|
Olga Maňáková
|
Neaktivní
od 30.04.2010
|
člen výboru |
24.06.2004 |
Adresa: |
21714606, Praha 1, Lannova, 2061/8 |
|
RNDr. Ivan Raška
|
Neaktivní
od 17.02.2016
|
člen výboru |
24.06.2004 |
Adresa: |
21714606, Praha 1, Lannova, 2061/8 |
|
Ing. Vladimír Kolman
|
Neaktivní
od 10.11.2006
|
předseda výboru |
24.06.2004 |
Adresa: |
11000, 21714606, Praha, Nové Město, Lannova, 2061, 8, Lannova 2061/8, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Mgr. Jakub Pelikán
|
Neaktivní
od 21.04.2007
|
místopředseda výboru |
24.06.2004 |
Adresa: |
11000, 21714592, Praha, Nové Město, Klimentská, 2061, 21, Klimentská 2061/21, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Věra Polášková
|
Neaktivní
od 21.04.2007
|
člen výboru |
24.06.2004 |
Adresa: |
11000, 21714606, Praha, Nové Město, Lannova, 2061, 8, Lannova 2061/8, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Helena Lupšinová
|
Neaktivní
od 21.04.2007
|
člen výboru |
24.06.2004 |
Adresa: |
11000, 21714606, Praha, Nové Město, Lannova, 2061, 8, Lannova 2061/8, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Milada Sovová
|
Neaktivní
od 21.04.2007
|
člen výboru |
24.06.2004 |
Adresa: |
11000, 21714592, Praha, Nové Město, Klimentská, 2061, 21, Klimentská 2061/21, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Jaroslav Dřevo
|
Neaktivní
od 21.04.2007
|
člen výboru |
24.06.2004 |
Adresa: |
11000, 21714592, Praha, Nové Město, Klimentská, 2061, 21, Klimentská 2061/21, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Jan Levý
|
Neaktivní
od 21.04.2007
|
člen výboru |
24.06.2004 |
Adresa: |
11000, 21710520, Praha, Nové Město, Klimentská, 1214, 40, Klimentská 1214/40, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Olga Maňáková
|
Neaktivní
od 30.04.2010
|
člen výboru |
24.06.2004 |
Adresa: |
11000, 21714606, Praha, Nové Město, Lannova, 2061, 8, Lannova 2061/8, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
RNDr. IVAN RAŠKA
|
Neaktivní
od 17.02.2016
|
člen výboru |
24.06.2004 |
Adresa: |
11000, 21714606, Praha, Nové Město, Lannova, 2061, 8, Lannova 2061/8, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|